Ing. Vladimír Typlt
|
Neaktivní
od 02.02.2006
|
Jednatel |
23.04.1999 |
Adresa: |
50011, 1, Hradec Králové 11, Štefánikova, 374 |
|
Ing. Vladimír Typlt
|
Neaktivní
od 02.02.2006
|
Jednatel |
23.04.1999 |
Adresa: |
50011, 23928964, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 374, 36, Štefánikova 374/36, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. Stanislav Voleský
|
Neaktivní
od 23.04.1999
|
Jednatel |
26.01.1999 |
Adresa: |
50003, 1, Hradec Králové 3, Orlická, 235 |
|
Ing. Stanislav Voleský
|
Neaktivní
od 23.04.1999
|
Jednatel |
26.01.1999 |
Adresa: |
50003, 23904275, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Orlická, 235, 13, Orlická 235/13, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Leoš Kocman
|
Neaktivní
od 23.04.1999
|
Jednatel společnosti |
19.04.1994 |
Adresa: |
50002, 23873272, Hradec Králové, Labská kotlina, 997 |
|
Leoš Kocman
|
Neaktivní
od 23.04.1999
|
Jednatel společnosti |
19.04.1994 |
Adresa: |
50002, 23873272, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Labská kotlina, 997, 41, Labská kotlina 997/41, 50002 Hradec Králové |
|
Jiří Prošek
|
Neaktivní
od 02.02.1994
|
Jednatel společnosti |
31.08.1992 |
Adresa: |
3, Hradec Králové, M. Horákové, čp. 4596 |
|
Milan Šrůtek
|
Neaktivní
od 20.05.1999
|
Jednatel společnosti |
31.08.1992 |
Adresa: |
23812389, Hradec Králové, Čajkovského, čp. 944 |
|
Jiří Prošek
|
Neaktivní
od 02.02.1994
|
Jednatel společnosti |
31.08.1992 |
Adresa: |
čp. 4596, Hradec Králové, M. Horákové, M. Horákové čp. 4596, Hradec Králové, Česká republika |
|
Milan Šrůtek
|
Neaktivní
od 20.05.1999
|
Jednatel společnosti |
31.08.1992 |
Adresa: |
50009, 23812389, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Čajkovského, 944, 7, Čajkovského 944/7, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|