Ing. MILADA RAŠKOVÁ MĚSÍCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.12.2022 |
Adresa: |
78401, 20637462, Olomouc, Litovel, Litovel, Žerotínova, 109, 15 |
|
JAN NASTOUPIL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
21.12.2022 |
Adresa: |
78336, 28412028, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Křelov, Za humny, 456, 23 |
|
IVETA VAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.12.2022 |
Adresa: |
78401, 25009753, Olomouc, Litovel, Litovel, Chořelice, 1056 |
|
Ing. MILADA RAŠKOVÁ MĚSÍCOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.12.2022 |
Adresa: |
78401, 20637462, Olomouc, Litovel, Litovel, Žerotínova, 109, 15, Žerotínova 109/15, 78401 Litovel |
|
JAN NASTOUPIL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
21.12.2022 |
Adresa: |
78336, 28412028, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Křelov, Za humny, 456, 23, Za humny 456/23, Křelov, 78336 Křelov-Břuchotín |
|
IVETA VAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.12.2022 |
Adresa: |
78401, 25009753, Olomouc, Litovel, Litovel, Chořelice, 1056, Chořelice 1056, 78401 Litovel |
|
Ing. MILADA RAŠKOVÁ MĚSÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
předseda představenstva |
16.03.2022 |
Adresa: |
78401, 20637462, Olomouc, Litovel, Litovel, Žerotínova, 109, 15 |
|
Ing. MILADA RAŠKOVÁ MĚSÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
předseda představenstva |
16.03.2022 |
Adresa: |
78401, 20637462, Olomouc, Litovel, Litovel, Žerotínova, 109, 15, Žerotínova 109/15, 78401 Litovel |
|
Ing. MILADA RAŠKOVÁ MĚSÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2022
|
předseda představenstva |
09.03.2022 |
Adresa: |
78401, 23335203, Olomouc, Litovel, Litovel, Vítězná, 585, 4 |
|
Ing. MILADA RAŠKOVÁ MĚSÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2022
|
předseda představenstva |
09.03.2022 |
Adresa: |
78401, 23335203, Olomouc, Litovel, Litovel, Vítězná, 585, 4, Vítězná 585/4, 78401 Litovel |
|
JAN NASTOUPIL
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
místopředseda představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78336, 28412028, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Křelov, Za humny, 456, 23 |
|
IVETA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
člen představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78401, 25009753, Olomouc, Litovel, Litovel, Chořelice, 1056 |
|
LUKÁŠ MASÁRECH
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
člen představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78401, 25010379, Olomouc, Litovel, Litovel, Chořelice, 1185 |
|
Ing. JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
člen představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78401, 23335289, Olomouc, Litovel, Litovel, Vítězná, 1164, 11 |
|
Bc. TOMÁŠ RAŠKA
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
člen představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
66902, 25953508, Znojmo, Podmolí, Podmolí, 104 |
|
Ing. JAN ČUNDERLE
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
člen představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78401, 20633980, Olomouc, Litovel, Rozvadovice, 46 |
|
Ing. MILADA MĚSÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
předseda představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78401, 23335203, Olomouc, Litovel, Litovel, Vítězná, 585, 4 |
|
Ing. MILADA MĚSÍCOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
předseda představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78401, 23335203, Olomouc, Litovel, Litovel, Vítězná, 585, 4, Vítězná 585/4, 78401 Litovel |
|
JAN NASTOUPIL
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
místopředseda představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78336, 28412028, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Křelov, Za humny, 456, 23, Za humny 456/23, Křelov, 78336 Křelov-Břuchotín |
|
IVETA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
člen představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78401, 25009753, Olomouc, Litovel, Litovel, Chořelice, 1056, Chořelice 1056, 78401 Litovel |
|
LUKÁŠ MASÁRECH
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
člen představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78401, 25010379, Olomouc, Litovel, Litovel, Chořelice, 1185, Chořelice 1185, 78401 Litovel |
|
Ing. JIŘÍ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
člen představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78401, 23335289, Olomouc, Litovel, Litovel, Vítězná, 1164, 11, Vítězná 1164/11, 78401 Litovel |
|
Bc. TOMÁŠ RAŠKA
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
člen představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
66902, 25953508, Znojmo, Podmolí, Podmolí, 104, č.p. 104, 66902 Podmolí |
|
Ing. JAN ČUNDERLE
|
Neaktivní
od 21.12.2022
|
člen představenstva |
05.03.2022 |
Adresa: |
78401, 20633980, Olomouc, Litovel, Rozvadovice, 46, Rozvadovice 46, 78401 Litovel |
|
EMANUEL FEST
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
člen představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16228511, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 235 |
|
Ing. ZBYNĚK ROSKETL
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
předseda představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16228391, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 223 |
|
KVĚTOSLAV ČERNÝ
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
místopředseda představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16226208, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 4 |
|
VOJTĚCH NĚMEC
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
člen představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16226275, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 11 |
|
MIROSLAV ŠKODA
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
člen představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16227191, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 103 |
|
JAROSLAV KRÁČMAR
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
člen představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 25507371, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 243 |
|
MIROSLAV TOEGEL
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
člen představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16228359, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 219 |
|
EMANUEL FEST
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
člen představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16228511, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 235, č.p. 235, 78401 Pňovice |
|
MIROSLAV TOEGEL
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
