Ing. Leopold Vrána
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
I. místopředseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
75366, 11201118, Hustopeče nad Bečvou, Vysoká, 19 |
|
Ing. ZDENĚK ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
předseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
74243, 8277401, Pustějov, Pustějov, 111 |
|
JOSEF HAVEL
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
II. místopředseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
74274, 8328871, Tichá, Tichá, 100 |
|
Ing. BOHUSLAV KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
74257, 8243387, Libhošť, Libhošť, 426 |
|
JOSEF ROKYTA
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
72100, 3385574, Ostrava, Svinov, Polanecká, 48, 40 |
|
Ing. JAN ŠUSTEK
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
74237, 8295344, Spálov, Spálov, 295 |
|
Ing. Leopold Vrána
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
I. místopředseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
75366, 11201118, Přerov, Hustopeče nad Bečvou, Vysoká, 19, Vysoká 19, 75366 Hustopeče nad Bečvou |
|
Ing. ZDENĚK ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
předseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
74243, 8277401, Nový Jičín, Pustějov, Pustějov, 111, č.p. 111, 74243 Pustějov |
|
JOSEF HAVEL
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
II. místopředseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
74274, 8328871, Nový Jičín, Tichá, Tichá, 100, č.p. 100, 74274 Tichá |
|
Ing. BOHUSLAV KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
74257, 8243387, Nový Jičín, Libhošť, Libhošť, 426, č.p. 426, 74257 Libhošť |
|
JOSEF ROKYTA
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
72100, 3385574, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Polanecká, 48, 40, Polanecká 48/40, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. Jan Šustek
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
74237, 8295344, Nový Jičín, Spálov, Spálov, 295, č.p. 295, 74237 Spálov |
|
Ing. Leopold Vrána
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
I. místopředseda představenstva |
01.04.2003 |
|
Ing. Zdeněk Šimeček
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
předseda představenstva |
01.04.2003 |
Adresa: |
8277401, Pustějov 111 |
|
Josef Havel
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
II. místopředseda představenstva |
01.04.2003 |
Adresa: |
8328871, Tichá 100 |
|
Ing. Leopold Vrána
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
I. místopředseda představenstva |
01.04.2003 |
Adresa: |
Vysoká 19, Vysoká 19, Česká republika |
|
Ing. ZDENĚK ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
předseda představenstva |
01.04.2003 |
Adresa: |
74243, 8277401, Nový Jičín, Pustějov, Pustějov, 111, č.p. 111, 74243 Pustějov |
|
JOSEF HAVEL
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
II. místopředseda představenstva |
01.04.2003 |
Adresa: |
74274, 8328871, Nový Jičín, Tichá, Tichá, 100, č.p. 100, 74274 Tichá |
|
Ing. Leopold Vrána
|
Neaktivní
od 01.04.2003
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
|
Ing. Zdeněk Šimeček
|
Neaktivní
od 01.04.2003
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
8277401, Pustějov 111 |
|
Josef Havel
|
Neaktivní
od 01.04.2003
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
8328871, Tichá 100 |
|
Ing. Bohuslav Kolář
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
1, Nový Jičín-Libhošť, 426 |
|
Josef Rokyta
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
1, Ostrava-Svinov, Polanecká, 48 |
|
Ing. Jan Šustek
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
8295344, Spálov, 295 |
|
Ing. Leopold Vrána
|
Neaktivní
od 01.04.2003
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
Vysoká 19, Vysoká 19, Česká republika |
|
Ing. ZDENĚK ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 01.04.2003
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
74243, 8277401, Nový Jičín, Pustějov, Pustějov, 111, č.p. 111, 74243 Pustějov |
|
JOSEF HAVEL
|
Neaktivní
od 01.04.2003
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
74274, 8328871, Nový Jičín, Tichá, Tichá, 100, č.p. 100, 74274 Tichá |
|
Ing. Bohuslav Kolář
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
426, Nový Jičín-Libhošť, Nový Jičín-Libhošť 426, Česká republika |
|
Josef Rokyta
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
48, Ostrava-Svinov, Polanecká, Polanecká 48, Ostrava-Svinov, Česká republika |
|
Ing. Jan Šustek
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
74237, 8295344, Nový Jičín, Spálov, Spálov, 295, č.p. 295, 74237 Spálov |
|
Ing. Karel Andrš
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
místopředseda představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O 156 |
|
Ing. Leopold Vrána
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
30.09.1998 |
|
Ing. Zdeněk Šimeček
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
8277401, Pustějov 111 |
|
Josef Havel
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
8328871, Tichá 100 |
|
Ing. Karel Andrš
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
