Ing. PAVEL WOZNICA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.06.2022 |
Adresa: |
73924, 28050592, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Okrajní, 662 |
|
Ing. MOJMÍR TROJEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
21.06.2022 |
Adresa: |
74792, 4540255, Opava, Háj ve Slezsku, Smolkov, Vančurova, 176 |
|
Ing. ZDENĚK DURČÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.06.2022 |
Adresa: |
73912, 25504886, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 710 |
|
Ing. PAVEL WOZNICA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.06.2022 |
Adresa: |
73924, 28050592, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Okrajní, 662, Okrajní 662, 73924 Krmelín |
|
Ing. Mojmír Trojek
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
21.06.2022 |
Adresa: |
74792, 4540255, Opava, Háj ve Slezsku, Smolkov, Vančurova, 176, Vančurova 176, Smolkov, 74792 Háj ve Slezsku |
|
Ing. ZDENĚK DURČÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.06.2022 |
Adresa: |
73912, 25504886, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 710, č.p. 710, 73912 Čeladná |
|
Ing. PAVEL WOZNICA
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
předseda představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
73924, 28050592, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Okrajní, 662 |
|
Ing. MOJMÍR TROJEK
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
místopředseda představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
74792, 4540255, Opava, Háj ve Slezsku, Smolkov, Vančurova, 176 |
|
Ing. ZDENĚK DURČÁK
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
člen představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
73912, 25504886, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 710 |
|
Ing. PAVEL WOZNICA
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
předseda představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
73924, 28050592, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Okrajní, 662, Okrajní 662, 73924 Krmelín |
|
Ing. Mojmír Trojek
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
místopředseda představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
74792, 4540255, Opava, Háj ve Slezsku, Smolkov, Vančurova, 176, Vančurova 176, Smolkov, 74792 Háj ve Slezsku |
|
Ing. ZDENĚK DURČÁK
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
člen představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
73912, 25504886, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 710, č.p. 710, 73912 Čeladná |
|
Ing. ZDENĚK DURČÁK
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
předseda představenstva |
24.07.2019 |
Adresa: |
73912, 25504886, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 710 |
|
Ing. PAVEL WOZNICA
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
místopředseda představenstva |
24.07.2019 |
Adresa: |
73924, 28050592, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Okrajní, 662 |
|
Ing. MOJMÍR TROJEK
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
člen představenstva |
24.07.2019 |
Adresa: |
74792, 4540255, Opava, Háj ve Slezsku, Smolkov, Vančurova, 176 |
|
Ing. ZDENĚK DURČÁK
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
předseda představenstva |
24.07.2019 |
Adresa: |
73912, 25504886, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 710, č.p. 710, 73912 Čeladná |
|
Ing. PAVEL WOZNICA
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
místopředseda představenstva |
24.07.2019 |
Adresa: |
73924, 28050592, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Okrajní, 662, Okrajní 662, 73924 Krmelín |
|
Ing. Mojmír Trojek
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
člen představenstva |
24.07.2019 |
Adresa: |
74792, 4540255, Opava, Háj ve Slezsku, Smolkov, Vančurova, 176, Vančurova 176, Smolkov, 74792 Háj ve Slezsku |
|
Ing. MIROSLAV ZÁHOREC
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
25.08.2018 |
Adresa: |
16900, 30486998, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Kukulova, 24 |
|
Ing. MIROSLAV ZÁHOREC
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
25.08.2018 |
Adresa: |
16900, 30486998, Praha, Břevnov, Kukulova, 24, Kukulova 24, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. ZDENĚK DURČÁK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
místopředseda představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
73912, 25504886, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 710 |
