Ing. Ladislav Foltyn
|
Neaktivní
od 30.04.2000
|
člen představenstva |
30.04.2000 |
Adresa: |
7943156, Dětmarovice, 68 |
|
Ing. Ladislav Foltyn
|
Neaktivní
od 30.04.2000
|
člen představenstva |
30.04.2000 |
Adresa: |
73571, 7943156, Karviná, Dětmarovice, Dětmarovice, 68, č.p. 68, 73571 Dětmarovice |
|
Ing. Václav Daněk
|
Neaktivní
od 30.04.2000
|
místopředseda představenstva |
08.09.1998 |
Adresa: |
3, Svinov, E. Rošického, 1082/22 |
|
Ing. Zdeněk Durčák
|
Neaktivní
od 30.04.2000
|
předseda představenstva |
08.09.1998 |
Adresa: |
1, Havířov-Bludovice, E. Krásnohorské, 1283/21 |
|
Ing. Tomáš Kyselovský
|
Neaktivní
od 30.04.2000
|
člen představenstva |
08.09.1998 |
Adresa: |
5778581, Český Těšín, Na lučinách, 3 |
|
Ing. Václav Daněk
|
Neaktivní
od 30.04.2000
|
místopředseda představenstva |
08.09.1998 |
Adresa: |
1082/22, Svinov, E. Rošického, E. Rošického 1082/22, Svinov, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Durčák
|
Neaktivní
od 30.04.2000
|
předseda představenstva |
08.09.1998 |
Adresa: |
73601, 24855294, Karviná, Havířov, Podlesí, Elišky Krásnohorské, 1283, 21, Elišky Krásnohorské 1283/21, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Ing. Tomáš Kyselovský
|
Neaktivní
od 30.04.2000
|
člen představenstva |
08.09.1998 |
Adresa: |
73701, 5778581, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Na Lučinách, 1692, 3, Na Lučinách 1692/3, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Pavel Kubacký
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
předseda představenstva |
27.03.1997 |
Adresa: |
1, Ostrava-Zábřeh, Chalupníkova, 21 |
|
Ing. Ivo Mozga
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
místopředseda představenstva |
27.03.1997 |
Adresa: |
1, Ostrava-Svinov, Rošického, 1079 |
|
Ing. Ondřej Feber
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
člen představenstva |
27.03.1997 |
Adresa: |
5746868, Stonava č.p. 665 |
|
Ing. Pavel Kubacký
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
předseda představenstva |
27.03.1997 |
Adresa: |
70030, 3263274, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Chalupníkova, 765, 21, Chalupníkova 765/21, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Ivo Mozga
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
místopředseda představenstva |
27.03.1997 |
Adresa: |
72100, 3394212, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1079, 16, Evžena Rošického 1079/16, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. Ondřej Feber
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
člen představenstva |
27.03.1997 |
Adresa: |
73534, 5746868, Karviná, Stonava, Stonava, 665, č.p. 665, 73534 Stonava |
|
Ing. Pavel Kubacký
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
předseda představenstva |
12.11.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava-Zábřeh, Chalupníkova, 21 |
|
Ing. Václav Mulka
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
místopředseda představenstva |
12.11.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava-Zábřeh, Chalupníkova, 21 |
|
Ing. Pavel Kubacký
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
předseda představenstva |
12.11.1996 |
Adresa: |
70030, 3263274, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Chalupníkova, 765, 21, Chalupníkova 765/21, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Václav Mulka
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
místopředseda představenstva |
12.11.1996 |
Adresa: |
70030, 3263274, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Chalupníkova, 765, 21, Chalupníkova 765/21, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Pavel Kubacký
|
Neaktivní
od 12.11.1996
|
předseda představenstva |
26.04.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava-Hrabůvka, Plavecká, 1529 |
|
Ing. Václav Mulka
|
Neaktivní
od 12.11.1996
|
místopředseda představenstva |
26.04.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava-Hrabůvka, Veverkova, 3/1512 |
|
Ing. Viktor Koláček
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
člen představenstva |
26.04.1994 |
Adresa: |
18173373, Petřvald č. 1435 |
|
Ing. Pavel Kubacký
|
Neaktivní
od 12.11.1996
|
předseda představenstva |
26.04.1994 |
Adresa: |
70030, 3252329, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Plavecká, 1529, 1, Plavecká 1529/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Václav Mulka
|
Neaktivní
od 12.11.1996
|
místopředseda představenstva |
26.04.1994 |
Adresa: |
70030, 3252159, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Veverkova, 1512, 3, Veverkova 1512/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Viktor Koláček
|
Neaktivní
od 27.03.1997
|
člen představenstva |
26.04.1994 |
Adresa: |
73541, 18173373, Karviná, Petřvald, Petřvald, Ostravská, 1435, Ostravská 1435, 73541 Petřvald |
|