JAN CHLÁPEK
|
Neaktivní
od 20.06.2016
|
místopředseda představenstva |
15.10.2013 |
Adresa: |
75353, 11082135, Horní Újezd, Horní Újezd, 85 |
|
JAN CHLÁPEK
|
Neaktivní
od 20.06.2016
|
místopředseda představenstva |
15.10.2013 |
Adresa: |
75353, 11082135, Přerov, Horní Újezd, Horní Újezd, 85, č.p. 85, 75353 Horní Újezd |
|
Ing. FRANTIŠEK MACHÁŇ
|
Neaktivní
od 20.06.2016
|
předseda představenstva |
17.09.2013 |
Adresa: |
76502, 4146841, Otrokovice, Otrokovice, Nádražní, 1391 |
|
Ing. FRANTIŠEK MACHÁŇ
|
Neaktivní
od 20.06.2016
|
předseda představenstva |
17.09.2013 |
Adresa: |
76502, 4146841, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Nádražní, 1391, Nádražní 1391, 76502 Otrokovice |
|
Zbyněk Klvaňa
|
Neaktivní
od 20.07.2000
|
člen představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
Přerov, Podštát, Hranická, 199 |
|
Kamil Mohr
|
Neaktivní
od 20.07.2000
|
člen představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
Opava, Opava, Otická, 53 A |
|
Ing. František Macháň
|
Neaktivní
od 17.09.2013
|
předseda představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
4146841, Zlín, Otrokovice, Nádražní, 1391 |
|
Jan Chlápek
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
místopředseda představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
11037342, Přerov, Bělotín, 264 |
|
Vladimír Lindovský
|
Neaktivní
od 20.06.2016
|
člen představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
Nový Jičín, Slanina - Nový Svět, 17 |
|
Zbyněk Klvaňa
|
Neaktivní
od 20.07.2000
|
člen představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
199, Přerov, Podštát, Hranická, Hranická 199, Podštát, okres: Přerov, Česká republika |
|
Kamil Mohr
|
Neaktivní
od 20.07.2000
|
člen představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
74601, 4526716, Opava, Opava, Předměstí, Otická, 2686, 53a, Otická 2686/53a, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. FRANTIŠEK MACHÁŇ
|
Neaktivní
od 17.09.2013
|
předseda představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
76502, 4146841, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Nádražní, 1391, Nádražní 1391, 76502 Otrokovice |
|
Jan Chlápek
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
místopředseda představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
75364, 11037342, Přerov, Bělotín, Bělotín, 264, č.p. 264, 75364 Bělotín |
|
Vladimír Lindovský
|
Neaktivní
od 20.06.2016
|
člen představenstva |
27.10.1998 |
Adresa: |
17, Nový Jičín, Slanina - Nový Svět, Slanina - Nový Svět 17, okres: Nový Jičín, Česká republika |
|
Ing. Ladislav Hais
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
člen představenstva |
21.01.1998 |
Adresa: |
11037091, Přerov, Bělotín, 239 |
|
Ing. Dušan Barták
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
člen představenstva |
21.01.1998 |
Adresa: |
Ostrava-Zábřeh, Horymírova, 4 |
|
Ing. František Macháň
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
místopředseda představenstva |
21.01.1998 |
Adresa: |
4146841, Zlín, Otrokovice, Nádražní, 1391 |
|
Ing. Dušan Barták
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
člen představenstva |
21.01.1998 |
Adresa: |
70030, 3281582, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Horymírova, 2975, 4, Horymírova 2975/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Ladislav Hais
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
člen představenstva |
21.01.1998 |
Adresa: |
75364, 11037091, Přerov, Bělotín, Bělotín, 239, č.p. 239, 75364 Bělotín |
|
Ing. FRANTIŠEK MACHÁŇ
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
místopředseda představenstva |
21.01.1998 |
Adresa: |
