Ing. MILOŠ ŠPITÁLSKÝ
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
08.03.2014 |
Adresa: |
28916, 1183826, Přerov nad Labem, Přerov nad Labem, 90 |
|
Ing. MAREK ŠPITÁLSKÝ
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
08.03.2014 |
Adresa: |
28916, 42085675, Přerov nad Labem, Přerov nad Labem, 434 |
|
Ing. MAREK ŠPITÁLSKÝ
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
08.03.2014 |
Adresa: |
28916, 42085675, Nymburk, Přerov nad Labem, Přerov nad Labem, 434, č.p. 434, 28916 Přerov nad Labem |
|
Ing. MILOŠ ŠPITÁLSKÝ
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
08.03.2014 |
Adresa: |
28916, 1183826, Nymburk, Přerov nad Labem, Přerov nad Labem, 90, č.p. 90, 28916 Přerov nad Labem |
|
Ing. Marek Špitálský
|
Neaktivní
od 08.03.2014
|
jednatel |
25.01.2006 |
Adresa: |
28916, 25430262, Přerov nad Labem, 401 |
|
Ing. Marek Špitálský
|
Neaktivní
od 08.03.2014
|
jednatel |
25.01.2006 |
Adresa: |
28916, 25430262, Nymburk, Přerov nad Labem, Přerov nad Labem, 401, č.p. 401, 28916 Přerov nad Labem |
|
Ing. Miloš Špitálský
|
Neaktivní
od 08.03.2014
|
jednatel |
08.01.2005 |
Adresa: |
28916, 1183460, Nymburk, Přerov nad Labem, 54 |
|
Ing. Miloš Špitálský
|
Neaktivní
od 08.03.2014
|
jednatel |
08.01.2005 |
Adresa: |
28916, 1183460, Nymburk, Přerov nad Labem, Přerov nad Labem, 54, č.p. 54, 28916 Přerov nad Labem |
|
Ing. Miloš Špitálský
|
Neaktivní
od 08.01.2005
|
jednatel |
03.09.1999 |
Adresa: |
28916, 1183460, Nymburk, Přerov nad Labem, 54 |
|
Ing. Miloš Špitálský
|
Neaktivní
od 08.01.2005
|
jednatel |
03.09.1999 |
Adresa: |
28916, 1183460, Nymburk, Přerov nad Labem, Přerov nad Labem, 54, č.p. 54, 28916 Přerov nad Labem |
|
Ing. Iveta Líbalová
|
Neaktivní
od 03.09.1999
|
jednatel |
16.02.1994 |
Adresa: |
28915, 1141252, Kounice, Kounice, 222 |
|
Jarmila Dolejší
|
Neaktivní
od 08.01.2005
|
jednatel |
16.02.1994 |
Adresa: |
28915, 1141392, Kounice, Kounice, 236 |
|
Ing. Iveta Líbalová
|
Neaktivní
od 03.09.1999
|
jednatel |
16.02.1994 |
Adresa: |
28915, 1141252, Nymburk, Kounice, Kounice, 222, č.p. 222, 28915 Kounice |
|
Jarmila Dolejší
|
Neaktivní
od 08.01.2005
|
jednatel |
16.02.1994 |
Adresa: |
28915, 1141392, Nymburk, Kounice, Kounice, 236, č.p. 236, 28915 Kounice |
|