|
Ing. ZDENĚK DURČÁK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
místopředseda představenstva |
19.09.2017 |
Adresa: |
73912, 25504886, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 710, č.p. 710, 73912 Čeladná |
|
Ing. PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
předseda představenstva |
17.01.2017 |
Adresa: |
16000, 73256781, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Hanzelkova, 2757, 2a |
|
Ing. PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
předseda představenstva |
17.01.2017 |
Adresa: |
16000, 73256781, Praha, Dejvice, Hanzelkova, 2757, 2a, Hanzelkova 2757/2a, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
předseda představenstva |
09.12.2016 |
Adresa: |
16000, 73256781, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Hanzelkova, 2757, 2a |
|
Ing. PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
předseda představenstva |
09.12.2016 |
Adresa: |
16000, 73256781, Praha, Dejvice, Hanzelkova, 2757, 2a, Hanzelkova 2757/2a, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MIROSLAV ZÁHOREC
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
člen představenstva |
01.11.2016 |
Adresa: |
32300, 26709121, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Lidická, 1441, 28 |
|
Ing. DAVID BEČVÁŘ
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
01.11.2016 |
Adresa: |
63700, 19361211, Brno-město, Brno, Jundrov, Veslařská, 85, 202 |
|
Ing. MIROSLAV ZÁHOREC
|
Neaktivní
od 25.08.2018
|
člen představenstva |
01.11.2016 |
Adresa: |
32300, 26709121, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Lidická, 1441, 28, Lidická 1441/28, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Ing. DAVID BEČVÁŘ
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
01.11.2016 |
Adresa: |
63700, 19361211, Brno-město, Brno, Jundrov, Veslařská, 85, 202, Veslařská 85/202, Jundrov, 63700 Brno |
|
Ing. SIMONA OTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2016
|
místopředseda představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
16000, 27114961, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 2640, 2 |
|
Ing. PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
předseda představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
17100, 25436074, Praha, Troja, Trojská, 725, 181b |
|
Ing. SIMONA OTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2016
|
místopředseda představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
16000, 27114961, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 2640, 2, Na Míčánce 2640/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
předseda představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
17100, 25436074, Praha, Troja, Trojská, 725, 181b, Trojská 725/181b, Troja, 17100 Praha 7 |
|
ZDENĚK DURČÁK
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
místopředseda představenstva |
15.08.2014 |
Adresa: |
73912, 25504886, Čeladná, Čeladná, 710 |
|
ZDENĚK DURČÁK
|
Neaktivní
od 19.09.2017
|
místopředseda představenstva |
15.08.2014 |
Adresa: |
73912, 25504886, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 710, č.p. 710, 73912 Čeladná |
|
PETR LABUZÍK
|
Neaktivní
od 07.03.2015
|
člen představenstva |
20.02.2014 |
Adresa: |
10000, 22662324, Praha 10, Vršovice, Bajkalská, 673, 12 |
|
PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
místopředseda představenstva |
20.02.2014 |
Adresa: |
17100, 25436074, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Trojská, 725, 181b |
|
PETR LABUZÍK
|
Neaktivní
od 07.03.2015
|
člen představenstva |
20.02.2014 |
Adresa: |
10000, 22662324, Praha, Vršovice, Bajkalská, 673, 12, Bajkalská 673/12, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
místopředseda představenstva |
20.02.2014 |
Adresa: |
17100, 25436074, Praha, Troja, Trojská, 725, 181b, Trojská 725/181b, Troja, 17100 Praha 7 |
|
PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
člen představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
17100, 25436074, Praha 7, Troja, Trojská, 725, 181b |
|
MICHAL KUČA
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
místopředseda představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
73543, 18137555, Albrechtice, Albrechtice, Těšínská, 797 |
|
PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
předseda představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
11000, 21703990, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Štěpánská, 621, 34 |
