Ing. arch. KATARZYNA BUBIK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
73995, 73279641, Frýdek-Místek, Nýdek, Nýdek, 638 |
|
Mgr. MICHAŁ BUBIK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
73995, 73279641, Frýdek-Místek, Nýdek, Nýdek, 638 |
|
Ing. arch. KATARZYNA BUBIK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
73995, 73279641, Frýdek-Místek, Nýdek, Nýdek, 638, č.p. 638, 73995 Nýdek |
|
Mgr. MICHAŁ BUBIK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.01.2017 |
Adresa: |
73995, 73279641, Frýdek-Místek, Nýdek, Nýdek, 638, č.p. 638, 73995 Nýdek |
|
Ing. ZBIGNĚV BALON
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2014 |
Adresa: |
73994, 25504576, Vendryně, Vendryně, 1007 |
|
Ing. ZBIGNĚV BALON
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2014 |
Adresa: |
73994, 25504576, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 1007, č.p. 1007, 73994 Vendryně |
|
Ing. Zbigněv Balon
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
73994, 25504576, Vendryně, 1007 |
|
Ing. ZBIGNĚV BALON
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
jednatel |
21.03.2006 |
Adresa: |
73994, 25504576, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 1007, č.p. 1007, 73994 Vendryně |
|
Ing. Zbigněv Balon
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
jednatel |
30.11.1992 |
Adresa: |
5767822, Český Těšín, Husova, 34 |
|
Ing. Zbigněv Balon
|
Neaktivní
od 21.03.2006
|
jednatel |
30.11.1992 |
Adresa: |
73701, 5767822, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Husova, 604, 34, Husova 604/34, 73701 Český Těšín |
|