Mgr. PETRA TESKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.06.2024 |
Adresa: |
74801, 27807444, Opava, Hlučín, Hlučín, Jasénky, 1945, 32, Jasénky 1945/32, 74801 Hlučín |
|
Ing. MILOSLAV SYNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.10.2021 |
Adresa: |
50351, 25959891, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou III, Palackého, 307 |
|
Ing. MILOSLAV SYNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.10.2021 |
Adresa: |
50351, 25959891, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou III, Palackého, 307, Palackého 307, Chlumec nad Cidlinou III, 50351 Chlumec nad Cidlinou |
|
Ing. ZDENĚK TYL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.06.2020 |
Adresa: |
72400, 28263561, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Rozcestí, 1273, 6e |
|
Ing. ZDENĚK TYL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.06.2020 |
Adresa: |
72400, 28263561, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Rozcestí, 1273, 6e, Rozcestí 1273/6e, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|
Mgr. PAVEL PASCHEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.06.2015 |
Adresa: |
74801, 4625552, Hlučín, Hlučín, Malánky, 1757, 6a |
|
Ing. PAVEL MERTA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.06.2015 |
Adresa: |
74714, 26033241, Markvartovice, Markvartovice, Dlouhá, 519 |
|
Ing. PAVEL MERTA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.06.2015 |
Adresa: |
74714, 26033241, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Dlouhá, 519, Dlouhá 519, 74714 Markvartovice |
|
Ing. PETR MAREK
|
Neaktivní
od 16.10.2021
|
předseda představenstva |
05.06.2020 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Ležáků, 354 |
|
Ing. Petr Marek
|
Neaktivní
od 16.10.2021
|
předseda představenstva |
05.06.2020 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Ležáků, 354, Ležáků 354, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Mgr. PAVEL PASCHEK
|
Neaktivní
od 25.06.2024
|
člen představenstva |
24.06.2015 |
Adresa: |
74801, 4625552, Opava, Hlučín, Hlučín, Malánky, 1757, 6a, Malánky 1757/6a, 74801 Hlučín |
|
Ing. PAVOL KUBUŠ
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
člen představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
74801, 28057716, Hlučín, Darkovičky, Nový svět, 373, 17 |
|
Ing. PAVLA ANTONÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
člen představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
74714, 25548719, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 507 |
|
Ing. ZDENĚK TYL
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
člen představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
72400, 28263561, Ostrava, Stará Bělá, Rozcestí, 1273, 6e |
|
Ing. PAVLA ANTONÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
člen představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
74714, 25548719, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 507, Šilheřovická 507, 74714 Markvartovice |
|
Ing. PAVOL KUBUŠ
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
člen představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
74801, 28057716, Opava, Hlučín, Darkovičky, Nový svět, 373, 17, Nový svět 373/17, Darkovičky, 74801 Hlučín |
|
Ing. ZDENĚK TYL
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
člen představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
72400, 28263561, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Rozcestí, 1273, 6e, Rozcestí 1273/6e, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|
Ing. PETR MAREK
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
předseda představenstva |
16.10.2013 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Polabiny, Ležáků, 354 |
|
Ing. Petr Marek
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
předseda představenstva |
16.10.2013 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Ležáků, 354, Ležáků 354, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Petr Marek
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
předseda představenstva |
03.08.2011 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Ležáků, 354 |
|
Ing. ZDENĚK TYL
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
člen představenstva |
03.08.2011 |
Adresa: |
72400, 28263561, Ostrava, Stará Bělá, Rozcestí, 1273, 6e |
|
Ing. Pavol Kubuš
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
člen představenstva |
03.08.2011 |
Adresa: |
74801, 28057716, Hlučín, Darkovičky, Nový svět, 17 |
|
Ing. Pavla Antonínová
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
člen představenstva |
03.08.2011 |
Adresa: |
74714, 25548719, Markvartovice, Šilheřovická, 507 |
|
Ing. Petr Marek
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
předseda představenstva |
03.08.2011 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Ležáků, 354, Ležáků 354, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. ZDENĚK TYL
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
člen představenstva |
03.08.2011 |
Adresa: |
72400, 28263561, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Rozcestí, 1273, 6e, Rozcestí 1273/6e, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|
