ŠTĚPÁN SEDLÁK
|
Aktivní
|
jednatelé ing. |
28.03.2020 |
Adresa: |
18100, 22320431, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Poznaňská, 434, 35 |
|
JIŘÍ MAŘÍK
|
Aktivní
|
ing. |
10.12.2015 |
Adresa: |
19600, 22410341, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Něvská, 584, 14 |
|
ŠTĚPÁN SEDLÁK
|
Neaktivní
od 22.05.2023
|
jednatelé ing. |
28.03.2020 |
Adresa: |
18100, 22320431, Praha, Bohnice, Poznaňská, 434, 35, Poznaňská 434/35, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JIŘÍ MAŘÍK
|
Neaktivní
od 22.05.2023
|
ing. |
10.12.2015 |
Adresa: |
19600, 22410341, Praha, Čakovice, Něvská, 584, 14, Něvská 584/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Jiří Mařík
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
ing. |
24.08.1993 |
Adresa: |
22410341, Praha 9, Něvská, 584 |
|
Štěpán Sedlák
|
Neaktivní
od 28.03.2020
|
jednatelé ing. |
24.08.1993 |
Adresa: |
21730105, Praha 2, Sokolská, 27 |
|
JIŘÍ MAŘÍK
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
ing. |
24.08.1993 |
Adresa: |
19600, 22410341, Praha, Čakovice, Něvská, 584, 14, Něvská 584/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Štěpán Sedlák
|
Neaktivní
od 28.03.2020
|
jednatelé ing. |
24.08.1993 |
Adresa: |
12000, 21730105, Praha, Nové Město, Sokolská, 464, 27, Sokolská 464/27, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|