Dušan Kopunec
|
Neaktivní
od 22.08.2007
|
jednatel |
09.02.2001 |
Adresa: |
73802, 20570252, Frýdek-Místek, Janáčkova, 182 |
|
Dušan Kopunec
|
Neaktivní
od 22.08.2007
|
jednatel |
09.02.2001 |
Adresa: |
73801, 20570252, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Janáčkova, 182, Janáčkova 182, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Zdeněk Odvářka
|
Neaktivní
od 09.02.2001
|
jednatel |
29.03.1999 |
Adresa: |
8185689, Fulnek, Jerlochovice, 68 |
|
Zdeněk Odvářka
|
Neaktivní
od 09.02.2001
|
jednatel |
29.03.1999 |
Adresa: |
74245, 8185689, Nový Jičín, Fulnek, Jerlochovice, 68, Jerlochovice 68, 74245 Fulnek |
|
Hana Šulková
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
jednatel |
19.05.1995 |
Adresa: |
8442321, Fulnek, Kostelní, čp. 116 |
|
Hana Šulková
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
jednatel |
19.05.1995 |
Adresa: |
74245, 8442321, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kostelní, 116, Kostelní 116, 74245 Fulnek |
|
Ing. Jan Macháč
|
Neaktivní
od 19.05.1995
|
jednatel |
28.01.1994 |
Adresa: |
8259780, Mořkov, Za sušárnou, 11 |
|
Ing. Evžen Sokol
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
jednatel |
28.01.1994 |
Adresa: |
8256039, Fulnek, Lukavec, 96 |
|
Ing. Naděžda Fiebrichová
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
jednatel |
28.01.1994 |
Adresa: |
4561384, Březová, Leskovec, 71 |
|
Ing. Jan Macháč
|
Neaktivní
od 19.05.1995
|
jednatel |
28.01.1994 |
Adresa: |
74272, 8259780, Nový Jičín, Mořkov, Mořkov, Za sušárnou, 11, Za sušárnou 11, 74272 Mořkov |
|
Ing. Evžen Sokol
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
jednatel |
28.01.1994 |
Adresa: |
74245, 8256039, Nový Jičín, Fulnek, Lukavec, 96, Lukavec 96, 74245 Fulnek |
|
Ing. Naděžda Fiebrichová
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
jednatel |
28.01.1994 |
Adresa: |
74901, 4561384, Opava, Březová, Leskovec, 71, Leskovec 71, 74744 Březová |
|
ROMO, akciová společnost
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
|
Ing. Vilém Laschober
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
8446873, Fulnek, Požární, 644 |
|
Ing. Jan Macháč
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
8259780, Mořkov, Za sušárnou, 11 |
|
Ing. Zdeněk Fojtů
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
8445346, Fulnek, kpt. Jaroše, 488 |
|
Ing. Miloslav Kneif
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
8446547, Fulnek, Za klášterem, 608 |
|
Hana Šulková
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
8442321, Fulnek, Kostelní, 116 |
|
Václav Fiebrich
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
3, Fulnek, Fučíková, 237 |
|
Josef Ehler
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
100, Suchdol n/O, Sportovní 448 |
|
Ing. Karel Petr
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
8468699, Odry, Polní, 15 |
|
Ing. Anna Pertlíčková
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
8473099, Odry, Družstevní, 9 |
|
Eduard Mazurek
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
8441821, Fulnek, Kledenského, 39 |
|
Zdeněk Odvářka
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
100, Fulnek-Jerlochovice 68 |
|
Ing. Josef Dobřický, CSc.
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
19508131, Brno, Novoměstská, 3 |
|
Petr Šulek
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
8442321, Fulnek, Kostelní, 116 |
|
ROMO, akciová společnost
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
Fulnek, Fulnek, Česká republika |
|
Ing. Vilém Laschober
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74245, 8446873, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Požární, 644, Požární 644, 74245 Fulnek |
|
Ing. Jan Macháč
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74272, 8259780, Nový Jičín, Mořkov, Mořkov, Za sušárnou, 11, Za sušárnou 11, 74272 Mořkov |
|
Ing. Zdeněk Fojtů
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74245, 8445346, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kpt. Jaroše, 488, Kpt. Jaroše 488, 74245 Fulnek |
|
Ing. Miloslav Kneif
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74245, 8446547, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Za Klášterem, 608, Za Klášterem 608, 74245 Fulnek |
|
Hana Šulková
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74245, 8442321, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kostelní, 116, Kostelní 116, 74245 Fulnek |
|
Václav Fiebrich
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74245, 8443301, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Fučíkova, 237, Fučíkova 237, 74245 Fulnek |
|
Josef Ehler
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74201, 8316121, Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Sportovní, 448, Sportovní 448, 74201 Suchdol nad Odrou |
|
Ing. Karel Petr
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74235, 8468699, Nový Jičín, Odry, Odry, Polní, 455, 15, Polní 455/15, 74235 Odry |
|
Ing. Anna Pertlíčková
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74235, 8473099, Nový Jičín, Odry, Odry, Družstevní, 888, 9, Družstevní 888/9, 74235 Odry |
|
Eduard Mazurek
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74245, 8441821, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 39, Kledenského 39, 74245 Fulnek |
|
Zdeněk Odvářka
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
Fulnek-Jerlochovice 68, Fulnek-Jerlochovice 68, Česká republika |
|
Ing. Josef Dobřický, CSc.
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
62100, 19508131, Brno-město, Brno, Řečkovice, Novoměstská, 1477, 3, Novoměstská 1477/3, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Petr Šulek
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
společník |
23.11.1992 |
Adresa: |
74245, 8442321, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kostelní, 116, Kostelní 116, 74245 Fulnek |
|