LUBOMÍR HRUBÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
79001, 5884128, Jeseník, Dětřichov, Rejvízská, 35 |
|
IVETA HRUBÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
79001, 5884128, Jeseník, Dětřichov, Rejvízská, 35 |
|
LUBOMÍR HRUBÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
79001, 5884128, Jeseník, Jeseník, Dětřichov, Rejvízská, 35, Rejvízská 35, Dětřichov, 79001 Jeseník |
|
IVETA HRUBÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
79001, 5884128, Jeseník, Jeseník, Dětřichov, Rejvízská, 35, Rejvízská 35, Dětřichov, 79001 Jeseník |
|
Jan Podařil
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
07.08.2003 |
Adresa: |
79001, 15405869, Bělá pod Pradědem, Adolfovice, 190 |
|
Jan Podařil
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
07.08.2003 |
Adresa: |
79001, 15405869, Jeseník, Bělá pod Pradědem, Adolfovice, 190, Adolfovice 190, 79001 Bělá pod Pradědem |
|
Milan Podařil
|
Neaktivní
od 07.08.2003
|
jednatel |
16.03.1999 |
Adresa: |
79001, 15405869, Jeseník, Bělá pod Pradědem, Adolfovice, 190 |
|
Milan Podařil
|
Neaktivní
od 07.08.2003
|
jednatel |
16.03.1999 |
Adresa: |
79001, 15405869, Jeseník, Bělá pod Pradědem, Adolfovice, 190, Adolfovice 190, 79001 Bělá pod Pradědem |
|
Ing. Otakar Podařil
|
Neaktivní
od 16.03.1999
|
jednatel |
03.11.1992 |
Adresa: |
Jeseník, Bělá p/Prad. Adolfovice 190, PSČ 790 01 |
|
Vlastimil Vala
|
Neaktivní
od 16.03.1999
|
jednatel |
03.11.1992 |
Adresa: |
Jeseník, Bělá p/Prad. Adolfovice 190, PSČ 790 01 |
|