KAREL KOZÁK
|
Neaktivní
od 15.11.2022
|
Jednatel |
05.04.2019 |
Adresa: |
27301, 1358545, Kladno, Lhota, Lhota, Požárníků, 84 |
|
KAREL KOZÁK
|
Neaktivní
od 15.11.2022
|
Jednatel |
05.04.2019 |
Adresa: |
27301, 1358545, Kladno, Lhota, Lhota, Požárníků, 84, Požárníků 84, 27301 Lhota |
|
KAREL KOZÁK
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
Jednatel |
24.03.2017 |
Adresa: |
27201, 1408691, Kladno, Kladno, Kladno, Ke stadionu, 2737 |
|
KAREL KOZÁK
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
Jednatel |
24.03.2017 |
Adresa: |
27201, 1408691, Kladno, Kladno, Kladno, Ke stadionu, 2737, Ke stadionu 2737, 27201 Kladno |
|
KAREL KOZÁK
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
Jednatel |
12.01.2017 |
Adresa: |
27345, 25537202, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, Ladova, 461 |
|
KAREL KOZÁK
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
Jednatel |
12.01.2017 |
Adresa: |
27345, 25537202, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, Ladova, 461, Ladova 461, 27345 Hřebeč |
|
Jan Kozák
|
Neaktivní
od 13.01.1998
|
Jednatel |
21.12.1992 |
Adresa: |
1441540, Kladno, Kladno, Plzeňská, 3102 |
|
Karel Kozák
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
Jednatel |
21.12.1992 |
Adresa: |
1439812, Kladno, Kladno, Jerevanská, 2602 |
|
Jan Kozák
|
Neaktivní
od 13.01.1998
|
Jednatel |
21.12.1992 |
Adresa: |
27201, 1441540, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Plzeňská, 3102, Plzeňská 3102, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Karel Kozák
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
Jednatel |
21.12.1992 |
Adresa: |
27201, 1439812, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Jerevanská, 2602, Jerevanská 2602, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|