člen představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16228359, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 219, č.p. 219, 78401 Pňovice |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
místopředseda představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16226208, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 4, č.p. 4, 78401 Pňovice |
|
VOJTĚCH NĚMEC
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
člen představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16226275, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 11, č.p. 11, 78401 Pňovice |
|
MIROSLAV ŠKODA
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
člen představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16227191, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 103, č.p. 103, 78401 Pňovice |
|
JAROSLAV KRÁČMAR
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
člen představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 25507371, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 243, č.p. 243, 78401 Pňovice |
|
Ing. ZBYNĚK ROSKETL
|
Neaktivní
od 05.03.2022
|
předseda představenstva |
15.10.2018 |
Adresa: |
78401, 16228391, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 223, č.p. 223, 78401 Pňovice |
|
EMANUEL FEST
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
člen představenstva |
08.04.2016 |
Adresa: |
78401, 16228511, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 235 |
|
EMANUEL FEST
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
člen představenstva |
08.04.2016 |
Adresa: |
78401, 16228511, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 235, č.p. 235, 78401 Pňovice |
|
MIROSLAV ŠKODA
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
člen představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
78401, 16227191, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 103 |
|
MIROSLAV ŠKODA
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
člen představenstva |
16.07.2015 |
Adresa: |
78401, 16227191, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 103, č.p. 103, 78401 Pňovice |
|
Miroslav Škoda
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16227191, Pňovice, 103 |
|
Emanuel Fest
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16228511, Pňovice, 235 |
|
Ing. Zbyněk Rosketl
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
předseda představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16228391, Pňovice, 223 |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
místopředseda představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16226208, Pňovice, 4 |
|
Vojtěch Němec
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16228375, Pňovice, 221 |
|
Jaroslav Kráčmar
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 25507371, Pňovice, 243 |
|
Miroslav Toegel
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16228359, Pňovice, 219 |
|
MIROSLAV ŠKODA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16227191, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 103, č.p. 103, 78401 Pňovice |
|
EMANUEL FEST
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16228511, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 235, č.p. 235, 78401 Pňovice |
|
MIROSLAV TOEGEL
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16228359, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 219, č.p. 219, 78401 Pňovice |
|
JAROSLAV KRÁČMAR
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 25507371, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 243, č.p. 243, 78401 Pňovice |
|
Ing. ZBYNĚK ROSKETL
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
předseda představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16228391, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 223, č.p. 223, 78401 Pňovice |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
místopředseda představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16226208, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 4, č.p. 4, 78401 Pňovice |
|
Vojtěch Němec
|
Neaktivní
od 15.10.2018
|
člen představenstva |
23.08.2012 |
Adresa: |
78401, 16228375, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 221, č.p. 221, 78401 Pňovice |
|
Ing. Zbyněk Rosketl
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
předseda představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16228391, Pňovice, 223 |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
místopředseda představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16226208, Pňovice, 4 |
|
Vojtěch Němec
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16228375, Pňovice, 221 |
|
Miroslav Škoda
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16227191, Pňovice, 103 |
|
Jaroslav Kráčmar
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 25507371, Pňovice, 243 |
|
Emanuel Fest
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16228511, Pňovice, 235 |
|
Miroslav Toegel
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16228359, Pňovice, 219 |
|
Ing. ZBYNĚK ROSKETL
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
předseda představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16228391, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 223, č.p. 223, 78401 Pňovice |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
místopředseda představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16226208, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 4, č.p. 4, 78401 Pňovice |
|
Vojtěch Němec
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16228375, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 221, č.p. 221, 78401 Pňovice |
|
MIROSLAV ŠKODA
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16227191, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 103, č.p. 103, 78401 Pňovice |
|
JAROSLAV KRÁČMAR
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 25507371, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 243, č.p. 243, 78401 Pňovice |
|
EMANUEL FEST
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16228511, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 235, č.p. 235, 78401 Pňovice |
|
MIROSLAV TOEGEL
|
Neaktivní
od 23.08.2012
|
člen představenstva |
18.11.2008 |
Adresa: |
78401, 16228359, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 219, č.p. 219, 78401 Pňovice |
|
Miroslav Toegel
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
člen představenstva |
07.07.2008 |
Adresa: |
78312, Pňovice, 219 |
|
MIROSLAV TOEGEL
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
člen představenstva |
07.07.2008 |
Adresa: |
78401, 16228359, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 219, č.p. 219, 78401 Pňovice |
|
Alois Jarmar
