Ing. DANA HRABÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.09.2021 |
Adresa: |
26101, 22967354, Příbram, Suchodol, Suchodol, 20 |
|
Ing. DANA HRABÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.09.2021 |
Adresa: |
26101, 22967354, Příbram, Suchodol, Suchodol, 20, č.p. 20, 26101 Suchodol |
|
Mgr. JITKA BULTHUIS
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2015 |
Adresa: |
25210, 12814547, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Komenského, 471 |
|
Mgr. JITKA BULTHUIS
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2015 |
Adresa: |
25210, 12814547, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Komenského, 471, Komenského 471, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
LUBOMÍR ŠTOLC
|
Neaktivní
od 16.01.2015
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
26301, 22977848, Voznice, Voznice, 141 |
|
LUBOMÍR ŠTOLC
|
Neaktivní
od 16.01.2015
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
26301, 22977848, Příbram, Voznice, Voznice, 141, č.p. 141, 26301 Voznice |
|
Václav Hrabák
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
31.03.2011 |
Adresa: |
25210, 12814547, Mníšek pod Brdy, Komenského, 471 |
|
Václav Hrabák
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
31.03.2011 |
Adresa: |
25210, 12814547, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Komenského, 471, Komenského 471, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Ing. Jiří Šťastný
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
Jednatel |
13.07.2002 |
Adresa: |
46346, 14925605, Liberec, Příšovice, 56 |
|
Ing. Dana Hrabáková
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
Jednatel |
13.07.2002 |
Adresa: |
26101, Příbram, Suchodol, 20 |
|
Ing. Jiří Šťastný
|
Neaktivní
od 18.01.2010
|
Jednatel |
13.07.2002 |
Adresa: |
46346, 14925605, Liberec, Příšovice, Příšovice, 56, č.p. 56, 46346 Příšovice |
|
Ing. DANA HRABÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
Jednatel |
13.07.2002 |
Adresa: |
26101, 22967354, Příbram, Suchodol, Suchodol, 20, č.p. 20, 26101 Suchodol |
|
Jiří Pavlíček
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
jednatel |
05.11.1992 |
Adresa: |
21593990, Turnov, Květinová, 1540 |
|
Stanislav Vaněk
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
jednatel |
05.11.1992 |
Adresa: |
16947037, Tatobity, 108 |
|
Jiří Pavlíček
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
jednatel |
05.11.1992 |
Adresa: |
51101, 21593990, Semily, Turnov, Turnov, Květinová, 1540, Květinová 1540, 51101 Turnov |
|
Stanislav Vaněk
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
jednatel |
05.11.1992 |
Adresa: |
51253, 16947037, Semily, Tatobity, Tatobity, 108, č.p. 108, 51253 Tatobity |
|