Jaromír Lochman
|
Neaktivní
od 28.01.1993
|
Jednatel |
18.12.1992 |
Adresa: |
16606078, Mimoň, Okružní, 521 |
|
Jaroslav Vondrák
|
Neaktivní
od 28.01.1993
|
Jednatel |
18.12.1992 |
Adresa: |
1, Varnsdorf V, Lesní, 2968 |
|
Ing. Václav Cintl
|
Neaktivní
od 16.10.2010
|
Jednatel |
18.12.1992 |
Adresa: |
23479361, Česká Lípa, Okružní, 2166 |
|
Jaromír Lochman
|
Neaktivní
od 28.01.1993
|
Jednatel |
18.12.1992 |
Adresa: |
47124, 16606078, Česká Lípa, Mimoň, Mimoň I, Okružní, 521, Okružní 521, Mimoň I, 47124 Mimoň |
|
Jaroslav Vondrák
|
Neaktivní
od 28.01.1993
|
Jednatel |
18.12.1992 |
Adresa: |
40747, 191671, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Lesní, 2968, Lesní 2968, 40747 Varnsdorf |
|
Ing. Václav Cintl
|
Neaktivní
od 16.10.2010
|
Jednatel |
18.12.1992 |
Adresa: |
47001, 23479361, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Okružní, 2166, Okružní 2166, 47001 Česká Lípa |
|
Petr Fritsche
|
Neaktivní
od 18.12.1992
|
Jednatel |
13.11.1992 |
Adresa: |
1, Varnsdorf II, Petra Bezruče, 2621 |
|
JUDr. Oldřich Voženílek
|
Neaktivní
od 18.12.1992
|
Jednatel |
13.11.1992 |
Adresa: |
124869, Rumburk, Karoliny Světlé, 220/20 |
|
Miroslav Havlík
|
Neaktivní
od 01.11.1995
|
Jednatel |
13.11.1992 |
Adresa: |
147761, Šluknov, Sokolská, 821 |
|
JUDr. Oldřich Voženílek
|
Neaktivní
od 18.12.1992
|
Jednatel |
13.11.1992 |
Adresa: |
40801, 124869, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Karoliny Světlé, 220, 20, Karoliny Světlé 220/20, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Petr Fritsche
|
Neaktivní
od 18.12.1992
|
Jednatel |
13.11.1992 |
Adresa: |
40747, 188247, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Petra Bezruče, 2621, Petra Bezruče 2621, 40747 Varnsdorf |
|
Miroslav Havlík
|
Neaktivní
od 01.11.1995
|
Jednatel |
13.11.1992 |
Adresa: |
40777, 147761, Děčín, Šluknov, Šluknov, Sokolská, 821, Sokolská 821, 40777 Šluknov |
|