Mgr. Martin Tomčala
|
Neaktivní
od 01.09.2003
|
člen představenstva |
14.01.1999 |
Adresa: |
11227010, Přerov, Trávník, 28 |
|
Mgr. Martin Tomčala
|
Neaktivní
od 01.09.2003
|
člen představenstva |
14.01.1999 |
Adresa: |
75002, 11227010, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Trávník, 1315, 28, Trávník 1315/28, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Zdeněk Hájek
|
Neaktivní
od 14.01.1999
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
75000, 11239557, Přerov, Optiky, 12 |
|
Ing. Vítězslav Moťka
|
Neaktivní
od 01.09.2003
|
předseda představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
75000, 11218762, Přerov, Kozlovská, 25 |
|
Ing. Zdeněk Hájek
|
Neaktivní
od 14.01.1999
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
75002, 11239557, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Optiky, 2699, 12, Optiky 2699/12, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Vítězslav Moťka
|
Neaktivní
od 01.09.2003
|
předseda představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
75002, 11218762, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 181, 25, Kozlovská 181/25, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
RNDr. Zdeněk Martínek
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
30.08.1996 |
Adresa: |
11073098, Přerov, Grymov 18 |
|
RNDr. Zdeněk Martínek
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
30.08.1996 |
Adresa: |
75121, 11073098, Přerov, Grymov, Grymov, 18, č.p. 18, 75121 Grymov |
|
Mojmír Justra
|
Neaktivní
od 30.08.1996
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
11236671, Přerov, Kabelíkova, 6 |
|
Ing. Jiří Slavkovský
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
11236698, Přerov, Vaňkova, č. 4 |
|
Ing. Jaroslav Steiger
|
Neaktivní
od 01.09.2003
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
11235021, Přerov, Na hrázi, 46 |
|
Mojmír Justra
|
Neaktivní
od 30.08.1996
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
75002, 11236671, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kabelíkova, 2409, 6, Kabelíkova 2409/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Jiří Slavkovský
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
75002, 11236698, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Vaňkova, 2411, 4, Vaňkova 2411/4, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Jaroslav Steiger
|
Neaktivní
od 01.09.2003
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
75002, 11235021, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Na Hrázi, 2243, 46, Na Hrázi 2243/46, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|