Zdeněk Nechanický
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
26.09.2006 |
Adresa: |
36401, 12046752, Toužim, Plzeňská, 164 |
|
Zdeněk Nechanický
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
26.09.2006 |
Adresa: |
36401, 12046752, Karlovy Vary, Toužim, Toužim, Plzeňská, 164, Plzeňská 164, 36401 Toužim |
|
Ing. Milan Vinkler
|
Neaktivní
od 26.09.2006
|
jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
Teplice, Teplice, Jos. Lady, 2956 |
|
Ing. Milan Vinkler
|
Neaktivní
od 26.09.2006
|
jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
41501, 20277661, Teplice, Teplice, Teplice, Josefa Lady, 2956, Josefa Lady 2956, 41501 Teplice |
|
Ing. Petr Nosek
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
Teplice, Teplice, Čapkova, 4 |
|
Ing. Josef Krejčí
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Jednatel |
26.02.1998 |
|
Ing. Jiří Beščec
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
26601, Beroun 2, Branislavova, 1416 |
|
Ing. Petr Nosek
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
4, Teplice, Teplice, Čapkova, Čapkova 4, Teplice, okres: Teplice, Česká republika |
|
Ing. Josef Krejčí
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
63, Tmáň, Tmáň, Tmáň 63, Tmáň, Česká republika |
|
Ing. Jiří Beščec
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
Jednatel |
26.02.1998 |
Adresa: |
26601, 5939771, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Branislavova, 1416, 3, Branislavova 1416/3, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. Milan Vinkler
|
Neaktivní
od 26.02.1998
|
jednatel |
28.11.1997 |
Adresa: |
41503, Teplice, Teplice, Jos. Lady, 2956 |
|
Ing. Milan Vinkler
|
Neaktivní
od 26.02.1998
|
jednatel |
28.11.1997 |
Adresa: |
41501, 20277661, Teplice, Teplice, Teplice, Josefa Lady, 2956, Josefa Lady 2956, 41501 Teplice |
|
Ing. Jiří Beščec
|
Neaktivní
od 28.11.1997
|
Jednatel |
11.08.1994 |
Adresa: |
26601, Beroun 2, Branislavova 1416 |
|
Ing. Jiří Beščec
|
Neaktivní
od 28.11.1997
|
Jednatel |
11.08.1994 |
Adresa: |
26601, 5939771, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Branislavova, 1416, 3, Branislavova 1416/3, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing Petr Nosek
|
Neaktivní
od 28.11.1997
|
Jednatel |
22.12.1993 |
Adresa: |
Teplice, Čapkova, 4 |
|
Ing Josef Krejčí
|
Neaktivní
od 28.11.1997
|
Jednatel |
22.12.1993 |
|
Ing Josef Krejčí
|
Neaktivní
od 28.11.1997
|
Jednatel |
22.12.1993 |
Adresa: |
63, Tmáň, Tmáň, Tmáň 63, Tmáň, Česká republika |
|
Ing Petr Nosek
|
Neaktivní
od 28.11.1997
|
Jednatel |
22.12.1993 |
Adresa: |
4, Teplice, Čapkova, Čapkova 4, Teplice, Česká republika |
|