JUDr. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
Jednatel |
15.02.2012 |
Adresa: |
75701, 24285315, Valašské Meziříčí, Pod stínadly, 1233 |
|
MUDr. Petr Olchava
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
Jednatel |
15.02.2012 |
Adresa: |
75701, 24281743, Valašské Meziříčí, U nemocnice, 864 |
|
JUDr. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
Jednatel |
15.02.2012 |
Adresa: |
75701, 24285315, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Pod Stínadly, 1233, Pod Stínadly 1233, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MUDr. Petr Olchava
|
Neaktivní
od 08.09.2015
|
Jednatel |
15.02.2012 |
Adresa: |
75701, 24281743, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, U Nemocnice, 864, U Nemocnice 864, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MUDr. Petr Olchava
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
Jednatel |
03.04.1998 |
Adresa: |
24281743, Valašské Meziříčí, U nemocnice, 864 |
|
MUDr. Petr Olchava
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
Jednatel |
03.04.1998 |
Adresa: |
75701, 24281743, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, U Nemocnice, 864, U Nemocnice 864, 75701 Valašské Meziříčí |
|
MUDr. Otmar Mořkovský
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
Jednatel |
22.04.1993 |
Adresa: |
100, Rožnov p. Radhoštěm, 5. května 1955 |
|
JUDr. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
Jednatel |
22.04.1993 |
Adresa: |
24285315, Valašské Meziříčí, Pod stínadly, 1233 |
|
MUDr. Otmar Mořkovský
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
Jednatel |
22.04.1993 |
Adresa: |
Rožnov p. Radhoštěm, 5. května 1955, 5. května 1955, Rožnov p. Radhoštěm, Česká republika |
|
JUDr. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 15.02.2012
|
Jednatel |
22.04.1993 |
Adresa: |
75701, 24285315, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Pod Stínadly, 1233, Pod Stínadly 1233, 75701 Valašské Meziříčí |
|