Ing. Vladimír Temer
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
101, Nová Dubnica, Trenčianska 725/58-61, PSČ 018 51 |
|
Erika Temerová
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
101, Nová Dubnica, Trenčianska 725/58-61, PSČ 018 51 |
|
Ing. Vladimír Temer
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
Nová Dubnica, Trenčianska 725/58-61, PSČ 018 51 |
|
Erika Temerová
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
Nová Dubnica, Trenčianska 725/58-61, PSČ 018 51 |
|
Ing. Vladimír Temer
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
jednatel |
07.07.2004 |
Adresa: |
28002, 21173265, Kolín IV, Barákova, 417 |
|
Ing. Vladimír Temer
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
jednatel |
07.07.2004 |
Adresa: |
28002, 21173265, Kolín, Kolín, Kolín IV, Barákova, 417, Barákova 417, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
Marcel Dzurňák
|
Neaktivní
od 28.03.2008
|
jednatel |
03.05.1999 |
Adresa: |
1, Kolín 4, Barákova, 417 |
|
Marcel Dzurňák
|
Neaktivní
od 28.03.2008
|
jednatel |
03.05.1999 |
Adresa: |
28002, 21173265, Kolín, Kolín, Kolín IV, Barákova, 417, Barákova 417, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
Jaroslav Skalník
|
Neaktivní
od 03.05.1999
|
Jednatel |
30.07.1996 |
Adresa: |
100, Kolín IV, Barákova 417 |
|
Jaroslav Skalník
|
Neaktivní
od 03.05.1999
|
Jednatel |
30.07.1996 |
Adresa: |
28002, 21173265, Kolín, Kolín, Kolín IV, Barákova, 417, Barákova 417, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
ing. Miloslav Tolma
|
Neaktivní
od 30.07.1996
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
999999999, Polepy, 129 |
|
Otakar Šíla
|
Neaktivní
od 03.05.1999
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
21159351, Kolín II, Pražská, 365 |
|
ing. Miloslav Tolma
|
Neaktivní
od 30.07.1996
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
129, Polepy, Polepy 129, Česká republika |
|
Otakar Šíla
|
Neaktivní
od 03.05.1999
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
28002, 21159351, Kolín, Kolín, Kolín II, Pražská, 365, Pražská 365, Kolín II, 28002 Kolín |
|