Ing. JAN ČEPEC
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
26.07.2024 |
Adresa: |
73961, 12514489, Frýdek-Místek, Třinec, Nebory, 103, Nebory 103, 73961 Třinec |
|
Ing. JAN ČEPEC
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
20.09.2022 |
Adresa: |
73961, 12514489, Frýdek-Místek, Třinec, Nebory, 103 |
|
Ing. LADISLAV ŠKVRNA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.09.2022 |
Adresa: |
73961, 12570940, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Beskydská, 699 |
|
Ing. LADISLAV ŠKVRNA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.09.2022 |
Adresa: |
73961, 12570940, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Beskydská, 699, Beskydská 699, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.01.2022 |
Adresa: |
73601, 27719308, Karviná, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.01.2022 |
Adresa: |
73601, 27719308, Karviná, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a, U Stavu 379/1a, Životice, 73601 Havířov |
|
Ing. JAN ČEPEC
|
Neaktivní
od 26.07.2024
|
místopředseda představenstva |
20.09.2022 |
Adresa: |
73961, 12514489, Frýdek-Místek, Třinec, Nebory, 103, Nebory 103, 73961 Třinec |
|
Ing. JAN ČEPEC
|
Neaktivní
od 20.09.2022
|
člen představenstva |
14.06.2019 |
Adresa: |
73961, 12514489, Frýdek-Místek, Třinec, Nebory, 103 |
|
Ing. JAN ČEPEC
|
Neaktivní
od 20.09.2022
|
člen představenstva |
14.06.2019 |
Adresa: |
73961, 12514489, Frýdek-Místek, Třinec, Nebory, 103, Nebory 103, 73961 Třinec |
|
Ing. SLAVOMÍR WRÓBEL
|
Neaktivní
od 20.09.2022
|
místopředseda představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
73997, 14121441, Frýdek-Místek, Hrádek, Hrádek, 75 |
|
Ing. SLAVOMÍR WRÓBEL
|
Neaktivní
od 20.09.2022
|
místopředseda představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
73997, 14121441, Frýdek-Místek, Hrádek, Hrádek, 75, č.p. 75, 73997 Hrádek |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Neaktivní
od 06.01.2022
|
předseda představenstva |
11.01.2017 |
Adresa: |
73601, 27719308, Karviná, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Neaktivní
od 06.01.2022
|
předseda představenstva |
11.01.2017 |
Adresa: |
73601, 27719308, Karviná, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a, U Stavu 379/1a, Životice, 73601 Havířov |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
předseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
73601, 27719308, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a |
|
SLAVOMÍR WRÓBEL
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
místopředseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
73997, 14121441, Hrádek, Hrádek, 75 |
|
Ing. JAN ČEPEC
|
Neaktivní
od 14.06.2019
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
73961, 12514489, Třinec, Nebory, 103 |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
předseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
73601, 27719308, Karviná, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a, U Stavu 379/1a, Životice, 73601 Havířov |
|
SLAVOMÍR WRÓBEL
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
místopředseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
73997, 14121441, Frýdek-Místek, Hrádek, Hrádek, 75, č.p. 75, 73997 Hrádek |
|
Ing. JAN ČEPEC
|
Neaktivní
od 14.06.2019
|
člen představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
73961, 12514489, Frýdek-Místek, Třinec, Nebory, 103, Nebory 103, 73961 Třinec |
|
Ing. JAN ČEPEC
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
17.10.2014 |
Adresa: |
73961, 12514489, Frýdek-Místek, Třinec, Nebory, 103 |
|
Ing. JAN ČEPEC
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
člen představenstva |
17.10.2014 |
Adresa: |
73961, 12514489, Frýdek-Místek, Třinec, Nebory, 103, Nebory 103, 73961 Třinec |
|
Ing. JIŘÍ LASOTA
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
člen představenstva |
02.06.2014 |
Adresa: |
73701, 5773865, Český Těšín, Český Těšín, Leoše Janáčka, 1218, 8 |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
předseda představenstva |
02.06.2014 |
Adresa: |
73601, 27719308, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a |
|
Ing. JIŘÍ LASOTA
