ing. Milan Malý
|
Neaktivní
od 11.11.1998
|
místopředseda představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Sokolovská, 1172 |
|
ing. Martin Hynar
|
Neaktivní
od 11.11.1998
|
člen představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
4337352, Hradec nad Moravicí, Na Tylovách, 535 |
|
ing. Milan Malý
|
Neaktivní
od 11.11.1998
|
místopředseda představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
70800, 3295079, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Sokolovská, 1172, 2, Sokolovská 1172/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ing. Martin Hynar
|
Neaktivní
od 11.11.1998
|
člen představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
74741, 4337352, Opava, Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí, Na Tylovách, 535, Na Tylovách 535, 74741 Hradec nad Moravicí |
|
ing. Milan Dvořák
|
Neaktivní
od 03.01.1994
|
místopředseda představenstva |
31.05.1993 |
Adresa: |
1, Ostrava 1, Dr. Malého, 31 |
|
Tomáš Mládek
|
Neaktivní
od 03.01.1994
|
člen představenstva |
31.05.1993 |
Adresa: |
1, Ostrava 3, M. Fialy, 3 |
|
Petr Winterstein
|
Neaktivní
od 16.02.2005
|
předseda představenstva |
31.05.1993 |
Adresa: |
1, Ostrava 3, Pasteurova, 9 |
|
ing. Milan Dvořák
|
Neaktivní
od 03.01.1994
|
místopředseda představenstva |
31.05.1993 |
Adresa: |
70200, 3194442, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Dr. Malého, 2469, 31, Dr. Malého 2469/31, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Tomáš Mládek
|
Neaktivní
od 03.01.1994
|
člen představenstva |
31.05.1993 |
Adresa: |
70030, 3238521, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Milana Fialy, 247, 3, Milana Fialy 247/3, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Petr Winterstein
|
Neaktivní
od 16.02.2005
|
předseda představenstva |
31.05.1993 |
Adresa: |
70300, 3327213, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Pasteurova, 1271, 9, Pasteurova 1271/9, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|