DANIEL TRUBKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.10.2019 |
Adresa: |
70030, 3278972, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Nová, 2693, 37 |
|
DANIEL TRUBKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.10.2019 |
Adresa: |
70030, 3278972, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Nová, 2693, 37, Nová 2693/37, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. DANIEL TRUBKA
|
Neaktivní
od 03.09.2019
|
jednatel |
22.12.2016 |
Adresa: |
70300, 3332799, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Jeremenkova, 954, 5 |
|
Ing. DANIEL TRUBKA
|
Neaktivní
od 03.09.2019
|
jednatel |
22.12.2016 |
Adresa: |
70300, 3332799, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Jeremenkova, 954, 5, Jeremenkova 954/5, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
Bc. RICHARD DOHNAL
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
Jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
73947, 25502808, Lhotka, Lhotka, 166 |
|
Ing. RENÉ DUDEK
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
Jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
74285, 28013239, Vřesina, Vřesina, Břidličná, 803 |
|
Bc. RICHARD DOHNAL
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
Jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
73947, 25502808, Frýdek-Místek, Lhotka, Lhotka, 166, č.p. 166, 73947 Lhotka |
|
Ing. RENÉ DUDEK
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
Jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
74285, 28013239, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Břidličná, 803, Břidličná 803, 74285 Vřesina |
|
JUDr.
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
Jednatel |
26.09.2014 |
Adresa: |
73911, 27249786, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 398 |
|
JUDr. MIROSLAV NAHODIL
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
Jednatel |
26.09.2014 |
Adresa: |
73911, 27249786, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 398 |
|
JUDr.
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
Jednatel |
26.09.2014 |
Adresa: |
73911, 27249786, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 398, Nová Ves 398, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
JUDr. MIROSLAV NAHODIL
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
Jednatel |
26.09.2014 |
Adresa: |
73911, 27249786, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, 398, Nová Ves 398, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
RENÉ DUDEK
|
Neaktivní
od 26.09.2014
|
jednatel |
18.09.2013 |
Adresa: |
74285, 28013239, Vřesina, Vřesina, Břidličná, 803 |
|
RENÉ DUDEK
|
Neaktivní
od 26.09.2014
|
jednatel |
18.09.2013 |
Adresa: |
74285, 28013239, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Břidličná, 803, Břidličná 803, 74285 Vřesina |
|
Brigita Trubková
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
jednatel |
12.07.2011 |
Adresa: |
74792, 4537220, Háj ve Slezsku, Chabičov, V Olšinách, 213 |
|
Brigita Trubková
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
jednatel |
12.07.2011 |
Adresa: |
74792, 4537220, Opava, Háj ve Slezsku, Chabičov, V Olšinách, 213, V Olšinách 213, Chabičov, 74792 Háj ve Slezsku |
|
Jindřich Kratěna
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
jednatel |
23.03.2004 |
Adresa: |
55203, 7247087, Česká Skalice, Steidlerova, 89 |
|
Jindřich Kratěna
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
jednatel |
23.03.2004 |
Adresa: |
55203, 7247087, Náchod, Česká Skalice, Malá Skalice, Steidlerova, 89, Steidlerova 89, Malá Skalice, 55203 Česká Skalice |
|
Ing. Luboš Autrata
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
jednatel |
27.04.2001 |
Adresa: |
54101, 2272024, Trutnov, Svažitá, 357 |
|
Ing. Luboš Autrata
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
jednatel |
27.04.2001 |
Adresa: |
54101, 2272024, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Svažitá, 357, Svažitá 357, Kryblice, 54101 Trutnov |
|
Karel Bernard
|
Neaktivní
od 27.04.2001
|
jednatel |
02.07.1992 |
Adresa: |
54933, Hronov, Kostelecká, 70 |
|
Ing. Luboš Autrata
|
Neaktivní
od 27.04.2001
|
jednatel |
02.07.1992 |
Adresa: |
54952, 7413734, Horní Adršpach, 141 |
|
Jindřich Kratěna
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
jednatel |
02.07.1992 |
Adresa: |
54952, 7413556, Horní Adršpach, 120 |
|
Karel Bernard
|
Neaktivní
od 27.04.2001
|
jednatel |
02.07.1992 |
Adresa: |
Hronov, Kostelecká, 54933, Kostelecká 70, 54933 Hronov, Česká republika |
|
Ing. Luboš Autrata
|
Neaktivní
od 27.04.2001
|
jednatel |
02.07.1992 |
Adresa: |
54952, 7413734, Náchod, Adršpach, Horní Adršpach, 141, Horní Adršpach 141, 54952 Adršpach |
|
Jindřich Kratěna
|
Neaktivní
od 23.03.2004
|
jednatel |
02.07.1992 |
Adresa: |
54952, 7413556, Náchod, Adršpach, Horní Adršpach, 120, Horní Adršpach 120, 54952 Adršpach |
|