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
člen představenstva |
02.06.2014 |
Adresa: |
73701, 5773865, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Leoše Janáčka, 1218, 8, Leoše Janáčka 1218/8, 73701 Český Těšín |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
předseda představenstva |
02.06.2014 |
Adresa: |
73601, 27719308, Karviná, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a, U Stavu 379/1a, Životice, 73601 Havířov |
|
SLAVOMÍR WRÓBEL
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
místopředseda představenstva |
09.10.2013 |
Adresa: |
73997, 14121441, Hrádek, Hrádek, 75 |
|
SLAVOMÍR WRÓBEL
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
místopředseda představenstva |
09.10.2013 |
Adresa: |
73997, 14121441, Frýdek-Místek, Hrádek, Hrádek, 75, č.p. 75, 73997 Hrádek |
|
Ing. Pavel Demel
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
místopředseda představenstva |
07.09.2012 |
Adresa: |
73981, 14128101, Košařiska, 101 |
|
Ing. Jiří Lasota
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
člen představenstva |
07.09.2012 |
Adresa: |
73701, Český Těšín, L. Janáčka, 8 |
|
Ing. Pavel Demel
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
místopředseda představenstva |
07.09.2012 |
Adresa: |
73981, 14128101, Frýdek-Místek, Košařiska, Košařiska, 101, č.p. 101, 73981 Košařiska |
|
Ing. Jiří Lasota
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
člen představenstva |
07.09.2012 |
Adresa: |
73701, 5761905, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Na Nivách, 8, 9, Na Nivách 8/9, 73701 Český Těšín |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
předseda představenstva |
24.01.2012 |
Adresa: |
73601, 27719308, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
předseda představenstva |
24.01.2012 |
Adresa: |
73601, 27719308, Karviná, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a, U Stavu 379/1a, Životice, 73601 Havířov |
|
Ing. Petr Matuszek
|
Neaktivní
od 24.01.2012
|
předseda představenstva |
29.12.2009 |
Adresa: |
73601, 27719308, Havířov, Životice, U Stavu, 379/1a |
|
Ing. PETR MATUSZEK
|
Neaktivní
od 24.01.2012
|
předseda představenstva |
29.12.2009 |
Adresa: |
73601, 27719308, Karviná, Havířov, Životice, U Stavu, 379, 1a, U Stavu 379/1a, Životice, 73601 Havířov |
|
Ing. Pavel Demel
|
Neaktivní
od 07.09.2012
|
místopředseda představenstva |
07.08.2007 |
Adresa: |
73981, Košařiska, 101 |
|
Ing. Jiří Lasota
|
Neaktivní
od 07.09.2012
|
člen představenstva |
07.08.2007 |
Adresa: |
73701, Český Těšín, L. Janáčka, 8 |
|
Ing. Pavel Demel
|
Neaktivní
od 07.09.2012
|
místopředseda představenstva |
07.08.2007 |
Adresa: |
73981, 14128101, Frýdek-Místek, Košařiska, Košařiska, 101, č.p. 101, 73981 Košařiska |
|
Ing. Jiří Lasota
|
Neaktivní
od 07.09.2012
|
člen představenstva |
07.08.2007 |
Adresa: |
73701, 5761905, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Na Nivách, 8, 9, Na Nivách 8/9, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Petr Matuszek
|
Neaktivní
od 29.12.2009
|
předseda představenstva |
10.01.2007 |
Adresa: |
73701, 5770637, Český Těšín, Pod Zvonek, 889/44 |
|
Ing. Petr Matuszek
|
Neaktivní
od 29.12.2009
|
předseda představenstva |
10.01.2007 |
Adresa: |
73701, 5770637, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Pod Zvonek, 889, 44, Pod Zvonek 889/44, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Pavel Demel
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
místopředseda představenstva |
02.02.2005 |
Adresa: |
73981, Košařiska, 101 |
|
Ing. Pavel Demel
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
místopředseda představenstva |
02.02.2005 |
Adresa: |
73981, 14128101, Frýdek-Místek, Košařiska, Košařiska, 101, č.p. 101, 73981 Košařiska |
|
Ing. Bohuslav Bernátek
|
Neaktivní
od 10.01.2007
|
předseda představenstva |
04.04.2002 |
Adresa: |
24967441, Bystřice, 1274 |
|
Ing. Bohuslav Bernátek
|
Neaktivní
od 10.01.2007
|
předseda představenstva |
04.04.2002 |
Adresa: |
73995, 24967441, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1274, č.p. 1274, 73995 Bystřice |
|
Ing. Jiří Lasota
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
člen představenstva |
19.07.2000 |
Adresa: |
