Ing. Michaela Růžičková
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
místopředseda představenstva |
07.09.2000 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Havanská, 8/738 |
|
Ing. Michaela Růžičková
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
místopředseda představenstva |
07.09.2000 |
Adresa: |
70800, 3290654, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Havanská, 738, 8, Havanská 738/8, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jan Růžička
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
předseda představenstva |
09.06.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Havanská, 8/738 |
|
Ing. Jan Růžička
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
předseda představenstva |
09.06.1998 |
Adresa: |
70800, 3290654, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Havanská, 738, 8, Havanská 738/8, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Petr Podstavka
|
Neaktivní
od 07.09.2000
|
místopředseda představenstva |
04.04.1996 |
Adresa: |
1, Havířov-Šumbark, Školní, 25 |
|
Ing. Petr Podstavka
|
Neaktivní
od 07.09.2000
|
místopředseda představenstva |
04.04.1996 |
Adresa: |
73601, 24871541, Karviná, Havířov, Šumbark, Školní, 360, 25, Školní 360/25, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Monika Wronová
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
místopředseda představenstva |
21.09.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Dělnická, 301 |
|
Ing. Jan Růžička
|
Neaktivní
od 09.06.1998
|
předseda představenstva |
21.09.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava-Dubina, J. Maluchy, 89/200 |
|
Ing. Kamil Trochta
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
člen představenstva |
21.09.1994 |
Adresa: |
20601123, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní, 1375 |
|
Monika Wronová
|
Neaktivní
od 04.04.1996
|
místopředseda představenstva |
21.09.1994 |
Adresa: |
70800, 3286223, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dělnická, 301, 60, Dělnická 301/60, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jan Růžička
|
Neaktivní
od 09.06.1998
|
předseda představenstva |
21.09.1994 |
Adresa: |
89/200, Ostrava-Dubina, J. Maluchy, J. Maluchy 89/200, Ostrava-Dubina, Česká republika |
|
Ing. Kamil Trochta
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
člen představenstva |
21.09.1994 |
Adresa: |
73911, 20601123, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Hlavní, 1375, Hlavní 1375, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. Miroslav Kupčík
|
Neaktivní
od 21.09.1994
|
předseda představenstva |
22.03.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava 8, Sokolovská, 1222/34 |
|
JUDr. Petr Stoklas
|
Neaktivní
od 21.09.1994
|
místopředseda představenstva |
22.03.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, M. Majerové, 1699 |
|
Monika Wronová
|
Neaktivní
od 21.09.1994
|
člen představenstva |
22.03.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Dělnická, 301 |
|
Ing. Miroslav Kupčík
|
Neaktivní
od 21.09.1994
|
předseda představenstva |
22.03.1994 |
Adresa: |
1222/34, Ostrava 8, Sokolovská, Sokolovská 1222/34, Ostrava 8, Česká republika |
|
JUDr. Petr Stoklas
|
Neaktivní
od 21.09.1994
|
místopředseda představenstva |
22.03.1994 |
Adresa: |
70800, 3300331, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Marie Majerové, 1699, 15, Marie Majerové 1699/15, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Monika Wronová
|
Neaktivní
od 21.09.1994
|
člen představenstva |
22.03.1994 |
Adresa: |
70800, 3286223, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dělnická, 301, 60, Dělnická 301/60, Poruba, 70800 Ostrava |
|