|
PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
člen představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
17100, 25436074, Praha, Troja, Trojská, 725, 181b, Trojská 725/181b, Troja, 17100 Praha 7 |
|
MICHAL KUČA
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
místopředseda představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
73543, 18137555, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Těšínská, 797, Těšínská 797, 73543 Albrechtice |
|
PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
předseda představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
11000, 21703990, Praha, Nové Město, Štěpánská, 621, 34, Štěpánská 621/34, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MICHAL KUČA
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
předseda představenstva |
25.11.2013 |
Adresa: |
73543, 18137555, Albrechtice, Albrechtice, Těšínská, 797 |
|
RADIM TABÁŠEK
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
místopředseda představenstva |
25.11.2013 |
Adresa: |
73941, 25565451, Palkovice, Palkovice, 718 |
|
ANTONÍN KLIMŠA
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
člen představenstva |
25.11.2013 |
Adresa: |
71200, 3153444, Ostrava, Muglinov, Křížkovského, 726, 38 |
|
ANTONÍN KLIMŠA
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
člen představenstva |
25.11.2013 |
Adresa: |
71200, 3153444, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Křížkovského, 726, 38, Křížkovského 726/38, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
RADIM TABÁŠEK
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
místopředseda představenstva |
25.11.2013 |
Adresa: |
Palkovice, Palkovice, 73941, 73941 Palkovice 718, Česká republika |
|
MICHAL KUČA
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
předseda představenstva |
25.11.2013 |
Adresa: |
73543, 18137555, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Těšínská, 797, Těšínská 797, 73543 Albrechtice |
|
Ing. Michal Kuča
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
předseda představenstva |
27.12.2010 |
Adresa: |
73543, 18137555, Albrechtice, Těšínská, 797 |
|
Ing. Radim Tabášek
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
místopředseda představenstva |
27.12.2010 |
Adresa: |
25565451, Palkovice, 718 |
|
Ing. Antonín Klimša
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
člen představenstva |
27.12.2010 |
Adresa: |
3153444, Ostrava, Muglinov, Křížkovského, 726, 38 |
|
Ing. Michal Kuča
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
předseda představenstva |
27.12.2010 |
Adresa: |
73543, 18137555, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Těšínská, 797, Těšínská 797, 73543 Albrechtice |
|
Ing. Radim Tabášek
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
místopředseda představenstva |
27.12.2010 |
Adresa: |
Palkovice, Palkovice 718, Česká republika |
|
Ing. Antonín Klimša
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
člen představenstva |
27.12.2010 |
Adresa: |
71200, 3153444, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Křížkovského, 726, 38, Křížkovského 726/38, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. Ján Fabián
|
Neaktivní
od 27.12.2010
|
místopředseda představenstva |
15.04.2009 |
Adresa: |
16900, Praha 6, Hošťálkova, 1c/392 |
|
Dr. Klaus-Dieter Beck
|
Neaktivní
od 27.12.2010
|
člen představenstva |
15.04.2009 |
Adresa: |
21403 Annapolis, Harness Creek View Drive |
|
Ing. Ján Fabián
|
Neaktivní
od 27.12.2010
|
místopředseda představenstva |
15.04.2009 |
Adresa: |
16900, 24990604, Praha, Břevnov, Hošťálkova, 392, 1c, Hošťálkova 392/1c, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Dr. Klaus-Dieter Beck
|
Neaktivní
od 27.12.2010
|
člen představenstva |
15.04.2009 |
Adresa: |
21403 Annapolis, Harness Creek View Drive, Harness Creek View Drive, 21403 Annapolis, Spojené státy americké |
|
Ing. Leo Bayer
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
člen představenstva |
27.11.2007 |
Adresa: |
18137229, Albrechtice, Pardubická, 760 |
|
Ing. Petr Otava
|
Neaktivní
od 04.08.2009
|
člen představenstva |
27.11.2007 |
Adresa: |
Praha 7, Troja, Trojská, 181/b |
|
Ing. Michal Kuča
|
Neaktivní
od 27.12.2010
|
předseda představenstva |
27.11.2007 |
Adresa: |
18137555, Albrechtice, Těšínská, 797 |
|
Ing. Leo Bayer
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
člen představenstva |
27.11.2007 |
Adresa: |