Č. Těšín, L. Janáčka 8 |
|
Ing. Jiří Lasota
|
Neaktivní
od 07.08.2007
|
člen představenstva |
19.07.2000 |
Adresa: |
Č. Těšín, L. Janáčka 8, L. Janáčka 8, Č. Těšín, Česká republika |
|
Ing. Pavel Demel
|
Neaktivní
od 02.02.2005
|
místopředseda představenstva |
15.07.1998 |
Adresa: |
12567779, Třinec, Jablunkovská, 382 |
|
Ing. Pavel Demel
|
Neaktivní
od 02.02.2005
|
místopředseda představenstva |
15.07.1998 |
Adresa: |
73961, 12567779, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Jablunkovská, 382, Jablunkovská 382, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Josef Šotkovský
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
člen představenstva |
19.09.1997 |
Adresa: |
12563951, Třinec, Revoluční, 810 |
|
Ing. Petr Matuszek
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
člen představenstva |
19.09.1997 |
Adresa: |
5779910, Český Těšín, Čáslavská, 1825/9 |
|
ing. Josef Šotkovský
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
člen představenstva |
19.09.1997 |
Adresa: |
73961, 12563951, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Revoluční, 810, Revoluční 810, Staré Město, 73961 Třinec |
|
Ing. Petr Matuszek
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
člen představenstva |
19.09.1997 |
Adresa: |
73701, 5779910, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Čáslavská, 1825, 9, Čáslavská 1825/9, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Robert Obročník
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
člen představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
Třinec VI, Jablunkovská 414 |
|
Ing. František Heczko
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
člen představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
Třinec I, Erbenova 805 |
|
Ing. Vilém Zmelty
|
Neaktivní
od 15.07.1998
|
místopředseda představenstva |
03.01.1994 |
|
Ing. Edvard Molin
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
člen představenstva |
03.01.1994 |
|
Ing. Josef Stonawski
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
člen představenstva |
03.01.1994 |
|
Ing. Jiří Lasota
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
místopředseda představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
Č. Těšín, L. Janáčka 8 |
|
Ing. Bohuslav Bernátek
|
Neaktivní
od 04.04.2002
|
předseda představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
Třinec VI, Beskydská 731 |
|
Ing. Robert Obročník
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
člen představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
73961, 12568091, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Jablunkovská, 414, Jablunkovská 414, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. František Heczko
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
člen představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
73961, 12563901, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Erbenova, 805, Erbenova 805, Staré Město, 73961 Třinec |
|
Ing. Vilém Zmelty
|
Neaktivní
od 15.07.1998
|
místopředseda představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
73961, 12517682, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 1, Oldřichovice 1, 73961 Třinec |
|
Ing. Edvard Molin
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
člen představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
73961, 12517691, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 2, Oldřichovice 2, 73961 Třinec |
|
Ing. Josef Stonawski
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
člen představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
73991, 20606931, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Mariánské náměstí, 1, Mariánské náměstí 1, 73991 Jablunkov |
|
Ing. Jiří Lasota
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
místopředseda představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
Č. Těšín, L. Janáčka 8, L. Janáčka 8, Č. Těšín, Česká republika |
|
Ing. Bohuslav Bernátek
|
Neaktivní
od 04.04.2002
|
předseda představenstva |
03.01.1994 |
Adresa: |
73961, 12571261, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Beskydská, 731, Beskydská 731, Lyžbice, 73961 Třinec |
|