Bc. JANA KULHÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
jednatel |
21.09.2022 |
Adresa: |
43001, 23502291, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Smetanova, 1918, 9 |
|
Bc. JANA KULHÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
jednatel |
21.09.2022 |
Adresa: |
43001, 23502291, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Smetanova, 1918, 9, Smetanova 1918/9, 43001 Chomutov |
|
Bc. JANA VITVAROVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
jednatel |
25.02.2021 |
Adresa: |
43001, 23502291, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Smetanova, 1918, 9 |
|
Bc. JANA VITVAROVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
jednatel |
25.02.2021 |
Adresa: |
43001, 23502291, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Smetanova, 1918, 9, Smetanova 1918/9, 43001 Chomutov |
|
Ing. Jan Řehák
|
Neaktivní
od 22.07.2019
|
Jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
23495073, Chomutov, Beethovenova, 969 |
|
Ing. Jan Řehák
|
Neaktivní
od 22.07.2019
|
Jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
43001, 23495073, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Beethovenova, 969, 78, Beethovenova 969/78, 43001 Chomutov |
|
Ing. Jan Řehák
|
Neaktivní
od 28.08.1995
|
Jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
23546760, Jirkov, Krušnohorská, 1674 |
|
Ing. Jan Řehák
|
Neaktivní
od 28.08.1995
|
Jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
43111, 23546760, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Krušnohorská, 1674, Krušnohorská 1674, 43111 Jirkov |
|