Ing. KAMIL JEŘÁBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2021 |
Adresa: |
11000, 21704261, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Štěpánská, 650, 23 |
|
Ing. KAMIL JEŘÁBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2021 |
Adresa: |
11000, 21704261, Praha, Nové Město, Štěpánská, 650, 23, Štěpánská 650/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. MICHAL FILLA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2018 |
Adresa: |
51741, 9738169, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 257 |
|
Ing. MICHAL FILLA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2018 |
Adresa: |
51741, 9738169, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 257, Komenského 257, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
FRANTIŠEK KINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
51741, 9738266, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 266 |
|
FRANTIŠEK KINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
51741, 9738266, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 266, Komenského 266, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Ing. LUDĚK BÁRTA
|
Neaktivní
od 01.04.2021
|
jednatel |
09.07.2018 |
Adresa: |
37371, 25185209, Hlincová Hora, Hlincová Hora, Kodetka Vnitřní, 85 |
|
Ing. LUDĚK BÁRTA
|
Neaktivní
od 01.04.2021
|
jednatel |
09.07.2018 |
Adresa: |
37371, 25185209, České Budějovice, Hlincová Hora, Hlincová Hora, Kodetka Vnitřní, 85, Kodetka Vnitřní 85, 37371 Hlincová Hora |
|
Ing. MICHAL FILLA
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel společnosti |
14.01.2016 |
Adresa: |
51741, 9738169, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 257 |
|
Ing. MICHAL FILLA
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel společnosti |
14.01.2016 |
Adresa: |
51741, 9738169, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 257, Komenského 257, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
JOSEF KOTEK
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
37008, 26477122, České Budějovice, České Budějovice 6, Jana Hurta, 1728, 5 |
|
Ing. LUDĚK BÁRTA
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
37371, 25185209, Hlincová Hora, Hlincová Hora, Kodetka Vnitřní, 85 |
|
Josef Kotek
|
Neaktivní
od 14.01.2016
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
37008, 26477122, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jana Hurta, 1728, 5, Jana Hurta 1728/5, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. LUDĚK BÁRTA
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
37371, 25185209, České Budějovice, Hlincová Hora, Hlincová Hora, Kodetka Vnitřní, 85, Kodetka Vnitřní 85, 37371 Hlincová Hora |
|
František Kinský
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
22.07.2011 |
Adresa: |
51741, 9738266, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 266 |
|
FRANTIŠEK KINSKÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
22.07.2011 |
Adresa: |
51741, 9738266, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 266, Komenského 266, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Josef Kotek
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
08.10.2004 |
Adresa: |
26477122, České Budějovice, České Budějovice 6, Jana Hurta, 1728/5 |
|
Josef Kotek
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
08.10.2004 |
Adresa: |
37008, 26477122, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jana Hurta, 1728, 5, Jana Hurta 1728/5, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. Luděk Bárta
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
13.04.2002 |
Adresa: |
37371, Hlincová Hora, Kodetka-vnitřní, 85 |
|
Ing. LUDĚK BÁRTA
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
13.04.2002 |
Adresa: |
37371, 25185209, České Budějovice, Hlincová Hora, Hlincová Hora, Kodetka Vnitřní, 85, Kodetka Vnitřní 85, 37371 Hlincová Hora |
|
Ing. Luděk Bárta
|
Neaktivní
od 13.04.2002
|
Jednatel |
19.10.2000 |
Adresa: |
41501, 20227451, Teplice, Teplice, Prosetická, 215/4 |
|
Josef Kotek
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
Jednatel |
19.10.2000 |
Adresa: |
37008, 23407913, České Budějovice, České Budějovice, Vl. Rady, 891/42 |
|
Josef Kinský
|
Neaktivní
od 22.07.2011
|
Jednatel společnosti |
19.10.2000 |
Adresa: |
9735607, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 1 |
|
Ing. Luděk Bárta
|
Neaktivní
od 13.04.2002
|
Jednatel |
19.10.2000 |
Adresa: |
41501, 20227451, Teplice, Teplice, Prosetice, Prosetická, 215, 4, Prosetická 215/4, Prosetice, 41501 Teplice |
|
Josef Kotek
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
Jednatel |
19.10.2000 |
Adresa: |
37008, 23407913, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Vl. Rady, 891, 42, Vl. Rady 891/42, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Josef Kinský
|
Neaktivní
od 22.07.2011
|
Jednatel společnosti |
19.10.2000 |
Adresa: |
51741, 9735607, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 1, Komenského 1, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Dipl. ing. Dr. Johann Windisch
|
Neaktivní
od 19.10.2000
|
Jednatel společnosti |
16.12.1997 |
Adresa: |
Hinterbrühl, Bahnplatz 5 |
|
Thomas Lenders
|
Neaktivní
od 16.12.1997
|
Jednatel společnosti |
08.07.1996 |
Adresa: |
9735607, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 1 |
|
Thomas Lenders
|
Neaktivní
od 16.12.1997
|
Jednatel společnosti |
08.07.1996 |
Adresa: |
51741, 9735607, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Komenského, 1, Komenského 1, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Ing. Jiří Tamáš
|
Neaktivní
od 11.07.1996
|
Jednatel společnosti |
29.10.1992 |
Adresa: |
9735844, Kostelec nad Orlicí, Palackého nám., 27 |
|
Ing. Stanislav Barvínek
|
Neaktivní
od 19.10.2000
|
Jednatel společnosti |
29.10.1992 |
Adresa: |
9868291, Lhoty u Potštejna, 81 |
|
Josef Novák
|
Neaktivní
od 19.10.2000
|
Jednatel společnosti |
29.10.1992 |
Adresa: |
Tutleky 68, p.Kostelec n. Orl. |
|
Josef Kinský
|
Neaktivní
od 19.10.2000
|
Jednatel společnosti |
29.10.1992 |
Adresa: |
21719454, Praha 1, Provaznická, 9 |
|
Ing. Jiří Tamáš
|
Neaktivní
od 11.07.1996
|
Jednatel společnosti |
29.10.1992 |
Adresa: |
51741, 9735844, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí, 27, Palackého náměstí 27, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Ing. Stanislav Barvínek
|
Neaktivní
od 19.10.2000
|
Jednatel společnosti |
29.10.1992 |
Adresa: |
51741, 9868291, Rychnov nad Kněžnou, Lhoty u Potštejna, Lhoty u Potštejna, 81, č.p. 81, 51741 Lhoty u Potštejna |
|
Josef Novák
|
Neaktivní
od 19.10.2000
|
Jednatel společnosti |
29.10.1992 |
Adresa: |
51741, 9813098, Rychnov nad Kněžnou, Tutleky, Tutleky, 68, č.p. 68, 51741 Tutleky |
|
Josef Kinský
|
Neaktivní
od 19.10.2000
|
Jednatel společnosti |
29.10.1992 |
Adresa: |
11000, 21719454, Praha, Staré Město, Provaznická, 400, 9, Provaznická 400/9, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|