MILENA OLIVOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
29.06.2017 |
Adresa: |
56601, 5708338, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Prokopa Velikého, 210 |
|
MIROSLAVA MARTYNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
předseda okresní organizace |
29.06.2017 |
Adresa: |
56501, 5678633, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Revoluční, 1482 |
|
MICHAELA SURÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
místopředseda okresní organizace |
29.06.2017 |
Adresa: |
56002, 24767701, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Truby, 1735 |
|
DRAHOMÍRA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
hospodář okresní organizace |
29.06.2017 |
Adresa: |
56201, 24740233, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká, 484 |
|
MILENA OLIVOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
29.06.2017 |
Adresa: |
56601, 5708338, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Prokopa Velikého, 210, Prokopa Velikého 210, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
MIROSLAVA MARTYNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
předseda okresní organizace |
29.06.2017 |
Adresa: |
56501, 5678633, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Revoluční, 1482, Revoluční 1482, 56501 Choceň |
|
MICHAELA SURÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
místopředseda okresní organizace |
29.06.2017 |
Adresa: |
56002, 24767701, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Truby, 1735, Truby 1735, 56002 Česká Třebová |
|
DRAHOMÍRA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
hospodář okresní organizace |
29.06.2017 |
Adresa: |
56201, 24740233, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká, 484, Královéhradecká 484, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
BLANKA DEMELOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
předseda okresní organizace |
14.07.2016 |
Adresa: |
56112, 5696411, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Husova, 135 |
|
MILENA OLIVOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
místopředseda okresní organizace |
14.07.2016 |
Adresa: |
56601, 5708338, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Prokopa Velikého, 210 |
|
BLANKA DEMELOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
předseda okresní organizace |
14.07.2016 |
Adresa: |
56112, 5696411, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Husova, 135, Husova 135, 56112 Brandýs nad Orlicí |
|
MILENA OLIVOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
místopředseda okresní organizace |
14.07.2016 |
Adresa: |
56601, 5708338, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Prokopa Velikého, 210, Prokopa Velikého 210, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
BLANKA DEMELOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
předseda místní organizace |
06.05.2016 |
Adresa: |
56112, 5696411, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Husova, 135 |
|
MILENA OLIVOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
místopředseda místní organizace |
06.05.2016 |
Adresa: |
56601, 5708338, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Prokopa Velikého, 210 |
|
ANNA ŠVÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56002, 24768031, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Habrmanova, 1768 |
|
ANNA TOMÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56002, 24719633, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Parník, Pod Březinou, 563 |
|
JOSEF JADRNÝ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56501, 5672325, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, T. N. Kautníka, 851 |
|
EVA NETOLICKÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56501, 5666848, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Sv. Čecha, 303 |
|
ZDEŇKA FALTUSOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56151, 5688051, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, 28. října, 396 |
|
BLANKA SVETLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56301, 17977347, Ústí nad Orlicí, Horní Třešňovec, Horní Třešňovec, 177 |
|
STANISLAV SVETLÍK
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56301, 17977347, Ústí nad Orlicí, Horní Třešňovec, Horní Třešňovec, 177 |
|
PETR DIGRIN
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56301, 18000967, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Wolkerova, 109 |
|
BLANKA DEMELOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
předseda místní organizace |
06.05.2016 |
Adresa: |
56112, 5696411, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Husova, 135, Husova 135, 56112 Brandýs nad Orlicí |
|
MILENA OLIVOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2016
|
místopředseda místní organizace |
06.05.2016 |
Adresa: |
56601, 5708338, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Prokopa Velikého, 210, Prokopa Velikého 210, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
ANNA ŠVÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56002, 24768031, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Habrmanova, 1768, Habrmanova 1768, 56002 Česká Třebová |
|
ANNA TOMÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56002, 24719633, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Parník, Pod Březinou, 563, Pod Březinou 563, Parník, 56002 Česká Třebová |
|
JOSEF JADRNÝ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56501, 5672325, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, T. N. Kautníka, 851, T. N. Kautníka 851, 56501 Choceň |
|
EVA NETOLICKÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56501, 5666848, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Sv. Čecha, 303, Sv. Čecha 303, 56501 Choceň |
|
ZDEŇKA FALTUSOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56151, 5688051, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, 28. října, 396, 28. října 396, 56151 Letohrad |
|
BLANKA SVETLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56301, 17977347, Ústí nad Orlicí, Horní Třešňovec, Horní Třešňovec, 177, č.p. 177, 56301 Horní Třešňovec |
|
STANISLAV SVETLÍK
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56301, 17977347, Ústí nad Orlicí, Horní Třešňovec, Horní Třešňovec, 177, č.p. 177, 56301 Horní Třešňovec |
|
PETR DIGRIN
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
člen výboru |
06.05.2016 |
Adresa: |
56301, 18000967, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Ostrovské Předměstí, Wolkerova, 109, Wolkerova 109, Ostrovské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|