VLASTIMIL BRYCHTA
|
Aktivní
|
předseda spolku |
04.05.2024 |
Adresa: |
58862, 13758713, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 37, č.p. 37, 58862 Mysliboř |
|
JOSEF NOSEK
|
Aktivní
|
jednatel spolku |
04.05.2024 |
Adresa: |
58862, 13758560, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 22, č.p. 22, 58862 Mysliboř |
|
LIBOR NOSEK
|
Aktivní
|
místopředseda spolku |
04.05.2024 |
Adresa: |
58901, 79164633, Jihlava, Třešť, Třešť, Wolkerova, 1470, 30, Wolkerova 1470/30, 58901 Třešť |
|
JOSEF BUDÍN
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář spolku |
04.05.2024 |
Adresa: |
58901, 5726450, Jihlava, Třešť, Třešť, Dr. Richtra, 204, 33, Dr. Richtra 204/33, 58901 Třešť |
|
PAVEL NOSEK
|
Aktivní
|
finanční hospodář spolku |
04.05.2024 |
Adresa: |
58862, 13758560, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 22, č.p. 22, 58862 Mysliboř |
|
LIBOR NOSEK
|
Aktivní
|
místopředseda spolku |
16.10.2019 |
Adresa: |
58901, 79164633, Jihlava, Třešť, Třešť, Wolkerova, 1470, 30 |
|
VLASTIMIL BRYCHTA
|
Aktivní
|
předseda spolku |
16.04.2019 |
Adresa: |
58862, 13758713, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 37 |
|
JOSEF BUDÍN
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář spolku |
16.04.2019 |
Adresa: |
58901, 5726450, Jihlava, Třešť, Třešť, Dr. Richtra, 204, 33 |
|
PAVEL NOSEK
|
Aktivní
|
finanční hospodář spolku |
16.04.2019 |
Adresa: |
58862, 13758560, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 22 |
|
JOSEF NOSEK
|
Aktivní
|
jednatel spolku |
02.07.2015 |
Adresa: |
58862, 13758560, Mysliboř, Mysliboř, 22 |
|
LIBOR NOSEK
|
Neaktivní
od 04.05.2024
|
místopředseda spolku |
16.10.2019 |
Adresa: |
58901, 79164633, Jihlava, Třešť, Třešť, Wolkerova, 1470, 30, Wolkerova 1470/30, 58901 Třešť |
|
LIBOR NOSEK
|
Neaktivní
od 16.10.2019
|
místopředseda spolku |
16.04.2019 |
Adresa: |
58901, 5734932, Jihlava, Třešť, Třešť, Dr. Konarovského, 1085, 21 |
|
LIBOR NOSEK
|
Neaktivní
od 16.10.2019
|
místopředseda spolku |
16.04.2019 |
Adresa: |
58901, 5734932, Jihlava, Třešť, Třešť, Dr. Konarovského, 1085, 21, Dr. Konarovského 1085/21, 58901 Třešť |
|
JOSEF BUDÍN
|
Neaktivní
od 04.05.2024
|
myslivecký hospodář spolku |
16.04.2019 |
Adresa: |
58901, 5726450, Jihlava, Třešť, Třešť, Dr. Richtra, 204, 33, Dr. Richtra 204/33, 58901 Třešť |
|
PAVEL NOSEK
|
Neaktivní
od 04.05.2024
|
finanční hospodář spolku |
16.04.2019 |
Adresa: |
58862, 13758560, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 22, č.p. 22, 58862 Mysliboř |
|
VLASTIMIL BRYCHTA
|
Neaktivní
od 04.05.2024
|
předseda spolku |
16.04.2019 |
Adresa: |
58862, 13758713, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 37, č.p. 37, 58862 Mysliboř |
|
JAN TOMÁNEK
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
předseda spolku |
02.07.2015 |
Adresa: |
58856, 25684884, Telč, Telč-Podolí, U Horní brány, 377 |
|
VLASTIMIL BRYCHTA
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
místopředseda spolku |
02.07.2015 |
Adresa: |
58862, 13758713, Mysliboř, Mysliboř, 37 |
|
Ing. JOSEF SADLON
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
myslivecký hospodář spolku |
02.07.2015 |
Adresa: |
58862, 13758616, Mysliboř, Mysliboř, 27 |
|
JAROSLAV PÁRAL
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
finanční hospodář spolku |
02.07.2015 |
Adresa: |
58862, 13758489, Mysliboř, Mysliboř, 14 |
|
Ing. JOSEF SADLON
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
myslivecký hospodář spolku |
02.07.2015 |
Adresa: |
58862, 13758616, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 27, č.p. 27, 58862 Mysliboř |
|
JAROSLAV PÁRAL
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
finanční hospodář spolku |
02.07.2015 |
Adresa: |
58862, 13758489, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 14, č.p. 14, 58862 Mysliboř |
|
JAN TOMÁNEK
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
předseda spolku |
02.07.2015 |
Adresa: |
58856, 25684884, Jihlava, Telč, Telč-Podolí, U Horní brány, 377, U Horní brány 377, Telč-Podolí, 58856 Telč |
|
VLASTIMIL BRYCHTA
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
místopředseda spolku |
02.07.2015 |
Adresa: |
58862, 13758713, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 37, č.p. 37, 58862 Mysliboř |
|
JOSEF NOSEK
|
Neaktivní
od 04.05.2024
|
jednatel spolku |
02.07.2015 |
Adresa: |
58862, 13758560, Jihlava, Mysliboř, Mysliboř, 22, č.p. 22, 58862 Mysliboř |
|