76502, 4146841, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Nádražní, 1391, Nádražní 1391, 76502 Otrokovice |
|
ing. Zdeněk Petr
|
Neaktivní
od 21.01.1998
|
místopředseda představenstva |
02.10.1996 |
Adresa: |
3469204, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Jánská, 1390 |
|
Ing. František Macháň
|
Neaktivní
od 21.01.1998
|
člen představenstva |
02.10.1996 |
Adresa: |
4146841, Zlín, Otrokovice, Nádražní, 1391 |
|
Ing. Zdeněk Petr
|
Neaktivní
od 21.01.1998
|
místopředseda představenstva |
02.10.1996 |
Adresa: |
59231, 3469204, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Jánská, 1390, Jánská 1390, 59231 Nové Město na Moravě |
|
Ing. FRANTIŠEK MACHÁŇ
|
Neaktivní
od 21.01.1998
|
člen představenstva |
02.10.1996 |
Adresa: |
76502, 4146841, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Nádražní, 1391, Nádražní 1391, 76502 Otrokovice |
|
Ing. Zdeněk Petr
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
místopředseda představenstva |
20.09.1995 |
Adresa: |
Olomouc-Svatý Kopeček, Petra Křičky 13 |
|
Ing. Kateřina Mračková
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
člen představenstva |
20.09.1995 |
Adresa: |
23309261, Olomouc, Stiborova, 1 |
|
Jan Chlápek
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
předseda představenstva |
20.09.1995 |
Adresa: |
11037342, Bělotín, 264 |
|
Ing. Zdeněk Petr
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
místopředseda představenstva |
20.09.1995 |
Adresa: |
Olomouc-Svatý Kopeček, Petra Křičky 13, Petra Křičky 13, Olomouc-Svatý Kopeček, Česká republika |
|
Ing. Kateřina Mračková
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
člen představenstva |
20.09.1995 |
Adresa: |
77900, 23309261, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Stiborova, 883, 1, Stiborova 883/1, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jan Chlápek
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
předseda představenstva |
20.09.1995 |
Adresa: |
75364, 11037342, Přerov, Bělotín, Bělotín, 264, č.p. 264, 75364 Bělotín |
|
Ing. Ladislav Hais
|
Neaktivní
od 21.01.1998
|
člen představenstva |
17.02.1994 |
Adresa: |
11037091, Bělotín, 239 |
|
Ing. Ladislav Hais
|
Neaktivní
od 21.01.1998
|
člen představenstva |
17.02.1994 |
Adresa: |
75364, 11037091, Přerov, Bělotín, Bělotín, 239, č.p. 239, 75364 Bělotín |
|
Ing. Milan Šošovička
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
|
Ing. František Táborský
|
Neaktivní
od 20.09.1995
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
11037458, Bělotín, 275 |
|
Jan Chlápek
|
Neaktivní
od 20.09.1995
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
11037342, Bělotín, 264 |
|
Antonín Spáčil
|
Neaktivní
od 20.09.1995
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
11037351, Bělotín, 265 |
|
Miroslav Tomek
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
11037334, Bělotín, 263 |
|
Ing. Milan Šošovička
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
52, Polom, Polom 52, Česká republika |
|
Jan Chlápek
|
Neaktivní
od 20.09.1995
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
75364, 11037342, Přerov, Bělotín, Bělotín, 264, č.p. 264, 75364 Bělotín |
|
Antonín Spáčil
|
Neaktivní
od 20.09.1995
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
75364, 11037351, Přerov, Bělotín, Bělotín, 265, č.p. 265, 75364 Bělotín |
|
Ing. František Táborský
|
Neaktivní
od 20.09.1995
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
75364, 11037458, Přerov, Bělotín, Bělotín, 275, č.p. 275, 75364 Bělotín |
|
Miroslav Tomek
|
Neaktivní
od 27.10.1998
|
člen představenstva |
04.01.1993 |
Adresa: |
75364, 11037334, Přerov, Bělotín, Bělotín, 263, č.p. 263, 75364 Bělotín |
|