MARTIN BUCHA
|
Neaktivní
od 18.07.2017
|
jednatel |
16.05.2016 |
Adresa: |
90848, Kopčany, 56 |
|
MARTIN BUCHA
|
Neaktivní
od 18.07.2017
|
jednatel |
16.05.2016 |
Adresa: |
Kopčany, 90848, 90848 Kopčany 56, Slovensko |
|
MARTIN BUCHA
|
Neaktivní
od 16.05.2016
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
90848, Kopčany, 56 |
|
MARTIN BUCHA
|
Neaktivní
od 16.05.2016
|
jednatel |
07.07.2010 |
Adresa: |
Kopčany, 90848, 90848 Kopčany 56, Slovensko |
|
Ing. Libor Madeja
|
Neaktivní
od 07.07.2010
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
27361, 25530755, Velká Dobrá, Kolmá, 458 |
|
Ing. Libor Madeja
|
Neaktivní
od 07.07.2010
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
27361, 25530755, Kladno, Velká Dobrá, Velká Dobrá, Kolmá, 458, Kolmá 458, 27361 Velká Dobrá |
|
Jaroslava Kajgrová
|
Neaktivní
od 18.07.2005
|
jednatel |
06.04.1998 |
Adresa: |
27201, 1382217, Kladno, Kladno, Janáčkova, 224 |
|
Jaroslava Kajgrová
|
Neaktivní
od 18.07.2005
|
jednatel |
06.04.1998 |
Adresa: |
27203, 1382217, Kladno, Kladno, Dubí, Janáčkova, 224, Janáčkova 224, Dubí, 27203 Kladno |
|
Antonín Kajgr
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
jednatel |
31.01.1994 |
Adresa: |
1382217, Kladno, Janáčkova, 224 |
|
Ing. Libor Madeja
|
Neaktivní
od 18.07.2005
|
jednatel |
31.01.1994 |
Adresa: |
1440080, Kladno, Arbesova, 2629 |
|
Antonín Kajgr
|
Neaktivní
od 06.04.1998
|
jednatel |
31.01.1994 |
Adresa: |
27203, 1382217, Kladno, Kladno, Dubí, Janáčkova, 224, Janáčkova 224, Dubí, 27203 Kladno |
|
Ing. Libor Madeja
|
Neaktivní
od 18.07.2005
|
jednatel |
31.01.1994 |
Adresa: |
27201, 1440080, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Arbesova, 2629, Arbesova 2629, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|