Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | LITOS, s.r.o. |
ICO: | 47539895 |
Registrovaná adresa: | 25218, 6500820, Praha-západ, Úhonice, Úhonice, U Kostela, 295, U Kostela 295, 25218 Úhonice |
Začleněno na: | 02.04.1993 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zednictví
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MILUŠE KOMŮRKOVÁ | Aktivní | 22.04.2021 | |
|
|||
MILUŠE KOMŮRKOVÁ | Aktivní | 22.04.2021 | |
|
|||
Ing. VÁCLAV BUBEN | Aktivní | 03.10.2016 | |
|
|||
Ing. IVANA BUBNOVÁ | Aktivní | 03.10.2016 | |
|
|||
Ing. VÁCLAV BUBEN | Aktivní | 03.10.2016 | |
|
|||
Ing. IVANA BUBNOVÁ | Aktivní | 03.10.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. VÁCLAV BUBEN | Aktivní | jednatel | 12.01.2021 |
|
|||
Ing. VÁCLAV BUBEN | Aktivní | jednatel | 12.01.2021 |
|
|||
Ing. VÁCLAV BUBEN | Neaktivní od 12.01.2021 | jednatel | 03.10.2016 |
|
|||
Ing. VÁCLAV BUBEN | Neaktivní od 12.01.2021 | jednatel | 03.10.2016 |
|
|||
Ing. Václav Buben | Neaktivní od 03.10.2016 | jednatel | 13.01.2012 |
|
|||
Ing. Václav Buben | Neaktivní od 03.10.2016 | jednatel | 13.01.2012 |
|
|||
ing. Václav Buben | Neaktivní od 13.01.2012 | jednatel | 02.04.1993 |
|
|||
Ing. Václav Buben | Neaktivní od 13.01.2012 | jednatel | 02.04.1993 |
|
Registrační číslo LITOS, s.r.o. je 47539895.
Registrační adresa LITOS, s.r.o. je 25218, 6500820, Praha-západ, Úhonice, Úhonice, U Kostela, 295, U Kostela 295, 25218 Úhonice.
LITOS, s.r.o. byla založena 02.04.1993.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MILUŠE KOMŮRKOVÁ, MILUŠE KOMŮRKOVÁ, Ing. VÁCLAV BUBEN, Ing. IVANA BUBNOVÁ, Ing. VÁCLAV BUBEN, Ing. IVANA BUBNOVÁ.