Ing. ZDENĚK JANDEJSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2013 |
Adresa: |
25768, 3068471, Loket, Brzotice, 7 |
|
Ing. PAVEL NAVRÁTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2013 |
Adresa: |
25763, 14294125, Trhový Štěpánov, Trhový Štěpánov, Nad Školou, 325 |
|
Ing. PAVEL NAVRÁTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2013 |
Adresa: |
25763, 14294125, Benešov, Trhový Štěpánov, Trhový Štěpánov, Nad Školou, 325, Nad Školou 325, 25763 Trhový Štěpánov |
|
Ing. ZDENĚK JANDEJSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2013 |
Adresa: |
25768, 3068471, Benešov, Loket, Brzotice, 7, Brzotice 7, 25768 Loket |
|
Ing. Zdeněk Jandejsek
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
jednatel |
24.04.2001 |
Adresa: |
3068471, Brzotice, 7 |
|
Ing. Pavel Navrátil
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
jednatel |
24.04.2001 |
Adresa: |
14294125, Benešov, Trhový Štěpánov, 325 |
|
Ing. ZDENĚK JANDEJSEK
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
jednatel |
24.04.2001 |
Adresa: |
25768, 3068471, Benešov, Loket, Brzotice, 7, Brzotice 7, 25768 Loket |
|
Ing. PAVEL NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 30.08.2013
|
jednatel |
24.04.2001 |
Adresa: |
25763, 14294125, Benešov, Trhový Štěpánov, Trhový Štěpánov, Nad Školou, 325, Nad Školou 325, 25763 Trhový Štěpánov |
|
ing. Ludvík Veselý
|
Neaktivní
od 24.04.2001
|
jednatel |
12.09.2000 |
Adresa: |
3060349, Benešov, Čechtice, 276 |
|
Ing. František Kudrna
|
Neaktivní
od 29.04.2008
|
jednatel |
12.09.2000 |
Adresa: |
3067912, Benešov, Křivsoudov, 176 |
|
ing. LUDVÍK VESELÝ
|
Neaktivní
od 24.04.2001
|
jednatel |
12.09.2000 |
Adresa: |
25765, 3060349, Benešov, Čechtice, Čechtice, Na Lázni, 276, Na Lázni 276, 25765 Čechtice |
|
Ing. František Kudrna
|
Neaktivní
od 29.04.2008
|
jednatel |
12.09.2000 |
Adresa: |
176, Benešov, Křivsoudov, Křivsoudov 176, okres: Benešov, Česká republika |
|
Miroslav Kovařík
|
Neaktivní
od 12.09.2000
|
jednatel |
16.12.1998 |
Adresa: |
1, ., Křivsoudov, 154 |
|
Miroslav Kovařík
|
Neaktivní
od 12.09.2000
|
jednatel |
16.12.1998 |
Adresa: |
154, ., Křivsoudov, Křivsoudov 154, ., Česká republika |
|
František Vondrák
|
Neaktivní
od 16.12.1998
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
100, ., Křivsoudov 35 |
|
Ing. František Kudrna
|
Neaktivní
od 12.09.2000
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
100, ., Alberovice 31 |
|
František Vondrák
|
Neaktivní
od 16.12.1998
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
., Křivsoudov 35, Křivsoudov 35, ., Česká republika |
|
Ing. František Kudrna
|
Neaktivní
od 12.09.2000
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
., Alberovice 31, Alberovice 31, ., Česká republika |
|