Ing. PAVOL KUBUŠ
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
člen představenstva |
03.08.2011 |
Adresa: |
74801, 28057716, Opava, Hlučín, Darkovičky, Nový svět, 373, 17, Nový svět 373/17, Darkovičky, 74801 Hlučín |
|
Ing. PAVLA ANTONÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
člen představenstva |
03.08.2011 |
Adresa: |
74714, 25548719, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 507, Šilheřovická 507, 74714 Markvartovice |
|
Ing. Petr Marek
|
Neaktivní
od 03.08.2011
|
předseda představenstva |
08.08.2007 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Ležáků, 354 |
|
Bc. Petr Adamec
|
Neaktivní
od 03.08.2011
|
člen představenstva |
08.08.2007 |
Adresa: |
74801, 4602722, Hlučín, Osvoboditelů, 315/72a |
|
Ing. Zdeněk Tyl
|
Neaktivní
od 03.08.2011
|
člen představenstva |
08.08.2007 |
Adresa: |
70030, 3248267, Ostrava, Hrabůvka, Mitušova, 29 |
|
Ing. Pavla Antonínová
|
Neaktivní
od 03.08.2011
|
člen představenstva |
08.08.2007 |
Adresa: |
74714, 25548719, Markvartovice, Šilheřovická, 507 |
|
Ing. Petr Marek
|
Neaktivní
od 03.08.2011
|
předseda představenstva |
08.08.2007 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Ležáků, 354, Ležáků 354, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Bc. Petr Adamec
|
Neaktivní
od 03.08.2011
|
člen představenstva |
08.08.2007 |
Adresa: |
74801, 4602722, Opava, Hlučín, Bobrovníky, Osvoboditelů, 315, 72a, Osvoboditelů 315/72a, Bobrovníky, 74801 Hlučín |
|
Ing. Zdeněk Tyl
|
Neaktivní
od 03.08.2011
|
člen představenstva |
08.08.2007 |
Adresa: |
70030, 3248267, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Mitušova, 1118, 29, Mitušova 1118/29, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. PAVLA ANTONÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2011
|
člen představenstva |
08.08.2007 |
Adresa: |
74714, 25548719, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 507, Šilheřovická 507, 74714 Markvartovice |
|
Ing. Petr Marek
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
předseda představenstva |
12.10.2005 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Ležáků, 354 |
|
Ing. Zdeněk Tyl
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
člen představenstva |
12.10.2005 |
Adresa: |
70030, 3248267, Ostrava, Hrabůvka, Mitušova, 29 |
|
Ing. Pavla Antonínová
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
člen představenstva |
12.10.2005 |
Adresa: |
74714, 25548719, Markvartovice, Šilheřovická, 507 |
|
Ing. Zdeněk Tyl
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
člen představenstva |
12.10.2005 |
Adresa: |
70030, 3248267, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Mitušova, 1118, 29, Mitušova 1118/29, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. PAVLA ANTONÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
člen představenstva |
12.10.2005 |
Adresa: |
74714, 25548719, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 507, Šilheřovická 507, 74714 Markvartovice |
|
Ing. Petr Marek
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
předseda představenstva |
12.10.2005 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Ležáků, 354, Ležáků 354, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Martin Pormann
|
Neaktivní
od 12.10.2005
|
člen představenstva |
12.04.2005 |
Adresa: |
74714, 4407334, Markvartovice, Ke Kapli, č. 485 |
|
Martin Pormann
|
Neaktivní
od 12.10.2005
|
člen představenstva |
12.04.2005 |
Adresa: |
74714, 4407334, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Ke Kapli, 485, Ke Kapli 485, 74714 Markvartovice |
|
Ing. Pavel Borůvka
|
Neaktivní
od 12.10.2005
|
předseda představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
50003, 25115855, Hradec Králové, K Dehetníku, 215/7 |
|
Petr Marek
|
Neaktivní
od 12.10.2005
|
člen představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Ležáků, 354 |
|
Petr Adamec
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
člen představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
74801, 4602722, Hlučín, Osvoboditelů, 315/72a |
|
Ing. Pavel Borůvka
|
Neaktivní
od 12.10.2005
|
předseda představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
50003, 25115855, Hradec Králové, Hradec Králové, Slatina, K Dehetníku, 215, 7, K Dehetníku 215/7, Slatina, 50003 Hradec Králové |
|
PETR MAREK
|
Neaktivní
od 12.10.2005
|
člen představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
53009, 7795742, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Ležáků, 354, Ležáků 354, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Petr Adamec
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
člen představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
74801, 4602722, Opava, Hlučín, Bobrovníky, Osvoboditelů, 315, 72a, Osvoboditelů 315/72a, Bobrovníky, 74801 Hlučín |
|
Mgr. Richard Vilášek
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
23.05.2002 |
Adresa: |
74714, 4405200, Markvartovice, na Hříbovci, 272 |
|
Mgr. Richard Vilášek
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