73543, 18137229, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Pardubická, 760, Pardubická 760, 73543 Albrechtice |
|
Ing. PETR OTAVA
|
Neaktivní
od 04.08.2009
|
člen představenstva |
27.11.2007 |
Adresa: |
17100, 25436074, Praha, Troja, Trojská, 725, 181b, Trojská 725/181b, Troja, 17100 Praha 7 |
|
Ing. Michal Kuča
|
Neaktivní
od 27.12.2010
|
předseda představenstva |
27.11.2007 |
Adresa: |
73543, 18137555, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Těšínská, 797, Těšínská 797, 73543 Albrechtice |
|
Marek Jelínek
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
předseda představenstva |
02.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22203486, Praha 6, Koulova, 13 |
|
Prof. Ing. Evžen Kočenda
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
místopředseda představenstva |
02.10.2006 |
Adresa: |
25228, 6515291, Černošice, Na Marsu, 1125 |
|
Marek Jelínek
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
předseda představenstva |
02.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22203486, Praha, Dejvice, Koulova, 1563, 13, Koulova 1563/13, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Prof. Ing. Evžen Kočenda
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
místopředseda představenstva |
02.10.2006 |
Adresa: |
25228, 6515291, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Marsu, 1125, Na Marsu 1125, 25228 Černošice |
|
Ing. Michal Kuča
|
Neaktivní
od 02.10.2006
|
předseda představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
18137555, Albrechtice, Těšínská, 797 |
|
Ing. Petr Poledník
|
Neaktivní
od 02.10.2006
|
místopředseda představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
23235748, Chotěbuz, Zemědělská, 14 |
|
Ing. Ludmila Novotná
|
Neaktivní
od 02.10.2006
|
člen představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
3257886, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 50 |
|
Ing. Michal Kuča
|
Neaktivní
od 02.10.2006
|
předseda představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
73543, 18137555, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Těšínská, 797, Těšínská 797, 73543 Albrechtice |
|
Ing. PETR POLEDNÍK
|
Neaktivní
od 02.10.2006
|
místopředseda představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
73561, 23235748, Karviná, Chotěbuz, Chotěbuz, Zemědělská, 14, Zemědělská 14, 73561 Chotěbuz |
|
Ing. Ludmila Novotná
|
Neaktivní
od 02.10.2006
|
člen představenstva |
24.08.2005 |
Adresa: |
70030, 3257886, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 532, 50, Lumírova 532/50, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Ludmila Novotná
|
Neaktivní
od 24.08.2005
|
člen představenstva |
16.10.2002 |
Adresa: |
Ostrava-Výškovice, Lumírova, 50 |
|
Ing. Michal Kuča
|
Neaktivní
od 24.08.2005
|
předseda představenstva |
16.10.2002 |
Adresa: |
18137555, Albrechtice, Těšínská, 797 |
|
Ing. Petr Poledník
|
Neaktivní
od 24.08.2005
|
místopředseda představenstva |
16.10.2002 |
Adresa: |
23235748, Chotěbuz, Zemědělská, 14 |
|
Ing. Ludmila Novotná
|
Neaktivní
od 24.08.2005
|
člen představenstva |
16.10.2002 |
Adresa: |
70030, 3257886, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 532, 50, Lumírova 532/50, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Michal Kuča
|
Neaktivní
od 24.08.2005
|
předseda představenstva |
16.10.2002 |
Adresa: |
73543, 18137555, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Těšínská, 797, Těšínská 797, 73543 Albrechtice |
|
Ing. PETR POLEDNÍK
|
Neaktivní
od 24.08.2005
|
místopředseda představenstva |
16.10.2002 |
Adresa: |
73561, 23235748, Karviná, Chotěbuz, Chotěbuz, Zemědělská, 14, Zemědělská 14, 73561 Chotěbuz |
|
Ing. Michal Kuča
|
Neaktivní
od 16.10.2002
|
předseda představenstva |
08.02.1999 |
Adresa: |
18137555, Albrechtice, Těšínská, 797 |
|
Ing. Petr Poledník
|
Neaktivní
od 16.10.2002
|
místopředseda představenstva |
08.02.1999 |
Adresa: |
23235748, Chotěbuz, Zemědělská, 14 |
|
Ing. Ludmila Novotná
|
Neaktivní
od 16.10.2002
|
člen představenstva |
08.02.1999 |
Adresa: |
Ostrava-Výškovice, Lumírova, 50 |
|
Ing. Michal Kuča
|
Neaktivní
od 16.10.2002
|
předseda představenstva |
08.02.1999 |
Adresa: |
73543, 18137555, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Těšínská, 797, Těšínská 797, 73543 Albrechtice |
|
Ing. PETR POLEDNÍK
|
Neaktivní
od 16.10.2002
|
místopředseda představenstva |
08.02.1999 |
Adresa: |
73561, 23235748, Karviná, Chotěbuz, Chotěbuz, Zemědělská, 14, Zemědělská 14, 73561 Chotěbuz |
