JUDr. ZDENĚK PRÁZDNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2021 |
Adresa: |
14000, 21914206, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Ohradní, 1353, 33 |
|
JUDr. ZDENĚK PRÁZDNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2021 |
Adresa: |
14000, 21914206, Praha, Michle, Ohradní, 1353, 33, Ohradní 1353/33, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. PETR MANHART
|
Neaktivní
od 28.06.2021
|
jednatel |
27.11.2017 |
Adresa: |
74781, 4295218, Opava, Otice, Otice, Kylešovská, 57 |
|
Ing. PETR MANHART
|
Neaktivní
od 28.06.2021
|
jednatel |
27.11.2017 |
Adresa: |
74781, 4295218, Opava, Otice, Otice, Kylešovská, 57, Kylešovská 57, 74781 Otice |
|
ŠTĚPÁN WAVŘIK
|
Neaktivní
od 27.11.2017
|
Jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
74901, 4328434, Vítkov, Vítkov, Skřivánčí pole, 934 |
|
ŠTĚPÁN WAVŘIK
|
Neaktivní
od 27.11.2017
|
Jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
74901, 4328434, Opava, Vítkov, Vítkov, Skřivánčí pole, 934, Skřivánčí pole 934, 74901 Vítkov |
|
Štěpán Wavřik
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
jednatel |
15.07.2008 |
Adresa: |
74901, 4328434, Vítkov, Skřivánčí pole, 934 |
|
ŠTĚPÁN WAVŘIK
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
jednatel |
15.07.2008 |
Adresa: |
74901, 4328434, Opava, Vítkov, Vítkov, Skřivánčí pole, 934, Skřivánčí pole 934, 74901 Vítkov |
|
Jan Wavřík
|
Neaktivní
od 28.03.2001
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
74901, 4328451, Vítkov, Skřivánčí pole, 938 |
|
Jan Wavřík
|
Neaktivní
od 28.03.2001
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
74901, 4328451, Opava, Vítkov, Vítkov, Skřivánčí pole, 938, Skřivánčí pole 938, 74901 Vítkov |
|
Ing. Petr Manhart
|
Neaktivní
od 25.01.2000
|
jednatel |
12.10.1992 |
Adresa: |
74901, 4327721, Vítkov, Budišovská, 856 |
|
Štepán Wavřík
|
Neaktivní
od 25.01.2000
|
jednatel |
12.10.1992 |
Adresa: |
74901, 4327721, Vítkov, Budišovská, 856 |
|
Štěpán Wavřík
|
Neaktivní
od 15.07.2008
|
jednatel |
12.10.1992 |
Adresa: |
74901, 4328434, Vítkov, Skřivánčí pole, 934 |
|
Ing. Petr Manhart
|
Neaktivní
od 25.01.2000
|
jednatel |
12.10.1992 |
Adresa: |
74901, 4327721, Opava, Vítkov, Vítkov, Budišovská, 856, Budišovská 856, 74901 Vítkov |
|
Štepán Wavřík
|
Neaktivní
od 25.01.2000
|
jednatel |
12.10.1992 |
Adresa: |
74901, 4327721, Opava, Vítkov, Vítkov, Budišovská, 856, Budišovská 856, 74901 Vítkov |
|
Štěpán Wavřík
|
Neaktivní
od 15.07.2008
|
jednatel |
12.10.1992 |
Adresa: |
74901, 4328434, Opava, Vítkov, Vítkov, Skřivánčí pole, 934, Skřivánčí pole 934, 74901 Vítkov |
|