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78312, Pňovice, 178 |
|
Ing. Zbyněk Rosketl
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
předseda představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78312, Pňovice, 223 |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
místopředseda představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78312, Pňovice, 4 |
|
Vojtěch Němec
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78312, Pňovice, 221 |
|
Miroslav Škoda
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78312, Pňovice, 103 |
|
Jaroslav Kráčmar
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78312, Pňovice, 243 |
|
Emanuel Fest
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78312, Pňovice, 235 |
|
Alois Jarmar
|
Neaktivní
od 10.06.2008
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78401, 16227948, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 178, č.p. 178, 78401 Pňovice |
|
Vojtěch Němec
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78401, 16228375, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 221, č.p. 221, 78401 Pňovice |
|
MIROSLAV ŠKODA
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78401, 16227191, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 103, č.p. 103, 78401 Pňovice |
|
JAROSLAV KRÁČMAR
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78401, 25507371, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 243, č.p. 243, 78401 Pňovice |
|
EMANUEL FEST
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
člen představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78401, 16228511, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 235, č.p. 235, 78401 Pňovice |
|
Ing. ZBYNĚK ROSKETL
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
předseda představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78401, 16228391, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 223, č.p. 223, 78401 Pňovice |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 18.11.2008
|
místopředseda představenstva |
13.08.2007 |
Adresa: |
78401, 16226208, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 4, č.p. 4, 78401 Pňovice |
|
Ing. Zbyněk Rosketl
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
předseda představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
16228391, Pňovice, 223 |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
místopředseda představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
16226208, Pňovice, 4 |
|
Alois Jarmar
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
16227948, Pňovice, 178 |
|
Vojtěch Němec
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
16228375, Pňovice, 221 |
|
Miroslava Spurná
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
16226569, Pňovice, 40 |
|
Miroslav Škoda
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
16227191, Pňovice, 103 |
|
Jaroslav Kráčmar
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
25507371, Pňovice, 243 |
|
Ing. ZBYNĚK ROSKETL
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
předseda představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
78401, 16228391, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 223, č.p. 223, 78401 Pňovice |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
místopředseda představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
78401, 16226208, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 4, č.p. 4, 78401 Pňovice |
|
Alois Jarmar
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
78401, 16227948, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 178, č.p. 178, 78401 Pňovice |
|
Vojtěch Němec
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
78401, 16228375, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 221, č.p. 221, 78401 Pňovice |
|
Miroslava Spurná
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
78401, 16226569, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 40, č.p. 40, 78401 Pňovice |
|
MIROSLAV ŠKODA
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
78401, 16227191, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 103, č.p. 103, 78401 Pňovice |
|
JAROSLAV KRÁČMAR
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
člen představenstva |
09.07.2002 |
Adresa: |
78401, 25507371, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 243, č.p. 243, 78401 Pňovice |
|
Alois Jarmar
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
místopředseda představenstva |
21.05.1996 |
Adresa: |
Olomouc, Pňovice 178 |
|
Alois Jarmar
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
místopředseda představenstva |
21.05.1996 |
Adresa: |
78401, 16227948, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 178, č.p. 178, 78401 Pňovice |
|
Alois Jarmar
|
Neaktivní
od 21.05.1996
|
místopředseda představenstva |
02.05.1994 |
|
Ing. Zbyněk Rosketl
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
předseda představenstva |
02.05.1994 |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
02.05.1994 |
|
Václav Macháček
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
02.05.1994 |
|
Vojtěch Němec
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
02.05.1994 |
|
Miroslava Spurná
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
02.05.1994 |
|
Miroslav Škoda
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
02.05.1994 |
|
Alois Jarmar
|
Neaktivní
od 21.05.1996
|
místopředseda představenstva |
02.05.1994 |
Adresa: |
78401, 16227956, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 179, č.p. 179, 78401 Pňovice |
|
Ing. ZBYNĚK ROSKETL
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
předseda představenstva |
02.05.1994 |
Adresa: |
78401, 16228391, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 223, č.p. 223, 78401 Pňovice |
|
Květoslav Černý
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
02.05.1994 |
Adresa: |
78401, 16226208, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 4, č.p. 4, 78401 Pňovice |
|
Václav Macháček
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
02.05.1994 |
Adresa: |
78401, 16226933, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 77, č.p. 77, 78401 Pňovice |
|
Vojtěch Němec
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
02.05.1994 |
Adresa: |
78401, 16228499, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 233, č.p. 233, 78401 Pňovice |
|
Miroslava Spurná
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
02.05.1994 |
Adresa: |
78401, 16226569, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 40, č.p. 40, 78401 Pňovice |
|
MIROSLAV ŠKODA
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
člen představenstva |
02.05.1994 |
Adresa: |
78401, 16227191, Olomouc, Pňovice, Pňovice, 103, č.p. 103, 78401 Pňovice |
|