Ing. JOSEF KOUNOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
27034, 8628467, Rakovník, Šípy, Šípy, 46 |
|
Ing. JOSEF KOUNOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
27034, 8628467, Rakovník, Šípy, Šípy, 46, č.p. 46, 27034 Šípy |
|
VÁCLAV MAJER
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
27034, 8627533, Šípy, Bělbožice, 10 |
|
VÁCLAV MAJER
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
27034, 8627533, Rakovník, Šípy, Bělbožice, 10, Bělbožice 10, 27034 Šípy |
|
Václav Majer
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
13.07.2004 |
Adresa: |
Šípy, Bělbožice 10, okr. Rakovník |
|
Ing. Josef Kounovský
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
13.07.2004 |
Adresa: |
27034, 8628467, Rakovník, Šípy, 46 |
|
VÁCLAV MAJER
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
13.07.2004 |
Adresa: |
27034, 8627533, Rakovník, Šípy, Bělbožice, 10, Bělbožice 10, 27034 Šípy |
|
Ing. JOSEF KOUNOVSKÝ
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
13.07.2004 |
Adresa: |
27034, 8628467, Rakovník, Šípy, Šípy, 46, č.p. 46, 27034 Šípy |
|
Ing. Josef Kounovský
|
Neaktivní
od 13.07.2004
|
jednatel |
18.06.2002 |
Adresa: |
27034, 3, Čistá, Šípy, 46 |
|
Václav Majer
|
Neaktivní
od 13.07.2004
|
jednatel |
18.06.2002 |
Adresa: |
27034, 3, Čistá, Bělbožice, 10 |
|
Ing. JOSEF KOUNOVSKÝ
|
Neaktivní
od 13.07.2004
|
jednatel |
18.06.2002 |
Adresa: |
27034, 8628467, Rakovník, Šípy, Šípy, 46, č.p. 46, 27034 Šípy |
|
VÁCLAV MAJER
|
Neaktivní
od 13.07.2004
|
jednatel |
18.06.2002 |
Adresa: |
27034, 8627533, Rakovník, Šípy, Bělbožice, 10, Bělbožice 10, 27034 Šípy |
|
ing. Josef Kounovský
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
jednatel |
20.02.1995 |
Adresa: |
8628467, Šípy, 46 |
|
Václav Majer
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
jednatel |
20.02.1995 |
Adresa: |
100, Bělbožice lO |
|
Ing. JOSEF KOUNOVSKÝ
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
jednatel |
20.02.1995 |
Adresa: |
27034, 8628467, Rakovník, Šípy, Šípy, 46, č.p. 46, 27034 Šípy |
|
Václav Majer
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
jednatel |
20.02.1995 |
Adresa: |
Bělbožice lO, Bělbožice lO, Česká republika |
|