PŘEMYSL ROUDNÝ
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Předseda představenstva |
20.01.2016 |
Adresa: |
50707, 1737406, Jičín, Úlibice, Úlibice, 33 |
|
PŘEMYSL ROUDNÝ
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Předseda představenstva |
20.01.2016 |
Adresa: |
50707, 1737406, Jičín, Úlibice, Úlibice, 33, č.p. 33, 50707 Úlibice |
|
Zdeněk Rejzek
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
08.08.1994 |
Adresa: |
23908068, Hradec Králové, tř. SNP, 616 |
|
Zdeněk Rejzek
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
08.08.1994 |
Adresa: |
50003, 23908068, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 616, 53, třída SNP 616/53, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. Hana Čejková
|
Neaktivní
od 08.08.1994
|
Členka představenstva |
29.04.1993 |
|
Ing. Vladimír Babák
|
Neaktivní
od 17.09.1999
|
Člen představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
17439787, Jičín, Přátelství, č. 522 |
|
Přemysl Roudný
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
Předseda představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
1737406, Úlibice, č. 33 |
|
Josef Plechatý
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Místopředseda představenstva |
29.04.1993 |
|
Ing. Jan Víška
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
22277013, Praha 6, Májová, 874 |
|
Ing. Josef Knap
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
7795696, Pardubice, Partyzánů, č.349 |
|
Oldřich Zeman
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
1737619, Úlibice, č. 56 |
|
Ing. Hana Čejková
|
Neaktivní
od 08.08.1994
|
Členka představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
50601, 1736884, Jičín, Úlibice, Řeheč, 2, Řeheč 2, 50601 Úlibice |
|
Ing. Vladimír Babák
|
Neaktivní
od 17.09.1999
|
Člen představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
50601, 17439787, Jičín, Jičín, Nové Město, Přátelství, 522, Přátelství 522, Nové Město, 50601 Jičín |
|
PŘEMYSL ROUDNÝ
|
Neaktivní
od 20.01.2016
|
Předseda představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
50707, 1737406, Jičín, Úlibice, Úlibice, 33, č.p. 33, 50707 Úlibice |
|
Josef Plechatý
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Místopředseda představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
50601, 1736906, Jičín, Úlibice, Řeheč, 4, Řeheč 4, 50601 Úlibice |
|
Ing. Jan Víška
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
16500, 22277013, Praha, Suchdol, Májová, 874, 19, Májová 874/19, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Josef Knap
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
53009, 7795696, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Partyzánů, 349, Partyzánů 349, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Oldřich Zeman
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
29.04.1993 |
Adresa: |
50707, 1737619, Jičín, Úlibice, Úlibice, 56, č.p. 56, 50707 Úlibice |
|
Zbislav V a g e n k n e c h t
|
Neaktivní
od 29.04.1993
|
Předseda představenstva |
15.12.1992 |
|
Ing. Jan Víška
|
Neaktivní
od 29.04.1993
|
Místopředseda představenstva |
15.12.1992 |
Adresa: |
22277013, Praha 6, Májová, 874 |
|
Jaroslav Roudný
|
Neaktivní
od 29.04.1993
|
Člen představenstva |
15.12.1992 |
Adresa: |
1737406, Úlibice, č. 33 |
|
Jaromír Ledabyl
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
15.12.1992 |
Adresa: |
17482801, Robousy, č. 24 |
|
Josef Kosejk
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
15.12.1992 |
|
Zbislav V a g e n k n e c h t
|
Neaktivní
od 29.04.1993
|
Předseda představenstva |
15.12.1992 |
Adresa: |
č. 26, Lužany, Lužany č. 26, Česká republika |
|
Ing. Jan Víška
|
Neaktivní
od 29.04.1993
|
Místopředseda představenstva |
15.12.1992 |
Adresa: |
16500, 22277013, Praha, Suchdol, Májová, 874, 19, Májová 874/19, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Jaroslav Roudný
|
Neaktivní
od 29.04.1993
|
Člen představenstva |
15.12.1992 |
Adresa: |
50707, 1737406, Jičín, Úlibice, Úlibice, 33, č.p. 33, 50707 Úlibice |
|
Jaromír Ledabyl
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
15.12.1992 |
Adresa: |
50601, 17482801, Jičín, Jičín, Robousy, 24, Robousy 24, 50601 Jičín |
|
Josef Kosejk
|
Neaktivní
od 04.04.2018
|
Člen představenstva |
15.12.1992 |
Adresa: |
č. 19, Hubálov, Hubálov č. 19, Česká republika |
|