ing. Rudolf Vaněček
|
Neaktivní
od 20.12.1995
|
Jednatel |
14.03.1994 |
Adresa: |
21766541, Praha 3, Chrudimská, 4 |
|
Ing. Rudolf Vaněček
|
Neaktivní
od 20.12.1995
|
Jednatel |
14.03.1994 |
Adresa: |
13000, 21766541, Praha, Vinohrady, Chrudimská, 2364, 4, Chrudimská 2364/4, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ing. Josef Holan
|
Neaktivní
od 20.12.1995
|
Jednatel |
20.04.1993 |
Adresa: |
26251, 100, Zvírotice 44, Dublovice |
|
ing. Otto Čáp
|
Neaktivní
od 20.12.1995
|
Jednatel |
20.04.1993 |
Adresa: |
14000, 21937737, Praha 4, Plevenská, 3115 |
|
ing. Josef Holan
|
Neaktivní
od 20.12.1995
|
Jednatel |
20.04.1993 |
Adresa: |
Zvírotice 44, Dublovice, 26251, 26251 Zvírotice 44, Dublovice, Česká republika |
|
Ing. Otto Čáp
|
Neaktivní
od 20.12.1995
|
Jednatel |
20.04.1993 |
Adresa: |
14300, 21937737, Praha, Modřany, Plevenská, 3115, 2, Plevenská 3115/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ing. Jiří Holan
|
Neaktivní
od 20.04.1993
|
Jednatel |
19.01.1993 |
Adresa: |
26251, 3, Dublovice, Zvírotice, 44 |
|
ing. Otto Čáp
|
Neaktivní
od 20.04.1993
|
Jednatel |
19.01.1993 |
Adresa: |
14300, 3, Praha 4, Plevenecká, 3115 |
|
ing. Jiří Holan
|
Neaktivní
od 20.04.1993
|
Jednatel |
19.01.1993 |
Adresa: |
26401, 22983708, Příbram, Dublovice, Zvírotice, 44, Zvírotice 44, 26401 Dublovice |
|
Ing. Otto Čáp
|
Neaktivní
od 20.04.1993
|
Jednatel |
19.01.1993 |
Adresa: |
14300, 21937737, Praha, Modřany, Plevenská, 3115, 2, Plevenská 3115/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|