JOSEF HONEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.10.2021 |
Adresa: |
54362, 2320053, Trutnov, Dolní Branná, Dolní Branná, 256 |
|
JOSEF HONEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.10.2021 |
Adresa: |
54362, 2320053, Trutnov, Dolní Branná, Dolní Branná, 256, č.p. 256, 54362 Dolní Branná |
|
JOSEF HONEK
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
Jednatel |
11.01.2019 |
Adresa: |
54362, 2320304, Trutnov, Dolní Branná, Dolní Branná, 282 |
|
JOSEF HONEK
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
Jednatel |
11.01.2019 |
Adresa: |
54362, 2320304, Trutnov, Dolní Branná, Dolní Branná, 282, č.p. 282, 54362 Dolní Branná |
|
PETR JECH
|
Neaktivní
od 11.01.2019
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
54362, 2319527, Trutnov, Dolní Branná, Dolní Branná, 203 |
|
PETR JECH
|
Neaktivní
od 11.01.2019
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
54362, 2319527, Trutnov, Dolní Branná, Dolní Branná, 203, č.p. 203, 54362 Dolní Branná |
|
PETR HONEK
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
jednatel |
14.05.2016 |
Adresa: |
54362, 2320304, Trutnov, Dolní Branná, Dolní Branná, 282 |
|
PETR HONEK
|
Neaktivní
od 08.09.2017
|
jednatel |
14.05.2016 |
Adresa: |
54362, 2320304, Trutnov, Dolní Branná, Dolní Branná, 282, č.p. 282, 54362 Dolní Branná |
|
Petr Jech
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
07.04.2000 |
Adresa: |
54362, 2319527, Dolní Branná, 203 |
|
PETR JECH
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
07.04.2000 |
Adresa: |
54362, 2319527, Trutnov, Dolní Branná, Dolní Branná, 203, č.p. 203, 54362 Dolní Branná |
|
Jaroslav Roubal
|
Neaktivní
od 07.04.2000
|
jednatel |
22.10.1992 |
Adresa: |
54301, 2312794, Vrchlabí, Revoluční, 1277 |
|
Petr Honek
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
jednatel |
22.10.1992 |
Adresa: |
54362, 2320304, Dolní Branná, 282 |
|
Jaroslav Roubal
|
Neaktivní
od 07.04.2000
|
jednatel |
22.10.1992 |
Adresa: |
54301, 2312794, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Revoluční, 1277, Revoluční 1277, 54301 Vrchlabí |
|
PETR HONEK
|
Neaktivní
od 14.05.2016
|
jednatel |
22.10.1992 |
Adresa: |
54362, 2320304, Trutnov, Dolní Branná, Dolní Branná, 282, č.p. 282, 54362 Dolní Branná |
|