LUDVÍK KHAYL
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.01.2019 |
Adresa: |
28002, 21163740, Kolín, Kolín, Kolín II, Dělnická, 805 |
|
LUDVÍK KHAYL
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.01.2019 |
Adresa: |
28002, 21163740, Kolín, Kolín, Kolín II, Dělnická, 805, Dělnická 805, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Ing. Věra Holečková
|
Aktivní
|
jednatel |
18.04.2002 |
Adresa: |
28002, Kolín, Kolín IV., Královská cesta, 241 |
|
Ing. Věra Holečková
|
Aktivní
|
jednatel |
18.04.2002 |
Adresa: |
28002, 21171513, Kolín, Kolín, Kolín IV, Královská cesta, 241, Královská cesta 241, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
Ludmila Dvořáková
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.04.1995 |
Adresa: |
Kolín IV., Kunětická 345 |
|
Ludmila Dvořáková
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.04.1995 |
Adresa: |
28002, 21172544, Kolín, Kolín, Kolín IV, Kunětická, 345, Kunětická 345, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
Ludvík Khayl
|
Neaktivní
od 17.01.2019
|
Jednatel |
10.04.1995 |
Adresa: |
Kolín II., Benešova 966 |
|
Ludvík Khayl
|
Neaktivní
od 17.01.2019
|
Jednatel |
10.04.1995 |
Adresa: |
28002, 21165351, Kolín, Kolín, Kolín II, Benešova, 966, Benešova 966, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Petr Král
|
Neaktivní
od 10.04.1995
|
jednatel |
27.05.1993 |
Adresa: |
21189340, Kolín V, Sadová, 1323 |
|
Jiří Kubrycht
|
Neaktivní
od 10.04.1995
|
jednatel |
27.05.1993 |
Adresa: |
21186821, Kolín V, Horského, 1063 |
|
Petr Král
|
Neaktivní
od 10.04.1995
|
jednatel |
27.05.1993 |
Adresa: |
28002, 21189340, Kolín, Kolín, Kolín V, Sadová, 1323, Sadová 1323, Kolín V, 28002 Kolín |
|
Jiří Kubrycht
|
Neaktivní
od 10.04.1995
|
jednatel |
27.05.1993 |
Adresa: |
28002, 21186821, Kolín, Kolín, Kolín V, Horského, 1063, Horského 1063, Kolín V, 28002 Kolín |
|