23.05.2002 |
Adresa: |
74714, 4405200, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Na Hříbovci, 272, Na Hříbovci 272, 74714 Markvartovice |
|
Ing. Pavel Borůvka
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
01.12.2001 |
Adresa: |
50003, 25115855, Hradec Králové, K Dehetníku, 215/7 |
|
Ing. Pavel Borůvka
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
01.12.2001 |
Adresa: |
50003, 25115855, Hradec Králové, Hradec Králové, Slatina, K Dehetníku, 215, 7, K Dehetníku 215/7, Slatina, 50003 Hradec Králové |
|
Petr Pastrňák
|
Neaktivní
od 23.05.2002
|
místopředseda představenstva |
08.09.1998 |
Adresa: |
74714, 4406991, Markvartovice, Werichova, 451 |
|
Claus Nyrop-Larsen
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
předseda představenstva |
08.09.1998 |
Adresa: |
5642 millinge, Assenvej 296, Dánsko |
|
Petr Pastrňák
|
Neaktivní
od 23.05.2002
|
místopředseda představenstva |
08.09.1998 |
Adresa: |
74714, 4406991, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Werichova, 451, Werichova 451, 74714 Markvartovice |
|
Ing. Miroslav Kvapil
|
Neaktivní
od 01.12.2001
|
člen představenstva |
29.05.1998 |
Adresa: |
50012, 23816759, Hradec Králové, Durychova, 1381 |
|
Petr Adamec
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
29.05.1998 |
Adresa: |
74801, 4602722, Hlučín, Osvoboditelů, 315/72a |
|
ing. Miroslav Kvapil
|
Neaktivní
od 01.12.2001
|
člen představenstva |
29.05.1998 |
Adresa: |
50012, 23816759, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Durychova, 1381, 26, Durychova 1381/26, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Petr Adamec
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
29.05.1998 |
Adresa: |
74801, 4602722, Opava, Hlučín, Bobrovníky, Osvoboditelů, 315, 72a, Osvoboditelů 315/72a, Bobrovníky, 74801 Hlučín |
|
JUDr. Blanka Minaříková
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
člen představenstva |
11.12.1995 |
Adresa: |
19401272, Brno-město, Brno, Pražákova, 2 |
|
JUDr. Blanka Minaříková
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
člen představenstva |
11.12.1995 |
Adresa: |
61900, 19401272, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Pražákova, 217, 2, Pražákova 217/2, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
Ing. Jiří Linhart
|
Neaktivní
od 11.12.1995
|
člen představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabová, Mezipolí 7/616 |
|
Ing. František Ledabyl
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
předseda představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
Brno IV-Černovice, Turgeněvova 22 |
|
Ing. Zdeněk Horsák
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
člen představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
Zlín, tř. T. Bati, 3762 |
|
Ing. Daniel Kocián
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
člen představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
4284925, Darkovice, č. 50 |
|
Ing. Oldřich Holánek
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
člen představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
Horní Dubňany č. 32 |
|
Petr Pastrňák
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
místopředseda představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
4406991, Markvartovice, Werichova, 451 |
|
RNDr. Soňa Prášková
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
člen představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
4408730, Šilheřovice, č. 139 |
|
Ing. Jiří Linhart
|
Neaktivní
od 11.12.1995
|
člen představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabová, Mezipolí 7/616, Mezipolí 7/616, Ostrava-Hrabová, Česká republika |
|
Ing. František Ledabyl
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
předseda představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
Brno IV-Černovice, Turgeněvova 22, Turgeněvova 22, Brno IV-Černovice, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Horsák
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
člen představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
76001, 4241860, Zlín, Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati, 3762, třída Tomáše Bati 3762, 76001 Zlín |
|
Ing. Daniel Kocián
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
člen představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
74717, 4284925, Opava, Darkovice, Darkovice, Pod Svahem, 50, 2, Pod Svahem 50/2, 74717 Darkovice |
|
Ing. Oldřich Holánek
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
člen představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
Horní Dubňany č. 32, Horní Dubňany č. 32, Česká republika |
|
Petr Pastrňák
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
místopředseda představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
74714, 4406991, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Werichova, 451, Werichova 451, 74714 Markvartovice |
|
RNDr. Soňa Prášková
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
člen představenstva |
12.12.1994 |
Adresa: |
74715, 4408730, Opava, Šilheřovice, Šilheřovice, Střední, 139, Střední 139, 74715 Šilheřovice |
|