Marina Vrabnic`
|
Neaktivní
od 09.02.2021
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
14800, 22756710, Praha 4, Praha 4, U Zeleného ptáka, 1157 |
|
Marina Vrabnic`
|
Neaktivní
od 09.02.2021
|
jednatel |
11.02.2002 |
Adresa: |
14800, 22756710, Praha, Kunratice, U zeleného ptáka, 1157, 3, U zeleného ptáka 1157/3, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Damir Pavic`
|
Neaktivní
od 11.02.2002
|
jednatel |
09.08.1999 |
Adresa: |
14000, 22756710, Praha 4, Praha 4, U Zeleného ptáka, 1157 |
|
Damir Pavic`
|
Neaktivní
od 11.02.2002
|
jednatel |
09.08.1999 |
Adresa: |
14800, 22756710, Praha, Kunratice, U zeleného ptáka, 1157, 3, U zeleného ptáka 1157/3, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Jaroslav Šnajperk
|
Neaktivní
od 09.08.1999
|
jednatel |
05.04.1994 |
Adresa: |
21938695, Praha 4, Vazovova, 3213 |
|
Silvia Míková
|
Neaktivní
od 09.08.1999
|
jednatel |
05.04.1994 |
Adresa: |
21723966, Praha 1, Rámová, 738/4 |
|
Jaroslav Šnajperk
|
Neaktivní
od 09.08.1999
|
jednatel |
05.04.1994 |
Adresa: |
14300, 21938695, Praha, Modřany, Vazovova, 3213, 4, Vazovova 3213/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Silvia Míková
|
Neaktivní
od 09.08.1999
|
jednatel |
05.04.1994 |
Adresa: |
11000, 21723966, Praha, Staré Město, Rámová, 738, 4, Rámová 738/4, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|