místopředseda představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
74233, 8210055, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 156, č.p. 156, 74233 Jeseník nad Odrou |
|
Ing. Leopold Vrána
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
Vysoká 19, Vysoká 19, Česká republika |
|
Ing. ZDENĚK ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
74243, 8277401, Nový Jičín, Pustějov, Pustějov, 111, č.p. 111, 74243 Pustějov |
|
JOSEF HAVEL
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
30.09.1998 |
Adresa: |
74274, 8328871, Nový Jičín, Tichá, Tichá, 100, č.p. 100, 74274 Tichá |
|
Ing. Václav Hanzelka
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
místopředseda představenstva |
05.05.1997 |
|
Ing. Vladimír Sova
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
člen představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
1, Fulnek-Stachovice, 123 |
|
Antonín Kavan
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
místopředseda představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
8326240, Štramberk, 909 |
|
Miroslav Honěk
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen přestavenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
15327400, Palkovice, 367 |
|
Zdeněk Koláček
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
1, Hl. Životice, 66 |
|
Ing. Václav Hanzelka
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
místopředseda představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
83, Bernatice, Bernatice 83, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Sova
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
člen představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
123, Fulnek-Stachovice, Fulnek-Stachovice 123, Česká republika |
|
Antonín Kavan
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
místopředseda představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
74266, 8326240, Nový Jičín, Štramberk, Štramberk, Hornychovice, 909, Hornychovice 909, 74266 Štramberk |
|
Miroslav Honěk
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen přestavenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
73941, 15327400, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 367, č.p. 367, 73941 Palkovice |
|
Zdeněk Koláček
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
74247, 8189986, Nový Jičín, Hladké Životice, Hladké Životice, Malá Strana, 66, Malá Strana 66, 74247 Hladké Životice |
|
Josef David
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
člen představenstva |
03.02.1995 |
Adresa: |
1, Bernatice nad Odrou, 224 |
|
Josef David
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
člen představenstva |
03.02.1995 |
Adresa: |
74101, 8171301, Nový Jičín, Bernartice nad Odrou, Bernartice nad Odrou, 224, č.p. 224, 74101 Bernartice nad Odrou |
|
Josef Janča
|
Neaktivní
od 03.02.1995
|
člen představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
1, Kopřivnice-Mniší, 148 |
|
PhDr.Ing. Bedřich Žárský
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
I. místopředseda představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
1, Kopřivnice-Lubina, 70 |
|
Ing. Vladimír Bartoň
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
II. místopředseda představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
1, Nový Jičín-Loučka, 55 |
|
Ing. Ladislav Slovák
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
8168997, Bartošovice, 390 |
|
Ing. František Rosa
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
1, Nový Jičín-Loučka, 55 |
|
Josef Rokyta
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
1, Ostrava-Svinov, Polanecká, 48 |
|
Ing. Vladimír Klečka
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
předseda představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
8165416, Bartošovice, 19 |
|
Josef Janča
|
Neaktivní
od 03.02.1995
|
člen představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
148, Kopřivnice-Mniší, Kopřivnice-Mniší 148, Česká republika |
|
PhDr.Ing. Bedřich Žárský
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
I. místopředseda představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
70, Kopřivnice-Lubina, Kopřivnice-Lubina 70, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Bartoň
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
II. místopředseda představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
55, Nový Jičín-Loučka, Nový Jičín-Loučka 55, Česká republika |
|
Ing. Ladislav Slovák
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
74254, 8168997, Nový Jičín, Bartošovice, Bartošovice, 390, č.p. 390, 74254 Bartošovice |
|
Ing. František Rosa
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
55, Nový Jičín-Loučka, Nový Jičín-Loučka 55, Česká republika |
|
Josef Rokyta
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
48, Ostrava-Svinov, Polanecká, Polanecká 48, Ostrava-Svinov, Česká republika |
|
Ing. VLADIMÍR KLEČKA
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
předseda představenstva |
02.07.1993 |
Adresa: |
74254, 8165416, Nový Jičín, Bartošovice, Bartošovice, 19, č.p. 19, 74254 Bartošovice |
|