PETR SOUČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
27351, 1316834, Kyšice, Kyšice, V. Vlčka, 202 |
|
PETR SOUČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
27351, 1316834, Kladno, Kyšice, Kyšice, V. Vlčka, 202, V. Vlčka 202, 27351 Kyšice |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
Jednatel |
27.03.1997 |
Adresa: |
27351, 1316834, Kyšice, V.Vlčka, 202 |
|
PETR SOUČEK
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
Jednatel |
27.03.1997 |
Adresa: |
27351, 1316834, Kladno, Kyšice, Kyšice, V. Vlčka, 202, V. Vlčka 202, 27351 Kyšice |
|
Jaroslav Fiala
|
Neaktivní
od 23.08.1994
|
Jednatel |
07.01.1993 |
Adresa: |
27201, 1440349, Kladno, V Bažantnici, 2655 |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
Jednatel |
07.01.1993 |
Adresa: |
27201, 3, Kladno, V.Rabase, 860 |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
Jednatel |
07.01.1993 |
Adresa: |
27201, Kladno, V.Rabase, 860 |
|
Jaroslav Fiala
|
Neaktivní
od 23.08.1994
|
Jednatel |
07.01.1993 |
Adresa: |
27201, 1440349, Kladno, Kladno, Kročehlavy, V Bažantnici, 2655, V Bažantnici 2655, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
Jednatel |
07.01.1993 |
Adresa: |
27201, 1394321, Kladno, Kladno, Kladno, Václava Rabase, 860, Václava Rabase 860, 27201 Kladno |
|