Ing. JIŘÍ KUBEŠA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.05.2015 |
Adresa: |
70030, 3246469, Ostrava, Hrabůvka, Letecká, 932, 1 |
|
Ing. ZDENĚK HILL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.05.2015 |
Adresa: |
73901, 25653091, Baška, Baška, 493 |
|
Ing. LUBOMÍR SMETANA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.05.2015 |
Adresa: |
73934, 20552131, Šenov, Šenov, Na Přervalině, 1360 |
|
Ing. JIŘÍ KUBEŠA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.05.2015 |
Adresa: |
70030, 3246469, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Letecká, 932, 1, Letecká 932/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. ZDENĚK HILL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.05.2015 |
Adresa: |
73901, 25653091, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 493, č.p. 493, 73901 Baška |
|
Ing. Lubomír Smetana
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.05.2015 |
Adresa: |
73934, 20552131, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Na Přervalině, 1360, Na Přervalině 1360, 73934 Šenov |
|
Ing. JIŘÍ KUBEŠA
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
předseda představenstva |
10.03.2012 |
Adresa: |
70030, 3246469, Ostrava, Hrabůvka, Letecká, 932, 1 |
|
Ing. Zdeněk Hill
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
člen představenstva |
10.03.2012 |
Adresa: |
73901, 25653091, Baška, 493 |
|
Ing. Lubomír Smetana
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
člen představenstva |
10.03.2012 |
Adresa: |
73934, Šenov, Na přervalině, 1360 |
|
Ing. JIŘÍ KUBEŠA
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
předseda představenstva |
10.03.2012 |
Adresa: |
70030, 3246469, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Letecká, 932, 1, Letecká 932/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. ZDENĚK HILL
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
člen představenstva |
10.03.2012 |
Adresa: |
73901, 25653091, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 493, č.p. 493, 73901 Baška |
|
Ing. Lubomír Smetana
|
Neaktivní
od 20.05.2015
|
člen představenstva |
10.03.2012 |
Adresa: |
73934, 20552131, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Na Přervalině, 1360, Na Přervalině 1360, 73934 Šenov |
|
Ing. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 10.03.2012
|
předseda představenstva |
22.07.1997 |
Adresa: |
1, Orlová-Lutyně, Masarykova, 995 |
|
Ing. Zdeněk Hill
|
Neaktivní
od 10.03.2012
|
člen představenstva |
22.07.1997 |
Adresa: |
3, Frýdek-Místek, Čapkova, 3079 |
|
Ing. Lubomír Smetana
|
Neaktivní
od 10.03.2012
|
člen představenstva |
22.07.1997 |
Adresa: |
20552131, Šenov, Na přervalině, 1360 |
|
Ing. Jiří Kubeša
|
Neaktivní
od 10.03.2012
|
předseda představenstva |
22.07.1997 |
Adresa: |
995, Orlová-Lutyně, Masarykova, Masarykova 995, Orlová-Lutyně, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Hill
|
Neaktivní
od 10.03.2012
|
člen představenstva |
22.07.1997 |
Adresa: |
73801, 20445652, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Jana Čapka, 3079, Jana Čapka 3079, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Lubomír Smetana
|
Neaktivní
od 10.03.2012
|
člen představenstva |
22.07.1997 |
Adresa: |
73934, 20552131, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Na Přervalině, 1360, Na Přervalině 1360, 73934 Šenov |
|
Ing. Tomáš Stodulka
|
Neaktivní
od 22.07.1997
|
člen představenstva |
20.11.1995 |
Adresa: |
1, Moravská Ostrava a Přívoz, Sokolská tř., 85/2630 |
|
Ing. Tomáš Stodulka
|
Neaktivní
od 22.07.1997
|
člen představenstva |
20.11.1995 |
Adresa: |
70200, 3195651, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2630, 85, Sokolská třída 2630/85, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Ivan Chlebec
|
Neaktivní
od 20.11.1995
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava-Zábřeh, Markova, 32 |
|
Ing. Lubomír Smetana
|
Neaktivní
od 22.07.1997
|
předseda představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
24872717, Karviná, Havířov, Moravská, 37/478 |
|
Petr Konařík
|
Neaktivní
od 22.07.1997
|
místopředseda představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Alžírská, 1498 |
|
Ing. Ivan Chlebec
|
Neaktivní
od 20.11.1995
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
70030, 3281205, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Markova, 2932, 32, Markova 2932/32, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Lubomír Smetana
|
Neaktivní
od 22.07.1997
|
předseda představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
73601, 24872717, Karviná, Havířov, Šumbark, Moravská, 478, 37, Moravská 478/37, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Petr Konařík
|
Neaktivní
od 22.07.1997
|
místopředseda představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
1498, Ostrava-Poruba, Alžírská, Alžírská 1498, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|