Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
místopředseda představenstva |
16.11.1998 |
Adresa: |
1, Přerov - Újezdec, K Moštěnici, 10 |
|
Ing. Miroslav Sponer
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
předseda představenstva |
16.11.1998 |
Adresa: |
11240431, Přerov, Přerov, Sokolská, 20 |
|
Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 27.04.2011
|
místopředseda představenstva |
16.11.1998 |
Adresa: |
75002, 11253843, Přerov, Přerov, Přerov VI-Újezdec, K Moštěnici, 43, 10, K Moštěnici 43/10, Přerov VI-Újezdec, 75002 Přerov |
|
Ing. Miroslav Sponer
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
předseda představenstva |
16.11.1998 |
Adresa: |
75002, 11240431, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Sokolská, 2790, 20, Sokolská 2790/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Zdeněk Mužík
|
Neaktivní
od 16.11.1998
|
předseda představenstva |
16.09.1998 |
Adresa: |
11231289, Přerov, Máchova, 15 |
|
Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
místopředseda představenstva |
16.09.1998 |
Adresa: |
1, Přerov-Újezdec, K Moštěnici, 10 |
|
Ing. Miroslav Sponer
|
Neaktivní
od 16.11.1998
|
místopředseda představenstva |
16.09.1998 |
Adresa: |
11240431, Přerov, Sokolská, 20 |
|
Ing. Zbyněk Štěrba
|
Neaktivní
od 12.01.2001
|
člen představenstva |
16.09.1998 |
Adresa: |
1, Praha 10-Uhříněves, K Netlukám, 957 |
|
Ing. Zdeněk Mužík
|
Neaktivní
od 16.11.1998
|
předseda představenstva |
16.09.1998 |
Adresa: |
75002, 11231289, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Máchova, 1854, 15, Máchova 1854/15, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
místopředseda představenstva |
16.09.1998 |
Adresa: |
75002, 11253843, Přerov, Přerov, Přerov VI-Újezdec, K Moštěnici, 43, 10, K Moštěnici 43/10, Přerov VI-Újezdec, 75002 Přerov |
|
Ing. Miroslav Sponer
|
Neaktivní
od 16.11.1998
|
místopředseda představenstva |
16.09.1998 |
Adresa: |
75002, 11240431, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Sokolská, 2790, 20, Sokolská 2790/20, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Zbyněk Štěrba
|
Neaktivní
od 12.01.2001
|
člen představenstva |
16.09.1998 |
Adresa: |
10400, 22695699, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 957, K Netlukám 957, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. Zdeněk Mužík
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
předseda představenstva |
10.01.1997 |
Adresa: |
11221801, Přerov, Osmek, 1 |
|
Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
místopředseda představenstva |
10.01.1997 |
Adresa: |
1, Přerov-Újezdec, K Moštěnici, 10 |
|
Ing. Luboš Kubišta
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
člen představenstva |
10.01.1997 |
Adresa: |
21796351, Praha 3, Nad Ohradou, 7 |
|
Ing. Jiří Koníř
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
člen představenstva |
10.01.1997 |
Adresa: |
11217693, Přerov, Mervartova, 10 |
|
Jiří Sovíček
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
člen představenstva |
10.01.1997 |
Adresa: |
11225581, Přerov, Husova, 10 |
|
Ing. Zdeněk Mužík
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
předseda představenstva |
10.01.1997 |
Adresa: |
75002, 11221801, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Osmek, 516, 1, Osmek 516/1, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
místopředseda představenstva |
10.01.1997 |
Adresa: |
75002, 11253843, Přerov, Přerov, Přerov VI-Újezdec, K Moštěnici, 43, 10, K Moštěnici 43/10, Přerov VI-Újezdec, 75002 Přerov |
|
Ing. Luboš Kubišta
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
člen představenstva |
10.01.1997 |
Adresa: |
13000, 21796351, Praha, Žižkov, Nad Ohradou, 2633, 7, Nad Ohradou 2633/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jiří Koníř
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
člen představenstva |
10.01.1997 |
Adresa: |
75002, 11217693, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Mervartova, 68, 10, Mervartova 68/10, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Jiří Sovíček
|
Neaktivní
od 16.09.1998
|
člen představenstva |
10.01.1997 |
Adresa: |
75002, 11225581, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Husova, 1097, 10, Husova 1097/10, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Jiří Koníř
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
člen představenstva |
26.04.1995 |
Adresa: |
11217693, Přerov, Mervartova, 10 |
|
Jiří Sovíček
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
člen představenstva |
26.04.1995 |
Adresa: |
11225581, Přerov, Husova, 10 |
|
Ing. Jiří Koníř
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
člen představenstva |
26.04.1995 |
Adresa: |
75002, 11217693, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Mervartova, 68, 10, Mervartova 68/10, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Jiří Sovíček
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
člen představenstva |
26.04.1995 |
Adresa: |
75002, 11225581, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Husova, 1097, 10, Husova 1097/10, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Zdeněk Mužík
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
předseda představenstva |
03.05.1994 |
Adresa: |
11221801, Přerov, Osmek, 1 |
|
Ing. Luboš Kubišta
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
člen představenstva |
03.05.1994 |
Adresa: |
21796351, Praha 3, Nad Ohradou, č. 7 |
|
Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
místopředseda představenstva |
03.05.1994 |
Adresa: |
100, Přerov-Újezdec, K Moštěnici č. 10 |
|
Karel Šlechta
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
místopředseda představenstva |
03.05.1994 |
Adresa: |
75002, 11253843, Přerov, Přerov, Přerov VI-Újezdec, K Moštěnici, 43, 10, K Moštěnici 43/10, Přerov VI-Újezdec, 75002 Přerov |
|
Ing. Zdeněk Mužík
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
předseda představenstva |
03.05.1994 |
Adresa: |
75002, 11221801, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Osmek, 516, 1, Osmek 516/1, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Luboš Kubišta
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
člen představenstva |
03.05.1994 |
Adresa: |
13000, 21796351, Praha, Žižkov, Nad Ohradou, 2633, 7, Nad Ohradou 2633/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|