VRATISLAV KŘÍŽEK
|
Aktivní
|
Předseda |
19.05.2023 |
Adresa: |
54301, 2309319, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Ludvíka Svobody, 911, Ludvíka Svobody 911, 54301 Vrchlabí |
|
IVO VALÁŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.05.2023 |
Adresa: |
54301, 2313723, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Kalvárie, 1380, Kalvárie 1380, 54301 Vrchlabí |
|
JOSEF VYDRA
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
19.05.2023 |
Adresa: |
54372, 2392542, Trutnov, Rudník, Rudník, 312, č.p. 312, 54372 Rudník |
|
IVO VALÁŠEK
|
Aktivní
|
předseda |
26.05.2021 |
Adresa: |
54301, 2313723, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Kalvárie, 1380 |
|
PETRA MARIE KAFKOVÁ
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
26.05.2021 |
Adresa: |
54301, 2307073, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Jos. Suka, 661 |
|
Ing VLADIMÍR MÁSLO
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
26.05.2021 |
Adresa: |
54341, 9886273, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 281 |
|
JOSEF VYDRA
|
Aktivní
|
jednatel mysliveckého spolku |
26.05.2021 |
Adresa: |
54372, 2392542, Trutnov, Rudník, Rudník, 312 |
|
PETRA MARIE KAFKOVÁ
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
26.05.2021 |
Adresa: |
54301, 2307073, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Jos. Suka, 661, Jos. Suka 661, 54301 Vrchlabí |
|
Ing VLADIMÍR MÁSLO
|
Neaktivní
od 12.04.2023
|
myslivecký hospodář |
26.05.2021 |
Adresa: |
54341, 9886273, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 281, Prostřední Lánov 281, 54341 Lánov |
|
JOSEF VYDRA
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
jednatel mysliveckého spolku |
26.05.2021 |
Adresa: |
54372, 2392542, Trutnov, Rudník, Rudník, 312, č.p. 312, 54372 Rudník |
|
IVO VALÁŠEK
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
předseda |
26.05.2021 |
Adresa: |
54301, 2313723, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Kalvárie, 1380, Kalvárie 1380, 54301 Vrchlabí |
|
Ing. JOSEF KALENSKÝ
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
jednatel, místopředseda |
12.02.2016 |
Adresa: |
54341, 9886478, Lánov, Prostřední Lánov, 301 |
|
IVO VALÁŠEK
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
předseda |
12.02.2016 |
Adresa: |
54301, 2313723, Vrchlabí, Vrchlabí, Kalvárie, 1380 |
|
ALEŠ KAFKA
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
myslivecký hospodář |
12.02.2016 |
Adresa: |
54301, 2307073, Vrchlabí, Vrchlabí, Jos. Suka, 661 |
|
PETRA MARIE KAFKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
finanční hospodář |
12.02.2016 |
Adresa: |
54301, 2307073, Vrchlabí, Vrchlabí, Jos. Suka, 661 |
|
Ing. JOSEF KALENSKÝ
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
jednatel, místopředseda |
12.02.2016 |
Adresa: |
54341, 9886478, Trutnov, Lánov, Prostřední Lánov, 301, Prostřední Lánov 301, 54341 Lánov |
|
ALEŠ KAFKA
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
myslivecký hospodář |
12.02.2016 |
Adresa: |
54301, 2307073, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Jos. Suka, 661, Jos. Suka 661, 54301 Vrchlabí |
|
PETRA MARIE KAFKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
finanční hospodář |
12.02.2016 |
Adresa: |
54301, 2307073, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Jos. Suka, 661, Jos. Suka 661, 54301 Vrchlabí |
|
IVO VALÁŠEK
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
předseda |
12.02.2016 |
Adresa: |
54301, 2313723, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Kalvárie, 1380, Kalvárie 1380, 54301 Vrchlabí |
|