Ing. PETR SEMERÁD
|
Aktivní
|
jednatel |
16.08.2019 |
Adresa: |
14000, 21912564, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Kvestorská, 1179, 9 |
|
Ing. PETR SEMERÁD
|
Aktivní
|
jednatel |
16.08.2019 |
Adresa: |
14000, 21912564, Praha, Michle, Kvestorská, 1179, 9, Kvestorská 1179/9, Michle, 14000 Praha 4 |
|
LIBOR ŠVÁB
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2018 |
Adresa: |
56802, 41721802, Svitavy, Pohledy, Pohledy, 190 |
|
LIBOR ŠVÁB
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2018 |
Adresa: |
56802, 41721802, Svitavy, Pohledy, Pohledy, 190, č.p. 190, 56802 Pohledy |
|
Ing. PETR SEMERÁD
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
58001, 9600485, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1265 |
|
Ing. PETR SEMERÁD
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
58001, 9600485, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Žižkov II, 1265, Žižkov II 1265, 58001 Havlíčkův Brod |
|
LUBOMÍR KREJČÍ
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
02.07.2016 |
Adresa: |
67401, 25918613, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1044 |
|
LUBOMÍR KREJČÍ
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
02.07.2016 |
Adresa: |
67401, 25918613, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Javorová, 1044, Javorová 1044, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
ALOIS SEDLÁK
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
56902, 15876799, Březová nad Svitavou, Březová nad Svitavou, Moravské náměstí, 74 |
|
JIŘÍ STEJSKAL
|
Neaktivní
od 16.05.2018
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
56901, 15891488, Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou, 479 |
|
ALOIS SEDLÁK
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
56902, 15876799, Svitavy, Březová nad Svitavou, Březová nad Svitavou, Moravské náměstí, 74, Moravské náměstí 74, 56902 Březová nad Svitavou |
|
JIŘÍ STEJSKAL
|
Neaktivní
od 16.05.2018
|
Jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
56901, 15891488, Svitavy, Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou, 479, č.p. 479, 56901 Hradec nad Svitavou |
|
Alena Lenochová
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
Jednatel |
17.06.1993 |
Adresa: |
Svitavy, Pohledy, Hynčina, 128 |
|
Alena Lenochová
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
Jednatel |
17.06.1993 |
Adresa: |
128, Svitavy, Pohledy, Hynčina, Hynčina 128, Pohledy, okres: Svitavy, Česká republika |
|
Ing. Antonín Hájíček
|
Neaktivní
od 31.07.1995
|
Jednatel |
19.10.1992 |
Adresa: |
1866451, Svitavy, Radiměř, 412 |
|
Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 22.03.2000
|
Jednatel |
19.10.1992 |
Adresa: |
15894878, Svitavy, Chrastavec, 95 |
|
Jiří Stejskal
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
Jednatel |
19.10.1992 |
Adresa: |
15891488, Svitavy, Hradec nad Svitavou, 479 |
|
Alois Sedlák
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
Jednatel |
19.10.1992 |
Adresa: |
Svitavy, Březová nad Svitavou, nám. Old. Blažky, 74 |
|
Ing. Antonín Hájíček
|
Neaktivní
od 31.07.1995
|
Jednatel |
19.10.1992 |
Adresa: |
56907, 1866451, Svitavy, Radiměř, Radiměř, 412, č.p. 412, 56907 Radiměř |
|
Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 22.03.2000
|
Jednatel |
19.10.1992 |
Adresa: |
56904, 15894878, Svitavy, Chrastavec, Chrastavec, 95, č.p. 95, 56904 Chrastavec |
|
JIŘÍ STEJSKAL
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
Jednatel |
19.10.1992 |
Adresa: |
56901, 15891488, Svitavy, Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou, 479, č.p. 479, 56901 Hradec nad Svitavou |
|
Alois Sedlák
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
Jednatel |
19.10.1992 |
Adresa: |
74, Svitavy, Březová nad Svitavou, nám. Old. Blažky, nám. Old. Blažky 74, Březová nad Svitavou, okres: Svitavy, Česká republika |
|