|
Ing. Ludmila Novotná
|
Neaktivní
od 16.10.2002
|
člen představenstva |
08.02.1999 |
Adresa: |
70030, 3257886, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 532, 50, Lumírova 532/50, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Vladimír Durčák
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
člen představenstva |
05.03.1998 |
Adresa: |
Karviná-Město, Osvobození, 1766 |
|
Ing. Vladimír Durčák
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
člen představenstva |
05.03.1998 |
Adresa: |
73506, 24255149, Karviná, Karviná, Nové Město, tř. Osvobození, 1766, 8, tř. Osvobození 1766/8, Nové Město, 73506 Karviná |
|
Ing. Josef Goj
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
člen představenstva |
14.08.1996 |
Adresa: |
Petřvald u Karviné, Panelová, 1573 |
|
Ing. Ludmila Novotná
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
místopředseda představenstva |
14.08.1996 |
Adresa: |
Ostrava-Výškovice, Lumírova, 50 |
|
Ing. Josef Goj
|
Neaktivní
od 05.03.1998
|
člen představenstva |
14.08.1996 |
Adresa: |
73541, 18174680, Karviná, Petřvald, Petřvald, Panelová, 1573, Panelová 1573, 73541 Petřvald |
|
Ing. Ludmila Novotná
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
místopředseda představenstva |
14.08.1996 |
Adresa: |
70030, 3257886, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 532, 50, Lumírova 532/50, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Lubomír Šiška
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
člen představenstva |
18.09.1995 |
Adresa: |
Ostrava 1, Sokolská 77 |
|
Ing. Lubomír Šiška
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
člen představenstva |
18.09.1995 |
Adresa: |
Ostrava 1, Sokolská 77, Sokolská 77, Ostrava 1, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Stáňa
|
Neaktivní
od 18.09.1995
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
8225061, Klimkovice, Nerudova, 179 |
|
Ing. Luboš Míček
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
místopředseda představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
Ostrava 3, J. Kotase 13 |
|
Ing. Ludmila Novotná
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
Ostrava-Výškovice, Lumírova 50 |
|
Ing. Petr Ryška
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
Ostrava 3, Provaznická 11 |
|
Ing. Oldřich Baran
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
Ostrava 1, Mánesova 10 |
|
Ing. Vladimír Durčák
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
Karviná 6-Nové Město, tř. Osvoboditelů 1776 |
|
Ing. Vítězslav Hladík
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
předseda představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
20569181, Frýdek-Místek, 17. listopadu, 75 |
|
Ing. Vladimír Stáňa
|
Neaktivní
od 18.09.1995
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
74283, 8225061, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nerudova, 179, Nerudova 179, 74283 Klimkovice |
|
Ing. Luboš Míček
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
místopředseda představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
70030, 3248887, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Josefa Kotase, 1181, 13, Josefa Kotase 1181/13, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Ludmila Novotná
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
70030, 3257886, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 532, 50, Lumírova 532/50, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Petr Ryška
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
70030, 3252345, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Provaznická, 1531, 11, Provaznická 1531/11, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Oldřich Baran
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
70200, 3197026, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mánesova, 2770, 10, Mánesova 2770/10, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Vladimír Durčák
|
Neaktivní
od 14.08.1996
|
člen představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
Karviná 6-Nové Město, tř. Osvoboditelů 1776, tř. Osvoboditelů 1776, Karviná 6-Nové Město, Česká republika |
|
Ing. Vítězslav Hladík
|
Neaktivní
od 08.02.1999
|
předseda představenstva |
01.01.1994 |
Adresa: |
73801, 20569181, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, 17. listopadu, 75, 17. listopadu 75, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|