Ing. FRANTIŠEK REZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2014 |
Adresa: |
58291, 9540377, Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Zahrádecká, 633 |
|
MICHAEL PYŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2014 |
Adresa: |
58401, 9649263, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Barborka, 1193 |
|
Ing. FRANTIŠEK REZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2014 |
Adresa: |
58291, 9540377, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Zahrádecká, 633, Zahrádecká 633, 58291 Světlá nad Sázavou |
|
MICHAEL PYŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2014 |
Adresa: |
58401, 9649263, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Barborka, 1193, Barborka 1193, 58401 Ledeč nad Sázavou |
|
Michael Pyš
|
Neaktivní
od 01.11.2014
|
jednatel |
01.07.2011 |
Adresa: |
58401, 9649263, Ledeč nad Sázavou, Barborka, 1193 |
|
MICHAEL PYŠ
|
Neaktivní
od 01.11.2014
|
jednatel |
01.07.2011 |
Adresa: |
58401, 9649263, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Barborka, 1193, Barborka 1193, 58401 Ledeč nad Sázavou |
|
Michael Pyš
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
jednatel |
19.11.2004 |
Adresa: |
74601, 4264584, Stěbořice, Nový Dvůr, 31 |
|
Michael Pyš
|
Neaktivní
od 01.07.2011
|
jednatel |
19.11.2004 |
Adresa: |
74601, 4264584, Opava, Stěbořice, Nový Dvůr, 31, Nový Dvůr 31, 74601 Stěbořice |
|
Ing. František Rezek
|
Neaktivní
od 01.11.2014
|
jednatel |
03.09.1992 |
Adresa: |
58291, 9540377, Světlá nad Sázavou, Zahrádecká, 633 |
|
Ing. FRANTIŠEK REZEK
|
Neaktivní
od 01.11.2014
|
jednatel |
03.09.1992 |
Adresa: |
58291, 9540377, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Zahrádecká, 633, Zahrádecká 633, 58291 Světlá nad Sázavou |
|