JAN KOTAČKA
|
Aktivní
|
místopředseda |
07.03.2023 |
Adresa: |
67571, 72982233, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Nad Splavem, 1036, Nad Splavem 1036, 67571 Náměšť nad Oslavou |
|
VLADIMÍR KOREK
|
Aktivní
|
předseda |
07.03.2023 |
Adresa: |
67138, 10961097, Znojmo, Višňové, Višňové, 345, č.p. 345, 67138 Višňové |
|
LADISLAV HORÁK
|
Aktivní
|
místopředseda |
25.07.2019 |
Adresa: |
66491, 24633623, Brno-venkov, Nová Ves, Nová Ves, 160 |
|
VLADIMÍR KOREK
|
Aktivní
|
místopředseda |
25.07.2019 |
Adresa: |
67138, 10961097, Znojmo, Višňové, Višňové, 345 |
|
LADISLAV HORÁK
|
Aktivní
|
místopředseda |
25.07.2019 |
Adresa: |
66491, 24633623, Brno-venkov, Nová Ves, Nová Ves, 160, č.p. 160, 66491 Nová Ves |
|
VLADIMÍR MĚRKA
|
Aktivní
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
67571, 18807836, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Palackého, 907 |
|
VLADIMÍR KOREK
|
Neaktivní
od 07.03.2023
|
místopředseda |
25.07.2019 |
Adresa: |
67138, 10961097, Znojmo, Višňové, Višňové, 345, č.p. 345, 67138 Višňové |
|
MAREK ŠEINER
|
Neaktivní
od 25.07.2019
|
|
05.12.2018 |
Adresa: |
67171, 10744924, Znojmo, Hostěradice, Chlupice, 472 |
|
MAREK ŠEINER
|
Neaktivní
od 25.07.2019
|
|
05.12.2018 |
Adresa: |
67171, 10744924, Znojmo, Hostěradice, Chlupice, 472, Chlupice 472, 67171 Hostěradice |
|
JAN PELC
|
Neaktivní
od 25.07.2019
|
|
07.08.2017 |
Adresa: |
66484, 24689262, Brno-venkov, Vysoké Popovice, Vysoké Popovice, 236 |
|
JAN PELC
|
Neaktivní
od 25.07.2019
|
|
07.08.2017 |
Adresa: |
66484, 24689262, Brno-venkov, Vysoké Popovice, Vysoké Popovice, 236, č.p. 236, 66484 Vysoké Popovice |
|
JAROSLAV POSPÍCHAL
|
Neaktivní
od 07.08.2017
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
66491, 24044601, Ivančice, Ivančice, Polní, 998, 3 |
|
MAREK ŠEINER
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
67171, 10744240, Hostěradice, Hostěradice, 462 |
|
JAROSLAV POSPÍCHAL
|
Neaktivní
od 07.08.2017
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
66491, 24044601, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Polní, 998, 3, Polní 998/3, 66491 Ivančice |
|
MAREK ŠEINER
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
67171, 10744240, Znojmo, Hostěradice, Hostěradice, 462, č.p. 462, 67171 Hostěradice |
|
VLADIMÍR MĚRKA
|
Neaktivní
od 07.03.2023
|
|
01.01.2014 |
Adresa: |
67571, 18807836, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Palackého, 907, Palackého 907, 67571 Náměšť nad Oslavou |
|