FRANTIŠEK KOŘÍSTEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
47127, 16587006, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Mimoňská, 285 |
|
STANISLAV KOPRNICKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
47125, 13067346, Liberec, Jablonné v Podještědí, Postřelná, 28 |
|
LUMÍR VONDRA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
47001, 23479353, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Okružní, 2165 |
|
FRANTIŠEK KOŘÍSTEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
47127, 16587006, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Mimoňská, 285, Mimoňská 285, 47127 Stráž pod Ralskem |
|
STANISLAV KOPRNICKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
47125, 13067346, Liberec, Jablonné v Podještědí, Postřelná, 28, Postřelná 28, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
LUMÍR VONDRA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
47001, 23479353, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Okružní, 2165, Okružní 2165, 47001 Česká Lípa |
|
VÁCLAV LORENZ
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
Jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
47123, 75129451, Česká Lípa, Zákupy, Zákupy, K Pastvinám, 424 |
|
VÁCLAV LORENZ
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
Jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
47123, 75129451, Česká Lípa, Zákupy, Zákupy, K Pastvinám, 424, K Pastvinám 424, 47123 Zákupy |
|
VÁCLAV LORENZ
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Jednatel |
31.08.2016 |
Adresa: |
47123, 75129451, Česká Lípa, Zákupy, Zákupy, K Pastvinám, 424 |
|
VÁCLAV LORENZ
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Jednatel |
31.08.2016 |
Adresa: |
47123, 75129451, Česká Lípa, Zákupy, Zákupy, K Pastvinám, 424, K Pastvinám 424, 47123 Zákupy |
|
Václav Lorenz
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
Jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
23477768, Česká Lípa, Uranová, 2006 |
|
František Kořístek
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
16587006, Stráž pod Ralskem, Mimoňská, 285 |
|
Stanislav Koprnický
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
13038877, Jablonné v Podještědí, Alšova, 433 |
|
Lumír Vondra
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
23479353, Česká Lípa, Okružní, 2165 |
|
Václav Lorenz
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
Jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
47001, 23477768, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Uranová, 2006, Uranová 2006, 47001 Česká Lípa |
|
FRANTIŠEK KOŘÍSTEK
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
47127, 16587006, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, Mimoňská, 285, Mimoňská 285, 47127 Stráž pod Ralskem |
|
Stanislav Koprnický
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
47125, 13038877, Liberec, Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Alšova, 433, Alšova 433, 47125 Jablonné v Podještědí |
|
LUMÍR VONDRA
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
47001, 23479353, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Okružní, 2165, Okružní 2165, 47001 Česká Lípa |
|