MAREK CIMPL
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.10.2023 |
Adresa: |
25250, 82206180, Praha-západ, Vestec, Vestec, Nezvalova, 800, Nezvalova 800, 25250 Vestec |
|
Ing. LADISLAV ČMELÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
06.08.2020 |
Adresa: |
25401, 24970336, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Tyršova, 539 |
|
Ing. PAVLA UTĚŠILOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
06.08.2020 |
Adresa: |
25401, 6568246, Praha-západ, Jílové u Prahy, Radlík, Libeřská, 31 |
|
VIKTOR TEJČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
06.08.2020 |
Adresa: |
25401, 6560792, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Sídliště Lado, 457 |
|
Ing. LADISLAV ČMELÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
06.08.2020 |
Adresa: |
25401, 24970336, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Tyršova, 539, Tyršova 539, 25401 Jílové u Prahy |
|
Ing. PAVLA UTĚŠILOVÁ
|
Aktivní
|
členka výboru |
06.08.2020 |
Adresa: |
25401, 6568246, Praha-západ, Jílové u Prahy, Radlík, Libeřská, 31, Libeřská 31, Radlík, 25401 Jílové u Prahy |
|
Mgr. JAROSLAV TOPOL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.10.2019 |
Adresa: |
25401, 6560776, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Sídliště Lado, 455 |
|
Ing. MARTIN KAŇOK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.10.2019 |
Adresa: |
25401, 6573754, Praha-západ, Jílové u Prahy, Luka pod Medníkem, 64 |
|
Mgr. KAREL LEDVINKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.10.2019 |
Adresa: |
25401, 28253604, Praha-západ, Jílové u Prahy, Radlík, K Rozcestí, 214 |
|
MARTIN DOUTNÁČ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.10.2019 |
Adresa: |
25282, 30780314, Praha-západ, Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz |
|
Mgr. JAROSLAV TOPOL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
08.10.2019 |
Adresa: |
25401, 6560776, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Sídliště Lado, 455, Sídliště Lado 455, 25401 Jílové u Prahy |
|
Ing. MARTIN KAŇOK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
08.10.2019 |
Adresa: |
25401, 6573754, Praha-západ, Jílové u Prahy, Luka pod Medníkem, 64, Luka pod Medníkem 64, 25401 Jílové u Prahy |
|
VIKTOR TEJČEK
|
Neaktivní
od 11.10.2023
|
Člen výboru |
06.08.2020 |
Adresa: |
25401, 6560792, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Sídliště Lado, 457, Sídliště Lado 457, 25401 Jílové u Prahy |
|
Ing. LADISLAV ČMELÍK
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
sekretář |
08.10.2019 |
Adresa: |
25401, 24970336, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Tyršova, 539 |
|
Ing. LADISLAV ČMELÍK
|
Neaktivní
od 06.08.2020
|
sekretář |
08.10.2019 |
Adresa: |
25401, 24970336, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Tyršova, 539, Tyršova 539, 25401 Jílové u Prahy |
|
Mgr. KAREL LEDVINKA
|
Neaktivní
od 11.10.2023
|
člen výboru |
08.10.2019 |
Adresa: |
25401, 28253604, Praha-západ, Jílové u Prahy, Radlík, K Rozcestí, 214, K Rozcestí 214, Radlík, 25401 Jílové u Prahy |
|
MARTIN DOUTNÁČ
|
Neaktivní
od 11.10.2023
|
člen výboru |
08.10.2019 |
Adresa: |
25282, 30780314, Praha-západ, Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz, č.ev. 569, 25282 Kamenný Přívoz |
|
IVANA BODLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
sekretář |
16.11.2018 |
Adresa: |
25401, 12830135, Praha-západ, Okrouhlo, Zahořany |
|
Ing TOMÁŠ ROSEN
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
místopředseda výboru |
16.11.2018 |
Adresa: |
14300, 21939942, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Pertoldova, 3340, 37 |
|
IVANA BODLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
sekretář |
16.11.2018 |
Adresa: |
25401, 12830135, Praha-západ, Okrouhlo, Zahořany, Zahořany č.ev. 218, 25401 Okrouhlo |
|
Ing TOMÁŠ ROSEN
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
místopředseda výboru |
16.11.2018 |
Adresa: |
14300, 21939942, Praha, Modřany, Pertoldova, 3340, 37, Pertoldova 3340/37, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. JAN BERNARD
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
Člen výboru - Sekretář |
07.02.2018 |
Adresa: |
25401, 24970352, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Pod Kaštankou, 541 |
|
Ing. JAN BERNARD
|
Neaktivní
od 16.11.2018
|
Člen výboru - Sekretář |
07.02.2018 |
Adresa: |
25401, 24970352, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Pod Kaštankou, 541, Pod Kaštankou 541, 25401 Jílové u Prahy |
|
Ing. JAN BERNARD
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
Člen výboru - Sekretář |
09.08.2016 |
Adresa: |
25401, 6561471, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, V Lázních, 525 |
|
INMAR AL-AZZAWI
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
Místopředseda výboru |
09.08.2016 |
Adresa: |
25242, 27688321, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Nákupní, 1127 |
|
Mgr. PETR DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
Předseda výboru |
09.08.2016 |
Adresa: |
25401, 6557244, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Na Tobole, 97 |
|
ROBERT BRADÁČ
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
Člen výboru |
09.08.2016 |
Adresa: |
25401, 6555438, Praha-západ, Jílové u Prahy, Borek, Žižkovská |
|
JIŘÍ KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
Člen výboru |
09.08.2016 |
Adresa: |
25401, 6560954, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Holíkova, 472 |
|
Ing. JAN BERNARD
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
Člen výboru - Sekretář |
09.08.2016 |
Adresa: |
25401, 6561471, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, V Lázních, 525, V Lázních 525, 25401 Jílové u Prahy |
|
INMAR AL-AZZAWI
|
Neaktivní
od 08.08.2018
|
Místopředseda výboru |
09.08.2016 |
Adresa: |
25242, 27688321, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Nákupní, 1127, Nákupní 1127, 25242 Jesenice |
|
Mgr. Petr Doležal
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
Předseda výboru |
09.08.2016 |
Adresa: |
25401, 6557244, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Na Tobole, 97, Na Tobole 97, 25401 Jílové u Prahy |
|
ROBERT BRADÁČ
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
Člen výboru |
09.08.2016 |
Adresa: |
25401, 6555438, Praha-západ, Jílové u Prahy, Borek, Žižkovská, Žižkovská č.ev. 642, Borek, 25401 Jílové u Prahy |
|
JIŘÍ KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
Člen výboru |
09.08.2016 |
Adresa: |
25401, 6560954, Praha-západ, Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, Holíkova, 472, Holíkova 472, 25401 Jílové u Prahy |
|