Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
ICO: | 47607921 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21705399, Praha, Nové Město, Jungmannova, 745, 24, Jungmannova 745/24, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 23.10.1992 |
Datum ukončení: | 09.10.2012 |
Předmět podnikání: |
přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, investovánído cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem (finančníleasing), platební styk a zúčtování, vydávání platebníchprostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, poskytovánízáruk, otevírání akreditivů, obstarávání inkasa, obchodovánína vlastní účet nebo na účet klienta - s devizovými hodnotami,- v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kurzovýcha úrokových obchodů, - s převoditelnými cennými papíry, účastna vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb, finančnímakléřství, poskytování porad ve věcech podnikání,obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet, včetněporadenství (portfolio management), uložení a správa cennýchpapírů nebo jiných hodnot, výkon funkce depozitáře, směnárenskáčinnost (nákup devizových prostředků),poskytování bankovních informací
přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem (finanční leasing), platební styk a zúčtování, vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků, poskytování záruk, otevírání akreditivů, obstarávání inkasa, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta - s devizovými hodnotami, - v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kurzových a úrokových obchodů, - s převoditelnými cennými papíry, účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb, finanční makléřství, poskytování porad ve věcech podnikání, obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet, včetně poradenství (portfolio management), uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot, výkon funkce depozitáře, směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), poskytování bankovních informací
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
The Royal Bank of Scotland N.V. | Neaktivní od 09.10.2012 | 08.03.2010 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Javier Maldonado Trinchant | Neaktivní od 09.10.2012 | jednatel | 06.08.2009 |
|
|||
Bradford Burnett Koop | Neaktivní od 09.10.2012 | jednatel | 06.08.2009 |
|
|||
Michiel Gerrit Jan de Jong | Neaktivní od 09.10.2012 | jednatel | 06.08.2009 |
|
|||
John Donald Black Workman | Neaktivní od 09.10.2012 | jednatel | 06.08.2009 |
|
|||
Gerrit Zalm | Neaktivní od 09.10.2012 | jednatel | 06.08.2009 |
|
|||
Johan van Hall | Neaktivní od 09.10.2012 | jednatel | 06.08.2009 |
|
|||
Christiaan Franciscus Henricus Vogelzang | Neaktivní od 09.10.2012 | jednatel | 06.08.2009 |
|
|||
Ronald Teerlink | Neaktivní od 09.10.2012 | jednatel | 06.08.2009 |
|
|||
David Alan Cole | Neaktivní od 09.10.2012 | jednatel | 06.08.2009 |
|
|||
Anders Ljunggren | Neaktivní od 09.10.2012 | 06.08.2009 | |
|
|||
Anders Ljunggren | Neaktivní od 06.08.2009 | 13.10.2005 | |
|
|||
Hugo Georg Halter | Neaktivní od 13.10.2005 | 20.01.2005 | |
|
|||
Anders Ljunggren | Neaktivní od 20.01.2005 | 24.07.2004 | |
|
|||
Torben Helstrup | Neaktivní od 24.07.2004 | 30.05.2001 | |
|
|||
Roberto Henri Lodewijk ten Heggeler, nar. 5.3.1963 | Neaktivní od 30.05.2001 | 11.11.1998 | |
|
|||
André Reinold Harmsen | Neaktivní od 11.11.1998 | 15.09.1997 | |
|
|||
Josephus Johannes Maria Martinot | Neaktivní od 15.09.1997 | 11.02.1994 | |
|
|||
vedoucí pobočky: Douwe W. Swierstra | Neaktivní od 11.02.1994 | 23.10.1992 | |
|
Registrační číslo The Royal Bank of Scotland N.V. je 47607921.
Registrační adresa The Royal Bank of Scotland N.V. je 11000, 21705399, Praha, Nové Město, Jungmannova, 745, 24, Jungmannova 745/24, Nové Město, 11000 Praha 1.
The Royal Bank of Scotland N.V. byla založena 23.10.1992.