TOMÁŠ DURAN
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
50011, 23929090, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Sekaninova, 398, 2 |
|
TOMÁŠ DURAN
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
jednatel |
27.10.2015 |
Adresa: |
50011, 23929090, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Sekaninova, 398, 2, Sekaninova 398/2, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Tomáš Duran
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
15.06.1999 |
Adresa: |
50011, 23929090, Hradec Králové, Sekaninova, 398 |
|
Eva Duranová
|
Neaktivní
od 09.04.2021
|
jednatel |
15.06.1999 |
Adresa: |
50011, 23929090, Hradec Králové, Sekaninova, 398 |
|
TOMÁŠ DURAN
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
jednatel |
15.06.1999 |
Adresa: |
50011, 23929090, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Sekaninova, 398, 2, Sekaninova 398/2, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Eva Duranová
|
Neaktivní
od 09.04.2021
|
jednatel |
15.06.1999 |
Adresa: |
50011, 23929090, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Sekaninova, 398, 2, Sekaninova 398/2, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Tomáš Duran
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
50009, 23812940, Hradec Králové, Čajkovského, 1000 |
|
Vladimír Duran
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
54101, Trutnov, Fibichova, 14 |
|
Eva Duranová
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
54101, Trutnov, Fibichova, 14 |
|
Tomáš Duran
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
50009, 23812940, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 1000, 38, Čajkovského 1000/38, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Vladimír Duran
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
Trutnov, Fibichova, 54101, Fibichova 14, 54101 Trutnov, Česká republika |
|
Eva Duranová
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
jednatel |
01.07.1992 |
Adresa: |
Trutnov, Fibichova, 54101, Fibichova 14, 54101 Trutnov, Česká republika |
|