PETR DVOŘÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.04.2016 |
Adresa: |
13000, 40937666, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2874, 4 |
|
PETR DVOŘÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.04.2016 |
Adresa: |
13000, 40937666, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2874, 4, Olgy Havlové 2874/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PETR DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 20.04.2016
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
13000, 40937666, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2874, 4 |
|
PETR DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 20.04.2016
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
13000, 40937666, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2874, 4, Olgy Havlové 2874/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Alois Dvořák
|
Neaktivní
od 18.05.1999
|
Jednatel |
17.03.1993 |
Adresa: |
21796882, Praha 3, Jilmová, 4 |
|
Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
17.03.1993 |
Adresa: |
21958599, Praha 4, Výletní, 352 |
|
JUDr. Alois Dvořák
|
Neaktivní
od 18.05.1999
|
Jednatel |
17.03.1993 |
Adresa: |
13000, 21796882, Praha, Žižkov, Jilmová, 2682, 4, Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
17.03.1993 |
Adresa: |
14200, 21958599, Praha, Písnice, Výletní, 352, 30, Výletní 352/30, Písnice, 14200 Praha 4 |
|