Ing. TOMÁŠ MASARIK
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2018 |
Adresa: |
76001, 4176898, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá II, 287 |
|
Ing. TOMÁŠ MASARIK
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2018 |
Adresa: |
76001, 4176898, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá II, 287, Mokrá II 287, Mladcová, 76001 Zlín |
|
MAREK CÍCHA
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
jednatel |
30.12.2020 |
Adresa: |
76331, 3873919, Zlín, Brumov-Bylnice, Brumov, Družba, 1190 |
|
MAREK CÍCHA
|
Neaktivní
od 18.11.2021
|
jednatel |
30.12.2020 |
Adresa: |
76331, 3873919, Zlín, Brumov-Bylnice, Brumov, Družba, 1190, Družba 1190, Brumov, 76331 Brumov-Bylnice |
|
MAREK CÍCHA
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
jednatel |
15.11.2017 |
Adresa: |
76331, 3873919, Zlín, Brumov-Bylnice, Brumov, Družba, 1190 |
|
MAREK CÍCHA
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
jednatel |
15.11.2017 |
Adresa: |
76331, 3873919, Zlín, Brumov-Bylnice, Brumov, Družba, 1190, Družba 1190, Brumov, 76331 Brumov-Bylnice |
|
Ing. TOMÁŠ MASARIK
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
76333, 3890929, Jestřabí, Jestřabí, 35 |
|
Ing. TOMÁŠ MASARIK
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
76333, 3890929, Zlín, Jestřabí, Jestřabí, 35, č.p. 35, 76333 Jestřabí |
|
MILAN JURÁNEK
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
28.05.2015 |
Adresa: |
74221, 69768421, Kopřivnice, Lubina, 430 |
|
MILAN JURÁNEK
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
28.05.2015 |
Adresa: |
74221, 69768421, Nový Jičín, Kopřivnice, Lubina, 430, Lubina 430, 74221 Kopřivnice |
|
Milan Juránek
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
Kopřivnice - Lubina, Sykorec č. 430 |
|
Milan Juránek
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
Kopřivnice - Lubina, Sykorec č. 430, Sykorec č. 430, Kopřivnice - Lubina, Česká republika |
|